陳銘豐
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳銘豐的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是可愛可比有限公司, 統一編號是24768636.
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 陳銘豐 ...) | 食品業者登錄字號: A-124768636-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24768636 | 台北市大同區承德路3段263號 |
| 食品業者登錄字號: A-124768636-00001-1 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 24768636 | 台北市大同區承德路3段263號 |
食品業者登錄字號: A-124768636-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24768636 | 台北市大同區承德路3段263號 |
食品業者登錄字號: A-124768636-00001-1 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 24768636 | 台北市大同區承德路3段263號 |
[ 搜尋所有相關: 陳銘豐 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 可愛可比 資料。
[ 搜尋所有 可愛可比 ... ]
根據姓名 陳銘豐 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳銘豐 ...) | 產品中類: 26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市新莊區化成路四二七號 | 工廠現況: 歇業-關廠 | 主要產品: 263印刷電路板
264光電材料及元件
269其他電子零組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 22000000 | 所代表法人: | 信豐利資產管理有限公司 | 統一編號: 28150789 @ 董監事資料集 |
| 電話: 02-27082081 | 地址: 臺北市大安區安和路1段敦安里112巷19號七樓 | 行政區: 臺北市 | 負責人: 陳銘豐 @ 全國宗教資訊系統資料-宗祠 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)29820535 | 機構負責人姓名: 陳銘豐 | 機構代碼: BF0200009 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市三重區六合里自強路2段50巷22號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)29820535 | 機構負責人姓名: 陳銘豐 | 機構代碼: BF0200009 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市三重區六合里自強路2段50巷22號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)29820535 | 機構負責人姓名: 陳銘豐 | 機構代碼: BF0200009 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市三重區六合里自強路2段50巷22號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: (02)29820535 | 機構負責人姓名: 陳銘豐 | 機構代碼: BF0200009 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市三重區六合里自強路2段50巷22號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: (02)29820535 | 機構負責人姓名: 陳銘豐 | 機構代碼: BF0200009 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市三重區六合里自強路2段50巷22號 @ 長照ABC據點 |
產品中類: 26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市新莊區化成路四二七號 | 工廠現況: 歇業-關廠 | 主要產品: 263印刷電路板
264光電材料及元件
269其他電子零組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 22000000 | 所代表法人: | 信豐利資產管理有限公司 | 統一編號: 28150789 @ 董監事資料集 |
電話: 02-27082081 | 地址: 臺北市大安區安和路1段敦安里112巷19號七樓 | 行政區: 臺北市 | 負責人: 陳銘豐 @ 全國宗教資訊系統資料-宗祠 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)29820535 | 機構負責人姓名: 陳銘豐 | 機構代碼: BF0200009 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市三重區六合里自強路2段50巷22號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)29820535 | 機構負責人姓名: 陳銘豐 | 機構代碼: BF0200009 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市三重區六合里自強路2段50巷22號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)29820535 | 機構負責人姓名: 陳銘豐 | 機構代碼: BF0200009 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市三重區六合里自強路2段50巷22號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: (02)29820535 | 機構負責人姓名: 陳銘豐 | 機構代碼: BF0200009 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市三重區六合里自強路2段50巷22號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: (02)29820535 | 機構負責人姓名: 陳銘豐 | 機構代碼: BF0200009 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市三重區六合里自強路2段50巷22號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳銘豐 ... ]
名稱 可愛可比 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 可愛可比)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
可愛可比有限公司 臺北市大同區承德路3段263號 | 陳銘豐 | 24768636 | 核准設立 |
可愛可比有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路3段263號 | 負責人: 陳銘豐 | 統編: 24768636 | 核准設立 |
姓名 陳銘豐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 陳銘豐)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
信豐利資產管理有限公司 臺北市大安區信義路4段303號5樓 | 陳銘豐 | 28150789 | 核准設立 |
瑞成布行 臺北市大同區延平北路1段42號1樓 | 陳銘豐 | 01144791 | 歇業 - 獨資 |
廉澄肉號 宜蘭縣蘇澳鎮蘇西里中山路一段253之10號一樓 | 陳銘豐 | 14901380 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090903691) |
安一機械有限公司 臺中市大肚區成功里文昌路3段23號 | 陳銘豐 | 84666465 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-23) |
隼揚航空股份有限公司 高雄市小港區中山四路2號 | 陳銘豐 | 85097342 | 解散 (核准解散日期: 2020-04-01) |
新永營造工程有限公司 新北市土城區中央路2段191號10樓之4 | 陳銘豐 | 97614481 | 核准設立 |
信豐利資產管理有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段303號5樓 | 負責人: 陳銘豐 | 統編: 28150789 | 核准設立 |
瑞成布行 登記地址: 臺北市大同區延平北路1段42號1樓 | 負責人: 陳銘豐 | 統編: 01144791 | 歇業 - 獨資 |
廉澄肉號 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮蘇西里中山路一段253之10號一樓 | 負責人: 陳銘豐 | 統編: 14901380 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090903691) |
安一機械有限公司 登記地址: 臺中市大肚區成功里文昌路3段23號 | 負責人: 陳銘豐 | 統編: 84666465 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-23) |
隼揚航空股份有限公司 登記地址: 高雄市小港區中山四路2號 | 負責人: 陳銘豐 | 統編: 85097342 | 解散 (核准解散日期: 2020-04-01) |
新永營造工程有限公司 登記地址: 新北市土城區中央路2段191號10樓之4 | 負責人: 陳銘豐 | 統編: 97614481 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳銘豐 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
|