黃歆婷
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃歆婷的職稱是董事長, 持有股份數是50000, 公司名稱是晉翃股份有限公司, 統一編號是24644143.
董監事資料集 資料集的 黃歆婷 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃歆婷 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 晉翃股份有限公司 | 統一編號: 24644143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 晉翃股份有限公司 | 統一編號: 24644143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晉翃股份有限公司 | 統一編號: 24644143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 晉翃股份有限公司 | 統一編號: 24644143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 晉翃股份有限公司 | 統一編號: 24644143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晉翃股份有限公司 | 統一編號: 24644143 |
[ 搜尋所有相關: 黃歆婷 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 24644143 | 電話號碼: 05-2332887 | 嘉義市西區國賢一街60號14樓之2 |
統一編號: 24644143 | 電話號碼: 05-2332887 | 嘉義市西區國賢一街60號14樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 黃歆婷 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 黃歆婷 ...) | 食品業者登錄字號: I-124644143-00002-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 24644143 | 嘉義市西區國賢一街60號14樓之2 |
| 食品業者登錄字號: I-124644143-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24644143 | 嘉義市西區國賢一街60號14樓之2 |
食品業者登錄字號: I-124644143-00002-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 24644143 | 嘉義市西區國賢一街60號14樓之2 |
食品業者登錄字號: I-124644143-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24644143 | 嘉義市西區國賢一街60號14樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 黃歆婷 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 晉翃 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 晉翃 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 晉翃工程有限公司 | 統一編號: 29121989 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20221026 | 處分金額或滯納金: 824 | 公告日期: 20221212 | 處分字號: 保退一字第11169911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 晉翃工程有限公司 | 統一編號: 29121989 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20221026 | 處分金額或滯納金: 824 | 公告日期: 20221212 | 處分字號: 保退一字第11169911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 晉翃 ... ]
根據姓名 黃歆婷 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃歆婷 ...) | (中華民國)王平安/中子...等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)王平安/中子...等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王平安/中子...等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)吳唯民/ 翊翔老爹(Lawrence Papa)等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)吳唯民/ 翊翔老爹(Lawrence Papa)等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)吳唯民/ 翊翔老爹(Lawrence Papa)等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)清評/ 王平安/吳唯民等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)清評/ 王平安/吳唯民等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王平安/中子...等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)王平安/中子...等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王平安/中子...等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)吳唯民/ 翊翔老爹(Lawrence Papa)等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)吳唯民/ 翊翔老爹(Lawrence Papa)等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)吳唯民/ 翊翔老爹(Lawrence Papa)等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)清評/ 王平安/吳唯民等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)清評/ 王平安/吳唯民等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 黃歆婷 ... ]
名稱 晉翃 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 晉翃)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
晉翃股份有限公司 嘉義市西區國賢一街60號14樓之2 | 黃歆婷 | 24644143 | 核准設立 |
晉翃工程有限公司 桃園市八德區大興路276巷62弄8號 | 邱苙榕 | 29121989 | 核准設立 |
晉翃股份有限公司 登記地址: 嘉義市西區國賢一街60號14樓之2 | 負責人: 黃歆婷 | 統編: 24644143 | 核准設立 |
晉翃工程有限公司 登記地址: 桃園市八德區大興路276巷62弄8號 | 負責人: 邱苙榕 | 統編: 29121989 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
|