陳淑華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳淑華的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是聚岩國際開發股份有限公司, 統一編號是24759854.
董監事資料集 資料集的 陳淑華 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳淑華 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 聚岩國際開發股份有限公司 | 統一編號: 24759854 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 聚岩國際開發股份有限公司 | 統一編號: 24759854 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 聚岩國際開發股份有限公司 | 統一編號: 24759854 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 聚岩國際開發股份有限公司 | 統一編號: 24759854 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 聚岩國際開發股份有限公司 | 統一編號: 24759854 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 聚岩國際開發股份有限公司 | 統一編號: 24759854 |
[ 搜尋所有相關: 陳淑華 @ 董監事資料集 ]
無其他 聚岩國際開發 資料。
[ 搜尋所有 聚岩國際開發 ... ]
根據姓名 陳淑華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳淑華 ...) | | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)丁右尉;(中華民國)王揚舜;(中華民國)何堯智;(中華民國)宋佳晏;(中華民國)李奇茂;(中華民國)李炘明;(中華民國)李轂摩;(中華民國)周瑛;(中華民國)金勤伯;(中華民國)林進忠;(... | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)丁右尉;(中華民國)王揚舜;(中華民國)何堯智;(中華民國)宋佳晏;(中華民國)李奇茂;(中華民國)李炘明;(中華民國)李轂摩;(中華民國)周瑛;(中華民國)金勤伯;(中華民國)林進忠;(... | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 陳淑華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-25079697 | 臺北市中山區長安東路2段131號 @ 地政士開業資料 |
| 事務所名稱: 吳陳淑華記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板橋區新海里新海路385巷34弄8號 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0804號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 作者: 陳淑華文; 陳銘竹圖 | 出版機構: 華人國際 | 版次: | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 幼兒(3-6歲) | 頁數: 36 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267559024 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 84519197 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區大華里頂湖一街21號 @ 登記工廠名錄 |
| 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)丁右尉;(中華民國)王揚舜;(中華民國)何堯智;(中華民國)宋佳晏;(中華民國)李奇茂;(中華民國)李炘明;(中華民國)李轂摩;(中華民國)周瑛;(中華民國)金勤伯;(中華民國)林進忠;(... | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)丁右尉;(中華民國)王揚舜;(中華民國)何堯智;(中華民國)宋佳晏;(中華民國)李奇茂;(中華民國)李炘明;(中華民國)李轂摩;(中華民國)周瑛;(中華民國)金勤伯;(中華民國)林進忠;(... | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 陳淑華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-25079697 | 臺北市中山區長安東路2段131號 @ 地政士開業資料 |
事務所名稱: 吳陳淑華記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板橋區新海里新海路385巷34弄8號 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0804號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
作者: 陳淑華文; 陳銘竹圖 | 出版機構: 華人國際 | 版次: | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 幼兒(3-6歲) | 頁數: 36 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267559024 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 84519197 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區大華里頂湖一街21號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 陳淑華 ... ]
名稱 聚岩國際開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 聚岩國際開發)
聚岩國際開發股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區民權西路91號5樓之12 | 負責人: 蕭宏哲 | 統編: 24759854 | 核准設立 |
姓名 陳淑華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳淑華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑樺特易購生物科技有限公司 臺北市萬華區昆明街111號10樓之7 | 陳淑華 | 28853562 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-23) |
淑華水產行 臺南市將軍區鯤鯓里鯤鯓226之23號1樓 | 陳淑華 | 40719921 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030652929) |
淑樺企業社 臺北市萬華區昆明街111號10樓之7 | 陳淑華 | 42290311 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
淑華獸肉號 雲林縣水林鄉水南村水林路二六九號 | 洪陳淑華 | 64888881 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110041292) |
淑樺實業社 臺北市萬華區昆明街111號10樓之7 | 陳淑華 | 88156554 | 核准設立 - 獨資 |
淑華商店 雲林縣斗六市林頭里榮譽路八二號一樓 | 陳淑華 | 92820595 | 核准設立 - 獨資 |
淑華美容院 南投縣南投市仁和里民權街九二巷一一號一樓 | 楊陳淑華 | 06095284 | 歇業 - 獨資 |
淑華美容工作室 新竹縣竹北市北崙里光明三路98號1樓 | 陳淑華 | 14810760 | 歇業 - 獨資 |
淑樺特易購生物科技有限公司 登記地址: 臺北市萬華區昆明街111號10樓之7 | 負責人: 陳淑華 | 統編: 28853562 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-23) |
淑華水產行 登記地址: 臺南市將軍區鯤鯓里鯤鯓226之23號1樓 | 負責人: 陳淑華 | 統編: 40719921 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030652929) |
淑樺企業社 登記地址: 臺北市萬華區昆明街111號10樓之7 | 負責人: 陳淑華 | 統編: 42290311 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
淑華獸肉號 登記地址: 雲林縣水林鄉水南村水林路二六九號 | 負責人: 洪陳淑華 | 統編: 64888881 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110041292) |
淑樺實業社 登記地址: 臺北市萬華區昆明街111號10樓之7 | 負責人: 陳淑華 | 統編: 88156554 | 核准設立 - 獨資 |
淑華商店 登記地址: 雲林縣斗六市林頭里榮譽路八二號一樓 | 負責人: 陳淑華 | 統編: 92820595 | 核准設立 - 獨資 |
淑華美容院 登記地址: 南投縣南投市仁和里民權街九二巷一一號一樓 | 負責人: 楊陳淑華 | 統編: 06095284 | 歇業 - 獨資 |
淑華美容工作室 登記地址: 新竹縣竹北市北崙里光明三路98號1樓 | 負責人: 陳淑華 | 統編: 14810760 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳淑華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
|