李國維
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李國維的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是佐墨空間設計有限公司, 統一編號是24787280.
無其他 佐墨空間設計 資料。
[ 搜尋所有 佐墨空間設計 ... ]
根據姓名 李國維 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李國維 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 李維國際貿易有限公司 | 統一編號: 52510193 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 維豪國際生物科技有限公司 | 統一編號: 59278699 @ 董監事資料集 |
| 總機電話: 02-66296288 | 公司代號: 6129 | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 22050539 | 住址: 新北市新店區寶橋路233-1號2樓 | 董事長: 姜長安 | 成立日期: 19860515 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8381456#2827 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900031 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市莒光路456號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8381456轉2827 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900046 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里莒光路472號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8381456轉2827 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900046 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里莒光路472號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 8381456#2490 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900005 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里莒光路456號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8381456#2490 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900005 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市莒光路456號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 李維國際貿易有限公司 | 統一編號: 52510193 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 維豪國際生物科技有限公司 | 統一編號: 59278699 @ 董監事資料集 |
總機電話: 02-66296288 | 公司代號: 6129 | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 22050539 | 住址: 新北市新店區寶橋路233-1號2樓 | 董事長: 姜長安 | 成立日期: 19860515 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8381456#2827 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900031 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市莒光路456號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8381456轉2827 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900046 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里莒光路472號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8381456轉2827 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900046 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里莒光路472號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 8381456#2490 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900005 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里莒光路456號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8381456#2490 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900005 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市莒光路456號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 李國維 ... ]
名稱 佐墨空間設計 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 佐墨空間設計)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佐墨空間設計有限公司 新北市三重區三光街50號4樓 | 李國維 | 24787280 | 核准設立 |
佐墨空間設計有限公司 登記地址: 新北市三重區三光街50號4樓 | 負責人: 李國維 | 統編: 24787280 | 核准設立 |
姓名 李國維 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李國維)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李維國際貿易有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段216巷8弄18號 | 李國維 | 52510193 | 核准設立 |
李維國際貿易有限公司敦化分公司 臺北市大安區敦化南路1段233巷57號 | 李國維 | 55696545 | 核准設立 |
李好火雞肉飯店 高雄市大寮區光明路二段1286之1號 | 李國維 | 38737389 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860713600) |
維豪國際生物科技有限公司 高雄市鳳山區南京路350巷10號1樓 | 李國維 | 59278699 | 核准設立 |
維冠工程行 新北市中和區復興路280巷33弄1之1號 | 李國維 | 02488891 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1025136556) |
鴻維工程行 嘉義市東區興村里溪興街30號之6一樓 | 李國維 | 88931161 | 核准設立 - 獨資 |
國維拉麵屋 桃園縣桃園市東門里中山東路32之23號1樓 | 李國維 | 09918328 | 歇業 - 獨資 |
國維商行 臺中市太平區永成里太平五街12巷10號1樓 | 李國維 | 25237137 | 歇業 - 獨資 |
李維國際貿易有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段216巷8弄18號 | 負責人: 李國維 | 統編: 52510193 | 核准設立 |
李維國際貿易有限公司敦化分公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段233巷57號 | 負責人: 李國維 | 統編: 55696545 | 核准設立 |
李好火雞肉飯店 登記地址: 高雄市大寮區光明路二段1286之1號 | 負責人: 李國維 | 統編: 38737389 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860713600) |
維豪國際生物科技有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區南京路350巷10號1樓 | 負責人: 李國維 | 統編: 59278699 | 核准設立 |
維冠工程行 登記地址: 新北市中和區復興路280巷33弄1之1號 | 負責人: 李國維 | 統編: 02488891 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1025136556) |
鴻維工程行 登記地址: 嘉義市東區興村里溪興街30號之6一樓 | 負責人: 李國維 | 統編: 88931161 | 核准設立 - 獨資 |
國維拉麵屋 登記地址: 桃園縣桃園市東門里中山東路32之23號1樓 | 負責人: 李國維 | 統編: 09918328 | 歇業 - 獨資 |
國維商行 登記地址: 臺中市太平區永成里太平五街12巷10號1樓 | 負責人: 李國維 | 統編: 25237137 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李國維 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
|