林再錦
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林再錦的職稱是董事長, 持有股份數是250000, 公司名稱是宗德股份有限公司, 統一編號是24674770.
董監事資料集 資料集的 林再錦 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林再錦 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宗德股份有限公司 | 統一編號: 24674770 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宗德股份有限公司 | 統一編號: 24674770 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 宗德股份有限公司 | 統一編號: 24674770 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宗德股份有限公司 | 統一編號: 24674770 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宗德股份有限公司 | 統一編號: 24674770 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 宗德股份有限公司 | 統一編號: 24674770 |
[ 搜尋所有相關: 林再錦 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 24674770 | 電話號碼: 07-6872129#9 | 高雄市六龜區新威170之14號 |
統一編號: 24674770 | 電話號碼: 07-6872129#9 | 高雄市六龜區新威170之14號 |
[ 搜尋所有相關: 林再錦 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 宗德 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 宗德 ...) | 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 屏東縣政府 | 指定登錄理由: 具有保存價值 @ 文資局古蹟 |
| 1 | 開放時間: 上午10時至下午17時。 | 現狀: 保存良好。 | 歷史沿革: 員林游氏宗祠創建時間已經不可考,現今建築物為民國45年(西元1956年)改建後成為現今的宗祠建築形制,現址為彰化縣員林鎮大埔里員大路2段59巷129弄31號。
根據《臺灣游氏族譜》的記載,擺塘與大埔... @ 文資局歷史建築 |
| 級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 臺南市政府 | 指定登錄理由: 依中華民國73年2月22日頒行之文化資產保存法施行細則第63條綜合評定之 @ 文資局古蹟 |
| 所在地理區域: 1 | 聚落建築群 | 歷史沿革與現狀: 瓊林位在金門本島中央蜂腰部之北海岸附近,太武山西麓位置,舊稱「平林」,明熹宗時(1621-1627)稱譽的碩學鴻儒蔡獻臣的推崇,特欽賜里名「瓊林」,這塊由福建巡撫鄒維璉具名代立的「御賜里名瓊林」匾額,... @ 文資局聚落建築群 |
| (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 宋璽德/藝譔堂國際策展藝術有限公司 | 新北市 | 場域: 其他 | 23847新北市樹林區大安路84號 綜合研究所樹林所區入口左側花圃 @ 文化部公共藝術 |
| 林舜龍、水內貴英/達達創意股份有限公司 | 新北市 | 場域: 其他 | 23160新北市新店區新烏路三段81號 臺灣電力股份有限公司訓練所所區內行政大樓前、警衛室前、川堂、訓練所外牆、草皮 @ 文化部公共藝術 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 屏東縣政府 | 指定登錄理由: 具有保存價值 @ 文資局古蹟 |
1 | 開放時間: 上午10時至下午17時。 | 現狀: 保存良好。 | 歷史沿革: 員林游氏宗祠創建時間已經不可考,現今建築物為民國45年(西元1956年)改建後成為現今的宗祠建築形制,現址為彰化縣員林鎮大埔里員大路2段59巷129弄31號。
根據《臺灣游氏族譜》的記載,擺塘與大埔... @ 文資局歷史建築 |
級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 臺南市政府 | 指定登錄理由: 依中華民國73年2月22日頒行之文化資產保存法施行細則第63條綜合評定之 @ 文資局古蹟 |
所在地理區域: 1 | 聚落建築群 | 歷史沿革與現狀: 瓊林位在金門本島中央蜂腰部之北海岸附近,太武山西麓位置,舊稱「平林」,明熹宗時(1621-1627)稱譽的碩學鴻儒蔡獻臣的推崇,特欽賜里名「瓊林」,這塊由福建巡撫鄒維璉具名代立的「御賜里名瓊林」匾額,... @ 文資局聚落建築群 |
(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
宋璽德/藝譔堂國際策展藝術有限公司 | 新北市 | 場域: 其他 | 23847新北市樹林區大安路84號 綜合研究所樹林所區入口左側花圃 @ 文化部公共藝術 |
林舜龍、水內貴英/達達創意股份有限公司 | 新北市 | 場域: 其他 | 23160新北市新店區新烏路三段81號 臺灣電力股份有限公司訓練所所區內行政大樓前、警衛室前、川堂、訓練所外牆、草皮 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 宗德 ... ]
根據姓名 林再錦 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林再錦 ...) | 電話: 082-363038 | 地址: 金門縣烈嶼鄉東林林湖村1號 | 主祀神祇: 明明上帝 | 教別: 一貫道 | 負責人: 林再錦 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 電話: 林再錦 | 主祀神祇: 石岡區 | 教別: 募建 | 建別: (04)25723176 | 負責人: 中市寺補字0068號10307211060103 | 臺中市石岡區九房里建德街8號 | 地址: 一貫道 | 註記: 天皇宮 | 財團法人: @ 臺中市宗教名冊 |
| 電話: 07-6872100 | 地址: 高雄市六龜區新寮里三民路81號 | 主祀神祇: 明明上帝 | 教別: 一貫道 | 負責人: 林再錦 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 電話: 04-25723176 | 地址: 臺中市石岡區九房里建德街8號 | 主祀神祇: 明明上帝 | 教別: 一貫道 | 負責人: 林再錦 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 電話: 07-6871827 | 地址: 高雄市六龜區新寮里三民路七鄰八一號 | 主祀神祇: 明明上帝 | 教別: 一貫道 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 林再錦 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 電話: (04)25723176 | 主祀神祇: 明明上帝 | 教別: 一貫道 | 建別: 募建 | 負責人: 林再錦 | 石岡區 | 地址: 臺中市石岡區九房里建德街8號 | 註記: 補辦 | 財團法人: @ 臺中市宗教名冊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6871708 | 機構負責人姓名: 林再錦 | 機構代碼: A11500102 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市六龜區新寮里新威175-6號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200706 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 07-6871708 | 機構負責人姓名: 林再錦 | 機構代碼: A11500102 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市六龜區新寮里新威175-6號 @ 長照ABC據點 |
電話: 082-363038 | 地址: 金門縣烈嶼鄉東林林湖村1號 | 主祀神祇: 明明上帝 | 教別: 一貫道 | 負責人: 林再錦 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
電話: 林再錦 | 主祀神祇: 石岡區 | 教別: 募建 | 建別: (04)25723176 | 負責人: 中市寺補字0068號10307211060103 | 臺中市石岡區九房里建德街8號 | 地址: 一貫道 | 註記: 天皇宮 | 財團法人: @ 臺中市宗教名冊 |
電話: 07-6872100 | 地址: 高雄市六龜區新寮里三民路81號 | 主祀神祇: 明明上帝 | 教別: 一貫道 | 負責人: 林再錦 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
電話: 04-25723176 | 地址: 臺中市石岡區九房里建德街8號 | 主祀神祇: 明明上帝 | 教別: 一貫道 | 負責人: 林再錦 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
電話: 07-6871827 | 地址: 高雄市六龜區新寮里三民路七鄰八一號 | 主祀神祇: 明明上帝 | 教別: 一貫道 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 林再錦 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
電話: (04)25723176 | 主祀神祇: 明明上帝 | 教別: 一貫道 | 建別: 募建 | 負責人: 林再錦 | 石岡區 | 地址: 臺中市石岡區九房里建德街8號 | 註記: 補辦 | 財團法人: @ 臺中市宗教名冊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6871708 | 機構負責人姓名: 林再錦 | 機構代碼: A11500102 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市六龜區新寮里新威175-6號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200706 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 07-6871708 | 機構負責人姓名: 林再錦 | 機構代碼: A11500102 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市六龜區新寮里新威175-6號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林再錦 ... ]
宗德國際股份有限公司 | 地址: 台北市松山區八德路三段156號4樓 | 電話: 02-2570-8181 |
江宗德土地登記專業代理人事務所 | 地址: 台北市大同區承德路一段32號4樓之4 | 電話: 02-2556-2743 |
宗德獸肉舖 | 地址: 台中市南屯區文昌街49號之1 | 電話: 04-2389-9538 |
宗德國術館 | 地址: 台北市信義區吳興街545號 | 電話: 02-2723-6367 |
王宗德 | 地址: 彰化縣鹿港鎮鹿草路二段327號 | 電話: 04-776-0210 |
宗德中醫診所 | 地址: 台中市清水區清水里中山路98號 | 電話: 04-2622-1329 |
宗德堂診所 | 地址: 高雄市阿蓮區中正路510號 | 電話: 07-632-1199 |
宗德牙醫診所 | 地址: 高雄市小港區康莊路109號 | 電話: 07-802-7963 |
宗德武道體育用具有限公司 | 地址: 台北市中正區中華路二段403號1樓 | 電話: 02-2303-8607 |
宗德印刷廠 | 地址: 台南市玉井區玉井區中山路232號 | 電話: 06-574-2138 |
名稱 宗德 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 宗德)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宗德葬儀禮品有限公司 臺北市中山區民權東路2段135巷16號 | 李宗麟 | 89686659 | 核准設立 |
周宗德蔬果商行 臺北市信義區吳興街189號1樓 | 周宗德 | 88357145 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124103293) |
吳宗德商店 金門縣金城鎮東門里菜市場路53號 | 吳宗德 | 92997663 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050085708) |
宗德汽車企業社 宜蘭縣員山鄉逸仙村大安路49之14號一樓 | 林宗德 | 93025553 | 核准設立 - 獨資 |
宗德蔬 高雄市大社區保社里旗楠路88之4號1樓 | 曾耀宗 | 25991582 | 核准設立 - 獨資 |
宗德國際開發有限公司 彰化縣和美鎮嘉犁里線東路三段7號1樓 | 柯政宗 | 54136362 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-09) |
宗德工程有限公司 高雄市小港區南星路101之2號 | 洪明宗 | 80377695 | 核准設立 |
宗德國際人力仲介有限公司 彰化縣和美鎮嘉犁里線東路三段7號1樓 | 柯政宗 | 83796763 | 核准設立 |
宗德葬儀禮品有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路2段135巷16號 | 負責人: 李宗麟 | 統編: 89686659 | 核准設立 |
周宗德蔬果商行 登記地址: 臺北市信義區吳興街189號1樓 | 負責人: 周宗德 | 統編: 88357145 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124103293) |
吳宗德商店 登記地址: 金門縣金城鎮東門里菜市場路53號 | 負責人: 吳宗德 | 統編: 92997663 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050085708) |
宗德汽車企業社 登記地址: 宜蘭縣員山鄉逸仙村大安路49之14號一樓 | 負責人: 林宗德 | 統編: 93025553 | 核准設立 - 獨資 |
宗德蔬 登記地址: 高雄市大社區保社里旗楠路88之4號1樓 | 負責人: 曾耀宗 | 統編: 25991582 | 核准設立 - 獨資 |
宗德國際開發有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮嘉犁里線東路三段7號1樓 | 負責人: 柯政宗 | 統編: 54136362 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-09) |
宗德工程有限公司 登記地址: 高雄市小港區南星路101之2號 | 負責人: 洪明宗 | 統編: 80377695 | 核准設立 |
宗德國際人力仲介有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮嘉犁里線東路三段7號1樓 | 負責人: 柯政宗 | 統編: 83796763 | 核准設立 |
[ 查詢所有 宗德 ... ]
姓名 林再錦 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林再錦)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宗德股份有限公司 高雄市六龜區新威170之14號 | 林再錦 | 24674770 | 核准設立 |
小南國餐坊 臺北市萬華區三水街108號 | 林再錦 | 25542946 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114113771) |
尚青餐廳 臺北市萬華區西園路1段212巷36號1樓 | 林再錦 | 29201104 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124100593) |
喜來登餐廳 臺北市萬華區三水街124、126號3樓 | 林再錦 | 38471780 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056014254) |
水漾養生館 臺北市北投區大業路430號1樓 | 林再錦 | 38571752 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046010138) |
芳香軒 臺北市萬華區廣州街186巷6號1樓 | 林再錦 | 38573246 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1046001178) |
千禾餐飲店 新北市新店區中正路408號(1樓) | 林再錦 | 41072978 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045241752) |
鐶宇企業行 臺北市萬華區西園路1段31號1樓 | 林再錦 | 81710071 | 撤銷 - 獨資 |
宗德股份有限公司 登記地址: 高雄市六龜區新威170之14號 | 負責人: 林再錦 | 統編: 24674770 | 核准設立 |
小南國餐坊 登記地址: 臺北市萬華區三水街108號 | 負責人: 林再錦 | 統編: 25542946 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114113771) |
尚青餐廳 登記地址: 臺北市萬華區西園路1段212巷36號1樓 | 負責人: 林再錦 | 統編: 29201104 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124100593) |
喜來登餐廳 登記地址: 臺北市萬華區三水街124、126號3樓 | 負責人: 林再錦 | 統編: 38471780 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056014254) |
水漾養生館 登記地址: 臺北市北投區大業路430號1樓 | 負責人: 林再錦 | 統編: 38571752 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046010138) |
芳香軒 登記地址: 臺北市萬華區廣州街186巷6號1樓 | 負責人: 林再錦 | 統編: 38573246 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1046001178) |
千禾餐飲店 登記地址: 新北市新店區中正路408號(1樓) | 負責人: 林再錦 | 統編: 41072978 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045241752) |
鐶宇企業行 登記地址: 臺北市萬華區西園路1段31號1樓 | 負責人: 林再錦 | 統編: 81710071 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 林再錦 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|