李彥宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李彥宏的職稱是董事, 持有股份數是700000, 公司名稱是双方藝廊股份有限公司, 統一編號是24759101.
董監事資料集 資料集的 李彥宏 相關資料
(以下顯示 11 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李彥宏 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1540000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 770000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1540000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 770000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
[ 搜尋所有相關: 李彥宏 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 24759101 | 電話號碼: 02-85012138 | 臺北市中山區北安路770巷30號 |
統一編號: 24759101 | 電話號碼: 02-85012138 | 臺北市中山區北安路770巷30號 |
[ 搜尋所有相關: 李彥宏 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 双方藝廊 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 双方藝廊 ...) | | 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| | 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 双方藝廊 ... ]
根據姓名 李彥宏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李彥宏 ...) | 李彥宏、廖家正 | 基隆市 | 場域: 醫療院所 | 20147基隆市信義區信2路268號 @ 文化部公共藝術 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2924870 | 所代表法人: | 宏熹投資股份有限公司 | 統一編號: 16620462 @ 董監事資料集 |
| 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2026/6/8 上午 12:00:00 | 臺中市北屯區松義街193號1樓、2樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 管理人電話: 04-7982010154 | 預計收容村里: 曾家村 | 適用災害類別: 水災,震災,土石流,海嘯 | 彰化縣伸港鄉 | 曾家村 | 曾家路72號 @ 避難收容處所點位檔 |
| 管理人電話: 04-7982010154 | 預計收容村里: 汴頭村 | 適用災害類別: 水災,土石流,海嘯 | 彰化縣伸港鄉 | 汴頭村 | 汴頭路189號 @ 避難收容處所點位檔 |
| 管理人電話: 04-7982010154 | 預計收容村里: 新港村 | 適用災害類別: 水災,土石流,海嘯 | 彰化縣伸港鄉 | 新港村 | 自強路臨30號 @ 避難收容處所點位檔 |
| 管理人電話: 04-7982010154 | 預計收容村里: 埤墘村 | 適用災害類別: 水災,震災,土石流,海嘯 | 彰化縣伸港鄉 | 埤墘村 | 建興路168號 @ 避難收容處所點位檔 |
| 管理人電話: 04-7982010154 | 預計收容村里: 七嘉村 | 適用災害類別: 水災,土石流,海嘯 | 彰化縣伸港鄉 | 七嘉村 | 嘉二路47號 @ 避難收容處所點位檔 |
李彥宏、廖家正 | 基隆市 | 場域: 醫療院所 | 20147基隆市信義區信2路268號 @ 文化部公共藝術 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2924870 | 所代表法人: | 宏熹投資股份有限公司 | 統一編號: 16620462 @ 董監事資料集 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2026/6/8 上午 12:00:00 | 臺中市北屯區松義街193號1樓、2樓 @ 合法特定寵物業名單 |
管理人電話: 04-7982010154 | 預計收容村里: 曾家村 | 適用災害類別: 水災,震災,土石流,海嘯 | 彰化縣伸港鄉 | 曾家村 | 曾家路72號 @ 避難收容處所點位檔 |
管理人電話: 04-7982010154 | 預計收容村里: 汴頭村 | 適用災害類別: 水災,土石流,海嘯 | 彰化縣伸港鄉 | 汴頭村 | 汴頭路189號 @ 避難收容處所點位檔 |
管理人電話: 04-7982010154 | 預計收容村里: 新港村 | 適用災害類別: 水災,土石流,海嘯 | 彰化縣伸港鄉 | 新港村 | 自強路臨30號 @ 避難收容處所點位檔 |
管理人電話: 04-7982010154 | 預計收容村里: 埤墘村 | 適用災害類別: 水災,震災,土石流,海嘯 | 彰化縣伸港鄉 | 埤墘村 | 建興路168號 @ 避難收容處所點位檔 |
管理人電話: 04-7982010154 | 預計收容村里: 七嘉村 | 適用災害類別: 水災,土石流,海嘯 | 彰化縣伸港鄉 | 七嘉村 | 嘉二路47號 @ 避難收容處所點位檔 |
[ 搜尋所有 李彥宏 ... ]
名稱 双方藝廊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 双方藝廊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
双方藝廊股份有限公司 臺北市中山區北安路770巷30號 | 王克誠 | 24759101 | 核准設立 |
双方藝廊股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區北安路770巷30號 | 負責人: 王克誠 | 統編: 24759101 | 核准設立 |
姓名 李彥宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李彥宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
恰恰食茶舖 高雄市小港區宏平路299號1樓 | 李彥宏 | 69818034 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160033900) |
一五二小吃店 新北市三峽區中正路1段152號 | 李彥宏 | 09726362 | 歇業 - 獨資 |
兩利飲品便利店 基隆市仁愛區文昌里忠三路五六號一樓 | 李彥宏 | 09756506 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110000577) |
吉絲食品行 高雄市苓雅區福德3路51之2號1樓 | 李彥宏 | 20208507 | 歇業 - 獨資 |
菓子堂食品行 高雄市苓雅區和平1路131號1樓 | 李彥宏 | 21397920 | 歇業 - 獨資 |
忠泰生活開發股份有限公司台中分公司 臺中市西區臺灣大道2段573號1、2樓及地下1樓 | 李彥宏 | 24746768 | 核准設立 |
築內傢俱有限公司 臺北市大安區市民大道3段178號4樓 | 李彥宏 | 25138495 | 核准設立 |
富立達開發有限公司 彰化縣彰化市阿夷里金馬路一段545號一樓 | 李彥宏 | 53624069 | 核准設立 |
恰恰食茶舖 登記地址: 高雄市小港區宏平路299號1樓 | 負責人: 李彥宏 | 統編: 69818034 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160033900) |
一五二小吃店 登記地址: 新北市三峽區中正路1段152號 | 負責人: 李彥宏 | 統編: 09726362 | 歇業 - 獨資 |
兩利飲品便利店 登記地址: 基隆市仁愛區文昌里忠三路五六號一樓 | 負責人: 李彥宏 | 統編: 09756506 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110000577) |
吉絲食品行 登記地址: 高雄市苓雅區福德3路51之2號1樓 | 負責人: 李彥宏 | 統編: 20208507 | 歇業 - 獨資 |
菓子堂食品行 登記地址: 高雄市苓雅區和平1路131號1樓 | 負責人: 李彥宏 | 統編: 21397920 | 歇業 - 獨資 |
忠泰生活開發股份有限公司台中分公司 登記地址: 臺中市西區臺灣大道2段573號1、2樓及地下1樓 | 負責人: 李彥宏 | 統編: 24746768 | 核准設立 |
築內傢俱有限公司 登記地址: 臺北市大安區市民大道3段178號4樓 | 負責人: 李彥宏 | 統編: 25138495 | 核准設立 |
富立達開發有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市阿夷里金馬路一段545號一樓 | 負責人: 李彥宏 | 統編: 53624069 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李彥宏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
|