梅莊鳳嬌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名梅莊鳳嬌的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是千享國際企業股份有限公司, 統一編號是24657168.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 260000 | 所代表法人: | 千享國際企業股份有限公司 | 統一編號: 24657168 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 260000 | 所代表法人: | 千享國際企業股份有限公司 | 統一編號: 24657168 |
[ 搜尋所有相關: 梅莊鳳嬌 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 千享國際企業 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 千享國際企業 ...) | 開始時間: 2021/09/02 | 結束時間: 2021/10/11 | 電話: 886-6-6353226 | 臺南市 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 110年度臺南問路店中、英、日語教育訓練※線上報名連結:https://www.surveycake.com/s/ZZzY7※中文班請於09月27日(周一)前報名。※外語班請於10月04日(周一)前報... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 組織識別碼: EB24657168 | 狀態碼: T | 更新時間: 2024-02-07 15:38:31 @ 公文電子交換系統地址簿 |
| 組織識別碼: EB26793174 | 狀態碼: T | 更新時間: 2024-02-05 15:59:12 @ 公文電子交換系統地址簿 |
開始時間: 2021/09/02 | 結束時間: 2021/10/11 | 電話: 886-6-6353226 | 臺南市 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 110年度臺南問路店中、英、日語教育訓練※線上報名連結:https://www.surveycake.com/s/ZZzY7※中文班請於09月27日(周一)前報名。※外語班請於10月04日(周一)前報... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
組織識別碼: EB24657168 | 狀態碼: T | 更新時間: 2024-02-07 15:38:31 @ 公文電子交換系統地址簿 |
組織識別碼: EB26793174 | 狀態碼: T | 更新時間: 2024-02-05 15:59:12 @ 公文電子交換系統地址簿 |
[ 搜尋所有 千享國際企業 ... ]
無其他 梅莊鳳嬌 資料。
[ 搜尋所有 梅莊鳳嬌 ... ]
名稱 千享國際企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 千享國際企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
千享國際企業股份有限公司 花蓮縣花蓮市主權里4鄰中華路486之1號4樓 | 梅舜蕙 | 24657168 | 核准設立 |
千享國際企業社 花蓮縣花蓮市主權里中華路486之1號3樓 | 梅舜蕙 | 26793174 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1090253838) |
千享國際企業股份有限公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市主權里4鄰中華路486之1號4樓 | 負責人: 梅舜蕙 | 統編: 24657168 | 核准設立 |
千享國際企業社 登記地址: 花蓮縣花蓮市主權里中華路486之1號3樓 | 負責人: 梅舜蕙 | 統編: 26793174 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1090253838) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
|