林建成
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林建成的職稱是董事長, 持有股份數是1500000, 所代表法人是巨堡環保工程有限公司, 公司名稱是世貿投資股份有限公司, 統一編號是24845129.
董監事資料集 資料集的 林建成 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林建成 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 世貿投資股份有限公司 | 統一編號: 24845129 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 世貿投資股份有限公司 | 統一編號: 24845129 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 世貿投資股份有限公司 | 統一編號: 24845129 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 世貿投資股份有限公司 | 統一編號: 24845129 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 世貿投資股份有限公司 | 統一編號: 24845129 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 世貿投資股份有限公司 | 統一編號: 24845129 |
[ 搜尋所有相關: 林建成 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 世貿投資 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 世貿投資 ...) | 統一編號: 50990724 | 電話號碼: 02-26313438 | 臺北市中山區松江路301號3樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 三石世貿投資有限公司 | 統一編號: 50990724 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 148000000 | 所代表法人: 世貿投資股份有限公司 | 遊利有限公司 | 統一編號: 54884669 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 世貿投資股份有限公司 | 統一編號: 96966923 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 世貿投資股份有限公司 | 到職日期: 0850506 | 統一編號: 96966923 @ 公司登記經理人資料集 |
統一編號: 50990724 | 電話號碼: 02-26313438 | 臺北市中山區松江路301號3樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 三石世貿投資有限公司 | 統一編號: 50990724 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 148000000 | 所代表法人: 世貿投資股份有限公司 | 遊利有限公司 | 統一編號: 54884669 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 世貿投資股份有限公司 | 統一編號: 96966923 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 世貿投資股份有限公司 | 到職日期: 0850506 | 統一編號: 96966923 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 世貿投資 ... ]
根據姓名 林建成 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林建成 ...) | 李永明(后山陶藝工作室 ) | 臺東縣 | 場域: 其他 | 950臺東市四維路二段100號 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
| (中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
| 張育瑋 | 臺東縣 | 場域: 其他 | 臺東市臺灣臺東地方法院檢察署 @ 文化部公共藝術 |
| 作者: 林建成作 | 出版機構: 臺東生活美學館 | 版次: | 預訂出版日: 109/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 144 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-532-168-0 (平裝, NT$350, 144面, 20X21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 林建成, 著 (1959-);林建成, 著. (1959-) | 類型: 圖書 | 版本: 初版 | 出版項: 臺中市 : 晨星出版; 臺北市 : 知己總經銷, 民83 | ISBN: 957-583-380-5 (平裝) @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
| 負責人: 林建成 | 統一編號: 16110123 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市前鎮區擴建路1之29號5樓 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 84674991 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區化成里化成路四三巷八八號 @ 登記工廠名錄 |
李永明(后山陶藝工作室 ) | 臺東縣 | 場域: 其他 | 950臺東市四維路二段100號 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
(中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
張育瑋 | 臺東縣 | 場域: 其他 | 臺東市臺灣臺東地方法院檢察署 @ 文化部公共藝術 |
作者: 林建成作 | 出版機構: 臺東生活美學館 | 版次: | 預訂出版日: 109/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 144 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-532-168-0 (平裝, NT$350, 144面, 20X21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 林建成, 著 (1959-);林建成, 著. (1959-) | 類型: 圖書 | 版本: 初版 | 出版項: 臺中市 : 晨星出版; 臺北市 : 知己總經銷, 民83 | ISBN: 957-583-380-5 (平裝) @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
負責人: 林建成 | 統一編號: 16110123 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市前鎮區擴建路1之29號5樓 @ 高雄市工廠登記清冊 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 84674991 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區化成里化成路四三巷八八號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 林建成 ... ]
名稱 世貿投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 世貿投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
世貿投資股份有限公司 臺中市西區民龍里英才路449號4樓 | 林建成 | 24845129 | 核准設立 |
三石世貿投資有限公司 臺北市中山區松江路301號3樓之2 | 賴林秀合 | 50990724 | 核准設立 |
世貿投資股份有限公司 臺北市松山區民權東路3段144號9樓之7 | | 96966923 | 解散 (文號: 2001-9-26 府建商字 第90113314號) |
世貿投資顧問有限公司 臺北市大安區敦化南路1段259號7樓 | | 05060189 | 廢止 (文號: 2009-1-20 府產業商字 第09837007100號) |
世貿投資股份有限公司 登記地址: 臺中市西區民龍里英才路449號4樓 | 負責人: 林建成 | 統編: 24845129 | 核准設立 |
三石世貿投資有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路301號3樓之2 | 負責人: 賴林秀合 | 統編: 50990724 | 核准設立 |
世貿投資股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區民權東路3段144號9樓之7 | 統編: 96966923 | 解散 (文號: 2001-9-26 府建商字 第90113314號) |
世貿投資顧問有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段259號7樓 | 統編: 05060189 | 廢止 (文號: 2009-1-20 府產業商字 第09837007100號) |
姓名 林建成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林建成)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
榮匯股份有限公司 臺北市中山區建國北路2段1號7樓 | 林建成 | 95491266 | 核准設立 |
林建成商店 彰化縣二林鎮南光里大成路22號 | 林建成 | 60528111 | 撤銷 - 獨資 |
阡成鐵工所 屏東縣萬丹鄉加興村南北路二段906號 | 林建成 | 40798805 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10917014800) |
太元服飾精品店 高雄市林園區東林里鳳林路1段74號1樓 | 林建成 | 18013288 | 歇業 - 獨資 |
建成汽車電機行 屏東縣東港鎮內關帝里中正路二段93號 | 林建成 | 10168885 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11123294000) |
建成包子店 臺中市西區忠誠里西屯路二段7號1樓 | 林建成 | 25276270 | 核准設立 - 獨資 |
昱成實業社 臺中市西區民龍里模範街31巷9之1號1樓 | 林建成 | 81536897 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040667667) |
育品建設有限公司 彰化縣員林市三多里大同路二段118號1樓 | 林建成 | 55908127 | 核准設立 |
榮匯股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路2段1號7樓 | 負責人: 林建成 | 統編: 95491266 | 核准設立 |
林建成商店 登記地址: 彰化縣二林鎮南光里大成路22號 | 負責人: 林建成 | 統編: 60528111 | 撤銷 - 獨資 |
阡成鐵工所 登記地址: 屏東縣萬丹鄉加興村南北路二段906號 | 負責人: 林建成 | 統編: 40798805 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10917014800) |
太元服飾精品店 登記地址: 高雄市林園區東林里鳳林路1段74號1樓 | 負責人: 林建成 | 統編: 18013288 | 歇業 - 獨資 |
建成汽車電機行 登記地址: 屏東縣東港鎮內關帝里中正路二段93號 | 負責人: 林建成 | 統編: 10168885 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11123294000) |
建成包子店 登記地址: 臺中市西區忠誠里西屯路二段7號1樓 | 負責人: 林建成 | 統編: 25276270 | 核准設立 - 獨資 |
昱成實業社 登記地址: 臺中市西區民龍里模範街31巷9之1號1樓 | 負責人: 林建成 | 統編: 81536897 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040667667) |
育品建設有限公司 登記地址: 彰化縣員林市三多里大同路二段118號1樓 | 負責人: 林建成 | 統編: 55908127 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林建成 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
|