陳銓宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳銓宏的職稱是董事, 持有股份數是20000, 公司名稱是圓和有限公司, 統一編號是24636523.
| 中心電話: 02-24636523 | 中心地址: 20243基隆市中正區祥豐街66號2樓 | 承辦單位: 基隆市中正區砂灣社區發展協會 @ 全國樂齡學習中心聯繫資料 |
中心電話: 02-24636523 | 中心地址: 20243基隆市中正區祥豐街66號2樓 | 承辦單位: 基隆市中正區砂灣社區發展協會 @ 全國樂齡學習中心聯繫資料 |
[ 搜尋所有 24636523 ... ]
根據名稱 圓和 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 圓和 ...) | 級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 新北市政府 | 指定登錄理由: 具有保存價值 @ 文資局古蹟 |
| 級別名稱: 國定古蹟 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定登錄理由: 開元寺原為鄭氏時期所建「北園別館」,創建於清康熙29年(1690年)命名「海會寺」,清咸豐9年(1859年)訂名「開元寺」,係為七開間五落雙護龍之合院建築,佔地遼闊,寺內遺存跨越鄭氏、清領、日治及二戰... @ 文資局古蹟 |
| | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/08/18 @ 文化部研習課程 |
級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 新北市政府 | 指定登錄理由: 具有保存價值 @ 文資局古蹟 |
級別名稱: 國定古蹟 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定登錄理由: 開元寺原為鄭氏時期所建「北園別館」,創建於清康熙29年(1690年)命名「海會寺」,清咸豐9年(1859年)訂名「開元寺」,係為七開間五落雙護龍之合院建築,佔地遼闊,寺內遺存跨越鄭氏、清領、日治及二戰... @ 文資局古蹟 |
| 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/08/18 @ 文化部研習課程 |
[ 搜尋所有 圓和 ... ]
根據姓名 陳銓宏 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 陳銓宏 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 圓宸股份有限公司 | 統一編號: 54789172 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 增量能源股份有限公司 | 統一編號: 64960052 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 圓宸股份有限公司 | 統一編號: 54789172 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 增量能源股份有限公司 | 統一編號: 64960052 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳銓宏 ... ]
圓和食品有限公司 | 地址: 台南市永康區大灣路942巷71弄135號 | 電話: 06-273-5901 |
圓和實業股份有限公司 | 地址: 台北市南港區南港路三段50巷15號2樓 | 電話: 02-2651-2420 |
圓和實業股份有限公司 | 地址: 台北市南港區南港路三段50巷11號2樓 | 電話: 02-2651-2411 |
圓和實業股份有限公司 | 地址: 台北市內湖區新明路380巷9弄2號1樓 | 電話: 02-2796-0337 |
圓和宮 | 地址: 彰化縣二林鎮鎮平巷1號 | 電話: 04-896-7627 |
富岡圓和慈惠堂 | 地址: 台東縣台東市松江路二段407號 | 電話: 089-280-099 |
名稱 圓和 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 圓和)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
圓和肉圓 臺中市西區公舘里南屯路一段72之1號1樓 | 黃滿銘 | 45689968 | 核准設立 - 獨資 |
圓和圓發明科技有限公司 臺中市西屯區福中里中工二路222號1樓 | 陳順寶 | 54265581 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-19) |
圓和油漆工程 臺南市東區和平里仁和路3號1樓 | 羅昱凱 | 81419722 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100041202) |
圓和投資股份有限公司 臺中市西屯區協和里工業區三十一路16號 | 莊明郎 | 93530932 | 核准設立 |
圓和開發有限公司 高雄市前鎮區中華五路947巷5號9樓之1 | 徐和婷 | 89286823 | 核准設立 |
圓和有限公司 臺南市安南區淵東里海佃路四段96號1樓 | 陳銓宏 | 24636523 | 核准設立 |
圓和漁行 花蓮縣吉安鄉勝安村自強路201巷19弄1號1樓 | 陳囿融 | 41011023 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070153136) |
圓和國際有限公司 桃園市中壢區新街里延平路261號10樓 | 蘇國光 | 50927172 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-22) |
圓和肉圓 登記地址: 臺中市西區公舘里南屯路一段72之1號1樓 | 負責人: 黃滿銘 | 統編: 45689968 | 核准設立 - 獨資 |
圓和圓發明科技有限公司 登記地址: 臺中市西屯區福中里中工二路222號1樓 | 負責人: 陳順寶 | 統編: 54265581 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-19) |
圓和油漆工程 登記地址: 臺南市東區和平里仁和路3號1樓 | 負責人: 羅昱凱 | 統編: 81419722 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100041202) |
圓和投資股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區協和里工業區三十一路16號 | 負責人: 莊明郎 | 統編: 93530932 | 核准設立 |
圓和開發有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區中華五路947巷5號9樓之1 | 負責人: 徐和婷 | 統編: 89286823 | 核准設立 |
圓和有限公司 登記地址: 臺南市安南區淵東里海佃路四段96號1樓 | 負責人: 陳銓宏 | 統編: 24636523 | 核准設立 |
圓和漁行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉勝安村自強路201巷19弄1號1樓 | 負責人: 陳囿融 | 統編: 41011023 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070153136) |
圓和國際有限公司 登記地址: 桃園市中壢區新街里延平路261號10樓 | 負責人: 蘇國光 | 統編: 50927172 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-22) |
[ 查詢所有 圓和 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
|