江縉朋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名江縉朋的職稱是董事, 持有股份數是70000, 公司名稱是双方藝廊股份有限公司, 統一編號是24759101.
董監事資料集 資料集的 江縉朋 相關資料
(以下顯示 11 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 江縉朋 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1540000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 770000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1540000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 770000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
[ 搜尋所有相關: 江縉朋 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 24759101 | 電話號碼: 02-85012138 | 臺北市中山區北安路770巷30號 |
統一編號: 24759101 | 電話號碼: 02-85012138 | 臺北市中山區北安路770巷30號 |
[ 搜尋所有相關: 江縉朋 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 双方藝廊 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 双方藝廊 ...) | | 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| | 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 双方藝廊 ... ]
無其他 江縉朋 資料。
[ 搜尋所有 江縉朋 ... ]
名稱 双方藝廊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 双方藝廊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
双方藝廊股份有限公司 臺北市中山區北安路770巷30號 | 王克誠 | 24759101 | 核准設立 |
双方藝廊股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區北安路770巷30號 | 負責人: 王克誠 | 統編: 24759101 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
|