鄭中萌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭中萌的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是森陽有限公司, 統一編號是24590081.
根據名稱 森陽 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 森陽 ...) | 公司統編: 53990494 | 屏東縣泰武鄉佳平村6鄰獅子9號 | 設立核准日期: 2012/9/28 上午 12:00:00 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 統一編號: 59238590 | 電話號碼: 07-3230151 | 高雄市仁武區京中一街77號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0987-488599 | 機構負責人姓名: 劉仁溥 | 機構代碼: B41600001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣獅子鄉丹路村7鄰巴士巷12號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0987-488599 | 機構負責人姓名: 劉仁溥 | 機構代碼: B41600001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣獅子鄉丹路村7鄰巴士巷12號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0987-488599 | 機構負責人姓名: 劉仁溥 | 機構代碼: B41600001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣獅子鄉丹路村7鄰巴士巷12號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0987-488599 | 機構負責人姓名: 劉仁溥 | 機構代碼: B41600001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣獅子鄉丹路村7鄰巴士巷12號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0987-488599 | 機構負責人姓名: 劉仁溥 | 機構代碼: B41600001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣獅子鄉丹路村7鄰巴士巷12號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0987-488599 | 機構負責人姓名: 劉仁溥 | 機構代碼: B41600001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣獅子鄉丹路村7鄰巴士巷12號 @ 長照B據點 |
公司統編: 53990494 | 屏東縣泰武鄉佳平村6鄰獅子9號 | 設立核准日期: 2012/9/28 上午 12:00:00 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
統一編號: 59238590 | 電話號碼: 07-3230151 | 高雄市仁武區京中一街77號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0987-488599 | 機構負責人姓名: 劉仁溥 | 機構代碼: B41600001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣獅子鄉丹路村7鄰巴士巷12號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0987-488599 | 機構負責人姓名: 劉仁溥 | 機構代碼: B41600001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣獅子鄉丹路村7鄰巴士巷12號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0987-488599 | 機構負責人姓名: 劉仁溥 | 機構代碼: B41600001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣獅子鄉丹路村7鄰巴士巷12號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0987-488599 | 機構負責人姓名: 劉仁溥 | 機構代碼: B41600001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣獅子鄉丹路村7鄰巴士巷12號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0987-488599 | 機構負責人姓名: 劉仁溥 | 機構代碼: B41600001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣獅子鄉丹路村7鄰巴士巷12號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0987-488599 | 機構負責人姓名: 劉仁溥 | 機構代碼: B41600001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣獅子鄉丹路村7鄰巴士巷12號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 森陽 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 朝鑫建設股份有限公司 | 統一編號: 93580411 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 朝鑫建設股份有限公司 | 統一編號: 93580411 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鄭中萌 ... ]
楊森陽 | 地址: 台中市東區振興路280巷85弄28號 | 電話: 04-2211-0215 |
森陽五金行 | 地址: 雲林縣斗六市大同路209號 | 電話: 05-532-2814 |
名稱 森陽 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 森陽)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
森陽光電規劃有限公司 高雄市大寮區捷西路505號1樓 | 譚朝午 | 90515351 | 核准設立 |
森陽能源企業社 嘉義縣布袋鎮東港里東港23-54號1樓 | 蕭智璘 | 94345837 | 核准設立 - 獨資 |
森陽米粒投資有限公司 桃園市桃園區南門里三民路三段316之1號 | 高和億 | 00129473 | 核准設立 |
森陽水電工程行 臺南市北區大和里大港街110巷10弄18號1樓 | 林文瑞 | 13577701 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090039106) |
森陽室內裝修設計有限公司 臺北市松山區民生東路5段171號7樓之7 | 陳石如 | 24468574 | 核准設立 |
森陽有限公司 臺中市清水區南社里忠孝二街50巷23號1樓 | 鄭中萌 | 24590081 | 核准設立 |
森陽工程行 嘉義市西區光路里新民路416巷13號一樓 | 蕭茂興 | 25735346 | 核准設立 - 獨資 |
森陽企業社 宜蘭縣員山鄉七賢村溪洲路312巷7號一樓 | 高明芳 | 34792620 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060903558) |
森陽光電規劃有限公司 登記地址: 高雄市大寮區捷西路505號1樓 | 負責人: 譚朝午 | 統編: 90515351 | 核准設立 |
森陽能源企業社 登記地址: 嘉義縣布袋鎮東港里東港23-54號1樓 | 負責人: 蕭智璘 | 統編: 94345837 | 核准設立 - 獨資 |
森陽米粒投資有限公司 登記地址: 桃園市桃園區南門里三民路三段316之1號 | 負責人: 高和億 | 統編: 00129473 | 核准設立 |
森陽水電工程行 登記地址: 臺南市北區大和里大港街110巷10弄18號1樓 | 負責人: 林文瑞 | 統編: 13577701 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090039106) |
森陽室內裝修設計有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路5段171號7樓之7 | 負責人: 陳石如 | 統編: 24468574 | 核准設立 |
森陽有限公司 登記地址: 臺中市清水區南社里忠孝二街50巷23號1樓 | 負責人: 鄭中萌 | 統編: 24590081 | 核准設立 |
森陽工程行 登記地址: 嘉義市西區光路里新民路416巷13號一樓 | 負責人: 蕭茂興 | 統編: 25735346 | 核准設立 - 獨資 |
森陽企業社 登記地址: 宜蘭縣員山鄉七賢村溪洲路312巷7號一樓 | 負責人: 高明芳 | 統編: 34792620 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060903558) |
[ 查詢所有 森陽 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
|