李秀英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李秀英的職稱是董事, 持有股份數是5801600, 所代表法人是欣葉國際餐飲股份有限公司, 公司名稱是台灣金爸爸餐飲股份有限公司, 統一編號是24568356.
董監事資料集 資料集的 李秀英 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李秀英 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5801600 | 所代表法人: 欣葉國際餐飲股份有限公司 | 台灣金爸爸餐飲股份有限公司 | 統一編號: 24568356 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣金爸爸餐飲股份有限公司 | 統一編號: 24568356 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2486400 | 所代表法人: 英屬維京群島商富盛控股(II)有限公司 | 台灣金爸爸餐飲股份有限公司 | 統一編號: 24568356 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5801600 | 所代表法人: 欣葉國際餐飲股份有限公司 | 台灣金爸爸餐飲股份有限公司 | 統一編號: 24568356 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣金爸爸餐飲股份有限公司 | 統一編號: 24568356 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2486400 | 所代表法人: 英屬維京群島商富盛控股(II)有限公司 | 台灣金爸爸餐飲股份有限公司 | 統一編號: 24568356 |
[ 搜尋所有相關: 李秀英 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 24568356 | 電話號碼: 02-26528999 | 臺北市內湖區潭美街221號2樓 |
統一編號: 24568356 | 電話號碼: 02-26528999 | 臺北市內湖區潭美街221號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 李秀英 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 7 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 李秀英 ...) | 食品業者登錄字號: A-124568356-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24568356 | 台北市內湖區潭美街221號2樓 |
| 食品業者登錄字號: B-124568356-00007-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 24568356 | 台中市梧棲區台灣大道10段168號 |
| 食品業者登錄字號: B-124568356-00009-7 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 24568356 | 台中市西屯區台灣大道三段301號10樓 |
| 食品業者登錄字號: B-124568356-00008-6 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 24568356 | 台中市南屯區文心南路289號 |
| 食品業者登錄字號: B-124568356-00010-9 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 24568356 | 台中市東區進德路600號 |
| 食品業者登錄字號: A-124568356-00002-9 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 24568356 | 台北市信義區松壽路9號7樓 |
| 食品業者登錄字號: A-124568356-00006-3 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 24568356 | 台北市南港區經貿二路166號A棟1樓 |
食品業者登錄字號: A-124568356-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24568356 | 台北市內湖區潭美街221號2樓 |
食品業者登錄字號: B-124568356-00007-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 24568356 | 台中市梧棲區台灣大道10段168號 |
食品業者登錄字號: B-124568356-00009-7 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 24568356 | 台中市西屯區台灣大道三段301號10樓 |
食品業者登錄字號: B-124568356-00008-6 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 24568356 | 台中市南屯區文心南路289號 |
食品業者登錄字號: B-124568356-00010-9 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 24568356 | 台中市東區進德路600號 |
食品業者登錄字號: A-124568356-00002-9 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 24568356 | 台北市信義區松壽路9號7樓 |
食品業者登錄字號: A-124568356-00006-3 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 24568356 | 台北市南港區經貿二路166號A棟1樓 |
[ 搜尋所有相關: 李秀英 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據姓名 李秀英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李秀英 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市臺中市新北市桃園市新竹縣苗栗縣新竹市 | 事務所地址: 新竹市東 區東山里東山街61巷5號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98O0183號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市新興區中山一路173號5樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980706號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市內湖區週美里5新明路355號6樓之10 | 登錄字號: 北區國稅登字第98O0183號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 公司統編: 94767174 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東里七街19號 | 設立核准日期: 19791130 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 公司統編: 27567099 | 花蓮縣花蓮市大漢村華德街33號1樓 | 設立核准日期: 20050304 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| (中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子 | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市臺中市新北市桃園市新竹縣苗栗縣新竹市 | 事務所地址: 新竹市東 區東山里東山街61巷5號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98O0183號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市新興區中山一路173號5樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980706號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市內湖區週美里5新明路355號6樓之10 | 登錄字號: 北區國稅登字第98O0183號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
公司統編: 94767174 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東里七街19號 | 設立核准日期: 19791130 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
公司統編: 27567099 | 花蓮縣花蓮市大漢村華德街33號1樓 | 設立核准日期: 20050304 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子 | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 李秀英 ... ]
名稱 台灣金爸爸餐飲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 台灣金爸爸餐飲)
姓名 李秀英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李秀英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀英農產行 嘉義縣新港鄉古民村古民七八號 | 徐李秀英 | 06296114 | 撤銷 - 獨資 |
秀英商號 花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村五七號 | 李秀英 | 08174138 | 歇業 - 獨資 |
秀英傳統店 新北市鶯歌區高職西街74號1樓 | 李秀英 | 74946039 | 歇業 - 獨資 |
秀英商行 高雄市鳳山區新甲里大明路159號1樓 | 李秀英 | 80948858 | 歇業 - 獨資 |
秀英花坊 臺北市士林區延平北路6段199巷7之1號1樓 | 李秀英 | 99329435 | 歇業 - 獨資 |
秀發商號 高雄市鼓山區平和里民營國泰市場肉類第16號 | 黃李秀英 | 82001034 | 核准設立 - 獨資 |
秀明按摩館 臺中市中區中華里中華西街61號 | 李秀英 | 87096853 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090868599) |
昇玖工程行 花蓮縣秀林鄉富世村民樂35號1樓 | 李秀英 | 91155426 | 核准設立 - 獨資 |
秀英農產行 登記地址: 嘉義縣新港鄉古民村古民七八號 | 負責人: 徐李秀英 | 統編: 06296114 | 撤銷 - 獨資 |
秀英商號 登記地址: 花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村五七號 | 負責人: 李秀英 | 統編: 08174138 | 歇業 - 獨資 |
秀英傳統店 登記地址: 新北市鶯歌區高職西街74號1樓 | 負責人: 李秀英 | 統編: 74946039 | 歇業 - 獨資 |
秀英商行 登記地址: 高雄市鳳山區新甲里大明路159號1樓 | 負責人: 李秀英 | 統編: 80948858 | 歇業 - 獨資 |
秀英花坊 登記地址: 臺北市士林區延平北路6段199巷7之1號1樓 | 負責人: 李秀英 | 統編: 99329435 | 歇業 - 獨資 |
秀發商號 登記地址: 高雄市鼓山區平和里民營國泰市場肉類第16號 | 負責人: 黃李秀英 | 統編: 82001034 | 核准設立 - 獨資 |
秀明按摩館 登記地址: 臺中市中區中華里中華西街61號 | 負責人: 李秀英 | 統編: 87096853 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090868599) |
昇玖工程行 登記地址: 花蓮縣秀林鄉富世村民樂35號1樓 | 負責人: 李秀英 | 統編: 91155426 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 李秀英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
|