余宥樂
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名余宥樂的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是路易斯有限公司, 統一編號是24716552.
根據名稱 路易斯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 路易斯 ...) | 警報疾病: 其他 | 區域描述: 美國 | 警報標題: 國際重要疫情資訊 | 嚴重程度: | 發訊者名稱: 疾病管制署 | 描述: 據報導,美國加州新增今年第2例聖路易斯腦炎病例,個案為斯坦尼斯勞斯郡70多歲男性,於9月中出現症狀;該州今年約2成行政區(14/58)檢出攜帶聖路易斯腦炎病毒(St. Louisencephaliti... @ 國際重要疫情資訊 |
| 更新日期: 2014/07/04 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| 更新日期: 2016/09/29 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| (不分國籍)此活動無實體展演者;(不分國籍)亞歷山大.貝林等 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: 節目票120元,活動票150元,愛心票:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士與陪同者限一名(憑相關證件)享半票優惠。 @ 電影 |
| (不分國籍)此活動無實體展演者;(不分國籍)亞歷山大.貝林等 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: 節目票120元,活動票150元,愛心票:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士與陪同者限一名(憑相關證件)享半票優惠。 @ 藝文活動-所有類別 |
| (比利時)皮耶・豐特奈爾;(盧森堡)弗亨・沃特 | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (比利時)皮耶・豐特奈爾;(盧森堡)弗亨・沃特 | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (比利時)皮耶・豐特奈爾;(盧森堡)弗亨・沃特 | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
警報疾病: 其他 | 區域描述: 美國 | 警報標題: 國際重要疫情資訊 | 嚴重程度: | 發訊者名稱: 疾病管制署 | 描述: 據報導,美國加州新增今年第2例聖路易斯腦炎病例,個案為斯坦尼斯勞斯郡70多歲男性,於9月中出現症狀;該州今年約2成行政區(14/58)檢出攜帶聖路易斯腦炎病毒(St. Louisencephaliti... @ 國際重要疫情資訊 |
更新日期: 2014/07/04 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
更新日期: 2016/09/29 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
(不分國籍)此活動無實體展演者;(不分國籍)亞歷山大.貝林等 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: 節目票120元,活動票150元,愛心票:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士與陪同者限一名(憑相關證件)享半票優惠。 @ 電影 |
(不分國籍)此活動無實體展演者;(不分國籍)亞歷山大.貝林等 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: 節目票120元,活動票150元,愛心票:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士與陪同者限一名(憑相關證件)享半票優惠。 @ 藝文活動-所有類別 |
(比利時)皮耶・豐特奈爾;(盧森堡)弗亨・沃特 | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(比利時)皮耶・豐特奈爾;(盧森堡)弗亨・沃特 | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(比利時)皮耶・豐特奈爾;(盧森堡)弗亨・沃特 | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 路易斯 ... ]
無其他 余宥樂 資料。
[ 搜尋所有 余宥樂 ... ]
路易斯國際貿易有限公司 | 地址: 台中市神岡區大洲路352號 | 電話: 04-2522-2359 |
路易斯國際貿易有限公司 | 地址: 桃園市龜山區忠義路一段1000號之5 | 電話: 03-320-3305 |
路易斯家具有限公司 | 地址: 台北市內湖區民權東路六段131號1樓 | 電話: 02-8792-0578 |
名稱 路易斯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 路易斯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
路易斯貿易社 基隆市安樂區安一路278巷10號1樓 | 林佑恩 | 85220770 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090001017) |
路易斯皮件有限公司 臺中市西屯區永安里西屯路三段164之17號7樓 | 程勝楠 | 24828326 | 核准設立 |
路易斯國際顧問有限公司 臺中市沙鹿區自強路545巷35弄58號1樓 | 劉國榮 | 64273202 | 解散 (核准解散日期: 2022-02-23) |
路易斯開發有限公司 南投縣南投市福興里彰南路三段987號 | 楊詔貴 | 82979862 | 核准設立 |
路易斯投資有限公司 臺北市士林區中山北路5段526號3樓 | 黃琦政 | 83243910 | 核准設立 |
路易斯酷工作室 臺中市南區樹德里東興路一段25巷19號1樓 | 簡偉儒 | 88295161 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1130861038) |
路易斯工作室 臺北市中山區南京東路2段101號11樓 | 蕭承閑 | 93193066 | 核准設立 - 獨資 |
路易斯餐飲館 高雄市楠梓區裕昌里後昌路1285號1樓 | 陳嘉生 | 93232167 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11261791300) |
路易斯貿易社 登記地址: 基隆市安樂區安一路278巷10號1樓 | 負責人: 林佑恩 | 統編: 85220770 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090001017) |
路易斯皮件有限公司 登記地址: 臺中市西屯區永安里西屯路三段164之17號7樓 | 負責人: 程勝楠 | 統編: 24828326 | 核准設立 |
路易斯國際顧問有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區自強路545巷35弄58號1樓 | 負責人: 劉國榮 | 統編: 64273202 | 解散 (核准解散日期: 2022-02-23) |
路易斯開發有限公司 登記地址: 南投縣南投市福興里彰南路三段987號 | 負責人: 楊詔貴 | 統編: 82979862 | 核准設立 |
路易斯投資有限公司 登記地址: 臺北市士林區中山北路5段526號3樓 | 負責人: 黃琦政 | 統編: 83243910 | 核准設立 |
路易斯酷工作室 登記地址: 臺中市南區樹德里東興路一段25巷19號1樓 | 負責人: 簡偉儒 | 統編: 88295161 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1130861038) |
路易斯工作室 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段101號11樓 | 負責人: 蕭承閑 | 統編: 93193066 | 核准設立 - 獨資 |
路易斯餐飲館 登記地址: 高雄市楠梓區裕昌里後昌路1285號1樓 | 負責人: 陳嘉生 | 統編: 93232167 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11261791300) |
[ 查詢所有 路易斯 ... ]
姓名 余宥樂 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 余宥樂)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
路易斯有限公司 臺北市中山區錦州街46號12樓之3 | 余宥樂 | 24716552 | 核准設立 |
草漯丼吃丼店 桃園市觀音區草漯里大觀路2段256號1樓 | 余宥樂 | 82052315 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089013062) |
品三迴有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段492巷26號1樓 | 余宥樂 | 83409313 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-07) |
二三四國際有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段222號9樓 | 余宥樂 | 83785436 | 解散 (核准解散日期: 2021-02-08) |
路易斯有限公司 登記地址: 臺北市中山區錦州街46號12樓之3 | 負責人: 余宥樂 | 統編: 24716552 | 核准設立 |
草漯丼吃丼店 登記地址: 桃園市觀音區草漯里大觀路2段256號1樓 | 負責人: 余宥樂 | 統編: 82052315 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089013062) |
品三迴有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段492巷26號1樓 | 負責人: 余宥樂 | 統編: 83409313 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-07) |
二三四國際有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段222號9樓 | 負責人: 余宥樂 | 統編: 83785436 | 解散 (核准解散日期: 2021-02-08) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
|