陳永桐
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳永桐的職稱是董事, 持有股份數是2500000, 公司名稱是商碩有限公司, 統一編號是24675010.
根據名稱 商碩 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 商碩 ...) | OID: 2.16.886.111.100001.100011.100006 | 電話: 02-29393091 | 地址: 臺北市文山區指南路2段64號 | DN: ou=輔導與諮商碩士學位學程,ou=教育學院,o=國立政治大學,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 張老師文化 | 活動起始日期: 2024/08/28 | 活動結束日期: 2024/09/18 | 折扣資訊: 定價 NT$5,500 優惠價 NT$4,000
※報名本課程(包含)2本上課用書
※”提供”錄影回放,每堂課結束隔天提供連結 @ 藝文活動-所有類別 |
| 張老師文化 | 活動起始日期: 2024/08/28 | 活動結束日期: 2024/09/18 @ 文化部研習課程 |
| 張老師文化 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/09/18 | 折扣資訊: 定價 NT$5,500 優惠價 NT$4,000
※報名本課程(包含)2本上課用書
※”提供”錄影回放,每堂課結束隔天提供連結 @ 藝文活動-所有類別 |
| 張老師文化 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/09/18 @ 文化部研習課程 |
| 證書期限: 2021/03/30 | 商品名稱: 交換式電源供應器 | 證書狀態: 註銷 | 申請人: 英屬維京群島商碩穎科技有限公司台灣分公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2021/11/20 | 商品名稱: 雲運算系統 | 證書狀態: 註銷 | 申請人: 英屬維京群島商碩穎科技有限公司台灣分公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2025/03/20 | 商品名稱: GEARBOX 顯示卡外接盒 | 證書狀態: 註銷 | 申請人: 英屬維京群島商碩穎科技有限公司台灣分公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
OID: 2.16.886.111.100001.100011.100006 | 電話: 02-29393091 | 地址: 臺北市文山區指南路2段64號 | DN: ou=輔導與諮商碩士學位學程,ou=教育學院,o=國立政治大學,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
張老師文化 | 活動起始日期: 2024/08/28 | 活動結束日期: 2024/09/18 | 折扣資訊: 定價 NT$5,500 優惠價 NT$4,000
※報名本課程(包含)2本上課用書
※”提供”錄影回放,每堂課結束隔天提供連結 @ 藝文活動-所有類別 |
張老師文化 | 活動起始日期: 2024/08/28 | 活動結束日期: 2024/09/18 @ 文化部研習課程 |
張老師文化 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/09/18 | 折扣資訊: 定價 NT$5,500 優惠價 NT$4,000
※報名本課程(包含)2本上課用書
※”提供”錄影回放,每堂課結束隔天提供連結 @ 藝文活動-所有類別 |
張老師文化 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/09/18 @ 文化部研習課程 |
證書期限: 2021/03/30 | 商品名稱: 交換式電源供應器 | 證書狀態: 註銷 | 申請人: 英屬維京群島商碩穎科技有限公司台灣分公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2021/11/20 | 商品名稱: 雲運算系統 | 證書狀態: 註銷 | 申請人: 英屬維京群島商碩穎科技有限公司台灣分公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2025/03/20 | 商品名稱: GEARBOX 顯示卡外接盒 | 證書狀態: 註銷 | 申請人: 英屬維京群島商碩穎科技有限公司台灣分公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 商碩 ... ]
無其他 陳永桐 資料。
[ 搜尋所有 陳永桐 ... ]
名稱 商碩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 商碩)
英屬維爾京群島商碩心國際行銷顧問股份有限公司 登記地址: 新北市八里區龍源里龍米路一段306號17樓之4 | 統編: 16089536 | 核准設立 |
商碩有限公司 登記地址: 高雄市仁武區仁心路113巷81之1號 | 負責人: 陳永桐 | 統編: 24675010 | 核准設立 |
英屬維京群島商碩穎科技有限公司 登記地址: 臺北市內湖區文湖街18號6樓 | 負責人: 伍穎研 | 統編: 28985613 | 核准設立 |
馬來西亞商碩士鋇私人有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路四段296號6樓之4 | 負責人: JOEL TAY JIN GHEE | 統編: 42941813 | 核准設立 |
英屬維京群島商碩泉國際投資有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路167號17樓 | 負責人: 紀景元 | 統編: 42966594 | 核准設立 |
商碩企業社 登記地址: 新北市板橋區自由路5號(1樓) | 負責人: 程楷濬 | 統編: 47984847 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
商碩國際有限公司 登記地址: 臺北市中山區民族東路166之1號1樓 | 負責人: 朱冠騰 | 統編: 52641532 | 核准設立 |
英屬維京群島商碩河控股股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區東丘里3鄰中山路2段62號10樓之7 | 負責人: 霍羲禹 | 統編: 54377283 | 核准登記 |
[ 查詢所有 商碩 ... ]
姓名 陳永桐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 陳永桐)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳永桐自營計程車行 桃園縣中壢市中原里仁愛路140號 | 陳永桐 | 45065132 | 核准設立 - 獨資 |
陳永桐自營計程車行 登記地址: 桃園縣中壢市中原里仁愛路140號 | 負責人: 陳永桐 | 統編: 45065132 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
|