吳孫碧珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳孫碧珠的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是泉田股份有限公司, 統一編號是24861730.
董監事資料集 資料集的 吳孫碧珠 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳孫碧珠 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 泉田股份有限公司 | 統一編號: 24861730 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泉田股份有限公司 | 統一編號: 24861730 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泉田股份有限公司 | 統一編號: 24861730 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 泉田股份有限公司 | 統一編號: 24861730 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 泉田股份有限公司 | 統一編號: 24861730 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泉田股份有限公司 | 統一編號: 24861730 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泉田股份有限公司 | 統一編號: 24861730 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 泉田股份有限公司 | 統一編號: 24861730 |
[ 搜尋所有相關: 吳孫碧珠 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 泉田 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 泉田 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 @ 文化部研習課程 |
[ 搜尋所有 泉田 ... ]
根據姓名 吳孫碧珠 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 吳孫碧珠 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英茗德食品工業股份有限公司 | 統一編號: 27600442 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 博森股份有限公司 | 統一編號: 54257999 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 飛牛牧場股份有限公司 | 統一編號: 97459684 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英茗德食品工業股份有限公司 | 統一編號: 27600442 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 博森股份有限公司 | 統一編號: 54257999 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 飛牛牧場股份有限公司 | 統一編號: 97459684 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳孫碧珠 ... ]
名稱 泉田 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 泉田)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泉田企業行 屏東縣萬巒鄉佳佐村民生路35之1號 | 黃水田 | 10895317 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
泉田行 雲林縣臺西鄉泉州村泉州路三九號 | 丁金獅 | 64967935 | 廢止 (100年11月17日 雲府商登 字第 10003046332 號) - 獨資 |
泉田股份有限公司 苗栗縣通霄鎮福興里10鄰福興116之8號 | 吳明賢 | 24861730 | 核准設立 |
泉田有限公司 臺南市中西區南寧街二二號一樓 | | 84858344 | 解散 (085年03月14日 建三己字 第085136675號) |
泉田建設有限公司 新北市三重區信義西街一巷十九弄八號一樓 | | 89244205 | 解散 (文號: 1997-4-25 建三丁字 第086156733號) |
泉田企業行 登記地址: 屏東縣萬巒鄉佳佐村民生路35之1號 | 負責人: 黃水田 | 統編: 10895317 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
泉田行 登記地址: 雲林縣臺西鄉泉州村泉州路三九號 | 負責人: 丁金獅 | 統編: 64967935 | 廢止 (100年11月17日 雲府商登 字第 10003046332 號) - 獨資 |
泉田股份有限公司 登記地址: 苗栗縣通霄鎮福興里10鄰福興116之8號 | 負責人: 吳明賢 | 統編: 24861730 | 核准設立 |
泉田有限公司 登記地址: 臺南市中西區南寧街二二號一樓 | 統編: 84858344 | 解散 (085年03月14日 建三己字 第085136675號) |
泉田建設有限公司 登記地址: 新北市三重區信義西街一巷十九弄八號一樓 | 統編: 89244205 | 解散 (文號: 1997-4-25 建三丁字 第086156733號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
|