王麗蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王麗蘭的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是日春居室內裝修設計工程有限公司, 統一編號是24678662.
根據姓名 王麗蘭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王麗蘭 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 王麗蘭 ... ]
名稱 日春居室內裝修設計工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 日春居室內裝修設計工程)
姓名 王麗蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王麗蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富麗廚具器具 高雄市鳳山區自強二路5巷50號1樓 | 王麗蘭 | 41325495 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10461160500) |
銘盤企業行 臺南市永康區王行里育樂街214巷6號1樓 | 王麗蘭 | 08469246 | 核准設立 - 獨資 |
尚峰印刷品企業社 新北市三重區三和路4段167巷89之3號4樓 | 王麗蘭 | 02202018 | 核准設立 - 獨資 |
億興紙器行 臺南市安南區長安里長溪路3段373巷51弄22號1樓 | 王麗蘭 | 06502923 | 核准設立 - 獨資 |
尚格攝影社 桃園縣觀音鄉草漯村大觀路2段131號 | 王麗蘭 | 08383796 | 核准設立 - 獨資 |
日晟室內裝修設計工程行 高雄市三民區明誠一路308號2樓 | 王麗蘭 | 10259359 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10361241800) |
新城玩具行 臺東縣成功鎮忠仁里中華路二十九號一樓 | 曾王麗蘭 | 12076530 | 歇業 - 獨資 |
民聖企業社 花蓮縣花蓮市國聯里國聯二路六號一樓 | 王麗蘭 | 19532891 | 核准停業 - 獨資 |
富麗廚具器具 登記地址: 高雄市鳳山區自強二路5巷50號1樓 | 負責人: 王麗蘭 | 統編: 41325495 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10461160500) |
銘盤企業行 登記地址: 臺南市永康區王行里育樂街214巷6號1樓 | 負責人: 王麗蘭 | 統編: 08469246 | 核准設立 - 獨資 |
尚峰印刷品企業社 登記地址: 新北市三重區三和路4段167巷89之3號4樓 | 負責人: 王麗蘭 | 統編: 02202018 | 核准設立 - 獨資 |
億興紙器行 登記地址: 臺南市安南區長安里長溪路3段373巷51弄22號1樓 | 負責人: 王麗蘭 | 統編: 06502923 | 核准設立 - 獨資 |
尚格攝影社 登記地址: 桃園縣觀音鄉草漯村大觀路2段131號 | 負責人: 王麗蘭 | 統編: 08383796 | 核准設立 - 獨資 |
日晟室內裝修設計工程行 登記地址: 高雄市三民區明誠一路308號2樓 | 負責人: 王麗蘭 | 統編: 10259359 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10361241800) |
新城玩具行 登記地址: 臺東縣成功鎮忠仁里中華路二十九號一樓 | 負責人: 曾王麗蘭 | 統編: 12076530 | 歇業 - 獨資 |
民聖企業社 登記地址: 花蓮縣花蓮市國聯里國聯二路六號一樓 | 負責人: 王麗蘭 | 統編: 19532891 | 核准停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 王麗蘭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
|