葉振宇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉振宇的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是宇辰室內空間設計有限公司, 統一編號是24575069.
根據姓名 葉振宇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 葉振宇 ...) | (中華民國)李政道、黃芳惠、鄭琬蒨、陳若軒、林介文、陳塵、林欣琦X阮永翰X葉振宇、周學涵、黃銘彰、高名孝;(美國)侯志仁;(香港)黃宇軒;(日本)北澤潤;(法國)安托萬(Antoine Talon)X... | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李政道、黃芳惠、鄭琬蒨、陳若軒、林介文、陳塵、林欣琦X阮永翰X葉振宇、周學涵、黃銘彰、高名孝;(美國)侯志仁;(香港)黃宇軒;(日本)北澤潤;(法國)安托萬(Antoine Talon)X... | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李政道;(中華民國)侯志仁;(香港)黃宇軒 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李政道;(中華民國)侯志仁;(香港)黃宇軒 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 知宇室內裝修有限公司 | 統一編號: 66586448 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 好宅系統傢俱設計有限公司 | 統一編號: 65405200 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 111350 | 所代表法人: | 燦煦不動產股份有限公司 | 統一編號: 83741629 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 驊邦旅行社股份有限公司 | 統一編號: 86236716 @ 董監事資料集 |
(中華民國)李政道、黃芳惠、鄭琬蒨、陳若軒、林介文、陳塵、林欣琦X阮永翰X葉振宇、周學涵、黃銘彰、高名孝;(美國)侯志仁;(香港)黃宇軒;(日本)北澤潤;(法國)安托萬(Antoine Talon)X... | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李政道、黃芳惠、鄭琬蒨、陳若軒、林介文、陳塵、林欣琦X阮永翰X葉振宇、周學涵、黃銘彰、高名孝;(美國)侯志仁;(香港)黃宇軒;(日本)北澤潤;(法國)安托萬(Antoine Talon)X... | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李政道;(中華民國)侯志仁;(香港)黃宇軒 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李政道;(中華民國)侯志仁;(香港)黃宇軒 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 知宇室內裝修有限公司 | 統一編號: 66586448 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 好宅系統傢俱設計有限公司 | 統一編號: 65405200 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 111350 | 所代表法人: | 燦煦不動產股份有限公司 | 統一編號: 83741629 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 驊邦旅行社股份有限公司 | 統一編號: 86236716 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 葉振宇 ... ]
名稱 宇辰室內空間設計 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宇辰室內空間設計)
宇辰室內空間設計有限公司 登記地址: 新北市三重區自強路5段88號6樓 | 負責人: 葉振宇 | 統編: 24575069 | 核准設立 |
姓名 葉振宇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 葉振宇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
知宇室內裝修有限公司 臺北市大安區仁愛路4段107號7樓 | 葉振宇 | 66586448 | 核准設立 |
震漢水電行 臺東縣太麻里鄉大溪十五鄰二十六之一號 | 葉振宇 | 08119810 | 核准設立 - 獨資 |
延吉紅樓小吃店 臺北市信義區忠孝東路5段486號 | 葉振宇 | 42412573 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124109103) |
好宅系統傢俱設計有限公司 新北市三重區元信二街22號 | 葉振宇 | 65405200 | 核准設立 |
燦煦不動產股份有限公司 臺中市北屯區舊社里敦富路858號 | 葉振宇 | 83741629 | 核准設立 |
十六號頻道有限公司 新北市新店區中興路1段105號(1樓) | 葉振宇 | 90660565 | 核准設立 |
香港商普迪服務有限公司 臺北市文山區景興路153巷17號7樓 | 葉振宇 | 91052391 | 核准登記 |
知宇室內裝修有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段107號7樓 | 負責人: 葉振宇 | 統編: 66586448 | 核准設立 |
震漢水電行 登記地址: 臺東縣太麻里鄉大溪十五鄰二十六之一號 | 負責人: 葉振宇 | 統編: 08119810 | 核准設立 - 獨資 |
延吉紅樓小吃店 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段486號 | 負責人: 葉振宇 | 統編: 42412573 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124109103) |
好宅系統傢俱設計有限公司 登記地址: 新北市三重區元信二街22號 | 負責人: 葉振宇 | 統編: 65405200 | 核准設立 |
燦煦不動產股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區舊社里敦富路858號 | 負責人: 葉振宇 | 統編: 83741629 | 核准設立 |
十六號頻道有限公司 登記地址: 新北市新店區中興路1段105號(1樓) | 負責人: 葉振宇 | 統編: 90660565 | 核准設立 |
香港商普迪服務有限公司 登記地址: 臺北市文山區景興路153巷17號7樓 | 負責人: 葉振宇 | 統編: 91052391 | 核准登記 |
[ 查詢所有 葉振宇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
|