李佳燕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李佳燕的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是憲芳實業股份有限公司, 統一編號是24780054.
董監事資料集 資料集的 李佳燕 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李佳燕 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 憲芳實業股份有限公司 | 統一編號: 24780054 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 憲芳實業股份有限公司 | 統一編號: 24780054 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 憲芳實業股份有限公司 | 統一編號: 24780054 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 憲芳實業股份有限公司 | 統一編號: 24780054 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 憲芳實業股份有限公司 | 統一編號: 24780054 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 憲芳實業股份有限公司 | 統一編號: 24780054 |
[ 搜尋所有相關: 李佳燕 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 24780054 | 電話號碼: 02-2755-9010 | 臺北市大安區敦化南路1段321號2樓 |
統一編號: 24780054 | 電話號碼: 02-2755-9010 | 臺北市大安區敦化南路1段321號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 李佳燕 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 憲芳實業 資料。
[ 搜尋所有 憲芳實業 ... ]
根據姓名 李佳燕 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李佳燕 ...) | (中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 好得藝術工作室 | 屏東縣 | 場域: 學校 | 新建大樓正立面 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)彭湘琦;(中華民國)林錦屏;(中華民國)李佳燕;(中華民國)羅淑方;(中華民國)洪金琡;(中華民國)莊淑芬 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彭湘琦;(中華民國)林錦屏;(中華民國)李佳燕;(中華民國)羅淑方;(中華民國)洪金琡;(中華民國)莊淑芬 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彭湘琦/林錦屏/李佳燕/羅淑方/洪金琡/莊淑芬 | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彭湘琦/林錦屏/李佳燕/羅淑方/洪金琡/莊淑芬 | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 220塑膠製品、339未分類其他製品 | 統一編號: 54807729 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區內厝里長安路二段120巷7、9號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
好得藝術工作室 | 屏東縣 | 場域: 學校 | 新建大樓正立面 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)彭湘琦;(中華民國)林錦屏;(中華民國)李佳燕;(中華民國)羅淑方;(中華民國)洪金琡;(中華民國)莊淑芬 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彭湘琦;(中華民國)林錦屏;(中華民國)李佳燕;(中華民國)羅淑方;(中華民國)洪金琡;(中華民國)莊淑芬 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彭湘琦/林錦屏/李佳燕/羅淑方/洪金琡/莊淑芬 | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彭湘琦/林錦屏/李佳燕/羅淑方/洪金琡/莊淑芬 | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 220塑膠製品、339未分類其他製品 | 統一編號: 54807729 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區內厝里長安路二段120巷7、9號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 李佳燕 ... ]
名稱 憲芳實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 憲芳實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
憲芳實業股份有限公司 臺北市大安區敦化南路1段321號2樓 | 許雪芬 | 24780054 | 核准設立 |
憲芳實業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段321號2樓 | 負責人: 許雪芬 | 統編: 24780054 | 核准設立 |
姓名 李佳燕 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李佳燕)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王媽臭臭鍋 臺南市麻豆區新建里中山路128之2號1樓 | 李佳燕 | 08967623 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070040032) |
誠泰企業行 臺南市永康區五王里中華路506巷24號1樓 | 李佳燕 | 13218494 | 歇業 - 獨資 |
喜茶生活茶藝館 高雄市左營區路東里左營大路155號1樓 | 李佳燕 | 19554114 | 歇業 - 獨資 |
麥香早點店 臺中市西區忠誠里太原路1段16號1樓 | 李佳燕 | 21421689 | 核准設立 - 獨資 |
宏志實業股份有限公司 臺北市大安區敦化南路1段321號2樓 | 李佳燕 | 24777924 | 核准設立 |
小青蛙的店 新北市永和區中正路280號(2樓) | 李佳燕 | 26746243 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108155734) |
尼蘭企業社 臺南市永康區永康里永明街176號1樓 | 李佳燕 | 40903503 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060016132) |
隆易科技有限公司 基隆市七堵區東新街73巷64弄1之3號 | 李佳燕 | 42592478 | 核准設立 |
王媽臭臭鍋 登記地址: 臺南市麻豆區新建里中山路128之2號1樓 | 負責人: 李佳燕 | 統編: 08967623 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070040032) |
誠泰企業行 登記地址: 臺南市永康區五王里中華路506巷24號1樓 | 負責人: 李佳燕 | 統編: 13218494 | 歇業 - 獨資 |
喜茶生活茶藝館 登記地址: 高雄市左營區路東里左營大路155號1樓 | 負責人: 李佳燕 | 統編: 19554114 | 歇業 - 獨資 |
麥香早點店 登記地址: 臺中市西區忠誠里太原路1段16號1樓 | 負責人: 李佳燕 | 統編: 21421689 | 核准設立 - 獨資 |
宏志實業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段321號2樓 | 負責人: 李佳燕 | 統編: 24777924 | 核准設立 |
小青蛙的店 登記地址: 新北市永和區中正路280號(2樓) | 負責人: 李佳燕 | 統編: 26746243 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108155734) |
尼蘭企業社 登記地址: 臺南市永康區永康里永明街176號1樓 | 負責人: 李佳燕 | 統編: 40903503 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060016132) |
隆易科技有限公司 登記地址: 基隆市七堵區東新街73巷64弄1之3號 | 負責人: 李佳燕 | 統編: 42592478 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李佳燕 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
|