朱育萱
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名朱育萱的職稱是董事, 持有股份數是1500000, 公司名稱是紳榮實業有限公司, 統一編號是24722750.
無其他 紳榮實業 資料。
[ 搜尋所有 紳榮實業 ... ]
根據姓名 朱育萱 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 朱育萱 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 朱育萱 | 機構代碼: B12200001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 連江縣莒光鄉大坪村30-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 朱育萱 | 機構代碼: B12200001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 連江縣莒光鄉大坪村30-1號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 朱育萱 | 機構代碼: B12200001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 連江縣莒光鄉大坪村30-1號 @ 長照B據點 |
| 資料集識別碼: 134268 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-09 18:43:45 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺北市建築管理工程處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 臺北市年建築物公共安全檢查稽查數量 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 083689038 | 機構負責人姓名: 朱育萱 | 機構代碼: B12200001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 連江縣莒光鄉大坪村30-1號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 聯新電腦資訊有限公司 | 統一編號: 90219181 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 朱育萱 | 機構代碼: B12200001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 連江縣莒光鄉大坪村30-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 朱育萱 | 機構代碼: B12200001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 連江縣莒光鄉大坪村30-1號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 朱育萱 | 機構代碼: B12200001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 連江縣莒光鄉大坪村30-1號 @ 長照B據點 |
資料集識別碼: 134268 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-09 18:43:45 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺北市建築管理工程處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 臺北市年建築物公共安全檢查稽查數量 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 083689038 | 機構負責人姓名: 朱育萱 | 機構代碼: B12200001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 連江縣莒光鄉大坪村30-1號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 聯新電腦資訊有限公司 | 統一編號: 90219181 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 朱育萱 ... ]
名稱 紳榮實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 紳榮實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
紳榮實業有限公司 新北市蘆洲區復興路90巷8號3樓 | 朱育萱 | 24722750 | 核准設立 |
紳榮實業社 臺北市萬華區東園街14巷3號 | 朱育萱 | 25669021 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064210062) |
紳榮實業有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區復興路90巷8號3樓 | 負責人: 朱育萱 | 統編: 24722750 | 核准設立 |
紳榮實業社 登記地址: 臺北市萬華區東園街14巷3號 | 負責人: 朱育萱 | 統編: 25669021 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064210062) |
姓名 朱育萱 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 朱育萱)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻騏複合式餐飲 新竹市香山區東香里五福路二段733號一樓 | 朱育萱 | 31641682 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030002975) |
金益企業社 桃園市平鎮區北安里承德路45號(1樓) | 朱育萱 | 02672876 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119009233) |
艾倪工作室 臺北市士林區中山北路5段505巷20號 | 朱育萱 | 38495994 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030002915) |
旭品國際顧問有限公司 彰化縣員林市仁美里靜修東路71號2樓 | 朱育萱 | 42781978 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-16) |
黑山滋味軒食品 臺南市新市區新市里和平街27號1樓 | 朱育萱 | 85657962 | 核准設立 - 獨資 |
多富寶商行 臺中市龍井區新東里遊園南路203號1樓 | 朱育萱 | 87126060 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090878033) |
鴻騏複合式餐飲 登記地址: 新竹市香山區東香里五福路二段733號一樓 | 負責人: 朱育萱 | 統編: 31641682 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030002975) |
金益企業社 登記地址: 桃園市平鎮區北安里承德路45號(1樓) | 負責人: 朱育萱 | 統編: 02672876 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119009233) |
艾倪工作室 登記地址: 臺北市士林區中山北路5段505巷20號 | 負責人: 朱育萱 | 統編: 38495994 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030002915) |
旭品國際顧問有限公司 登記地址: 彰化縣員林市仁美里靜修東路71號2樓 | 負責人: 朱育萱 | 統編: 42781978 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-16) |
黑山滋味軒食品 登記地址: 臺南市新市區新市里和平街27號1樓 | 負責人: 朱育萱 | 統編: 85657962 | 核准設立 - 獨資 |
多富寶商行 登記地址: 臺中市龍井區新東里遊園南路203號1樓 | 負責人: 朱育萱 | 統編: 87126060 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090878033) |
[ 查詢所有 朱育萱 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
|