童富
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名童富的職稱是董事長, 持有股份數是894616, 公司名稱是尊品企業股份有限公司, 統一編號是24863575.
董監事資料集 資料集的 童富 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 童富 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 121690 | 所代表法人: | 尊品企業股份有限公司 | 統一編號: 24863575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 121690 | 所代表法人: | 尊品企業股份有限公司 | 統一編號: 24863575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 121690 | 所代表法人: | 尊品企業股份有限公司 | 統一編號: 24863575 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1415981 | 所代表法人: | 尊品企業股份有限公司 | 統一編號: 24863575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 121690 | 所代表法人: | 尊品企業股份有限公司 | 統一編號: 24863575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 121690 | 所代表法人: | 尊品企業股份有限公司 | 統一編號: 24863575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 121690 | 所代表法人: | 尊品企業股份有限公司 | 統一編號: 24863575 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1415981 | 所代表法人: | 尊品企業股份有限公司 | 統一編號: 24863575 |
[ 搜尋所有相關: 童富 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 尊品企業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 尊品企業 ...) | 食品業者登錄字號: G-192647955-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 92647955 | 宜蘭縣宜蘭市文化里神農路一段11號一樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: G-192647955-00001-2 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 92647955 | 宜蘭縣宜蘭市文化里神農路一段11號一樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: G-192647955-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 92647955 | 宜蘭縣宜蘭市文化里神農路一段11號一樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: G-192647955-00001-2 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 92647955 | 宜蘭縣宜蘭市文化里神農路一段11號一樓 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 尊品企業 ... ]
根據姓名 童富 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 童富 ...) | (中華民國)臺中市立圖書館精武圖書館、台中市身心障礙藝術發展協會 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)臺中市立圖書館精武圖書館、台中市身心障礙藝術發展協會 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2024 | 所代表法人: | 欣晃科技股份有限公司 | 統一編號: 22214370 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 立亭股份有限公司 | 統一編號: 24537663 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 唯昊股份有限公司 | 統一編號: 24537729 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 童富開發實業有限公司 | 統一編號: 50968552 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 吉恒昌有限公司 | 統一編號: 53453065 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 學律國際事業股份有限公司 | 統一編號: 54175815 @ 董監事資料集 |
(中華民國)臺中市立圖書館精武圖書館、台中市身心障礙藝術發展協會 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)臺中市立圖書館精武圖書館、台中市身心障礙藝術發展協會 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2024 | 所代表法人: | 欣晃科技股份有限公司 | 統一編號: 22214370 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 立亭股份有限公司 | 統一編號: 24537663 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 唯昊股份有限公司 | 統一編號: 24537729 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 童富開發實業有限公司 | 統一編號: 50968552 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 吉恒昌有限公司 | 統一編號: 53453065 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 學律國際事業股份有限公司 | 統一編號: 54175815 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 童富 ... ]
名稱 尊品企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 尊品企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
尊品企業社 臺中市西屯區何源里漢成街149之11號 | 莊朋駖 | 47479995 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080865911) |
尊品企業股份有限公司 桃園市中壢區普強里國泰街6號1樓 | 童富 | 24863575 | 核准設立 |
尊品企業社 宜蘭縣宜蘭市文化里神農路一段11號一樓 | 劉向喆 | 92647955 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120902626) |
尊品企業社 新北市永和區安樂路198巷4弄10號4樓 | 張淑華 | 34778269 | 歇業 - 獨資 |
尊品企業社 登記地址: 臺中市西屯區何源里漢成街149之11號 | 負責人: 莊朋駖 | 統編: 47479995 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080865911) |
尊品企業股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區普強里國泰街6號1樓 | 負責人: 童富 | 統編: 24863575 | 核准設立 |
尊品企業社 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市文化里神農路一段11號一樓 | 負責人: 劉向喆 | 統編: 92647955 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120902626) |
尊品企業社 登記地址: 新北市永和區安樂路198巷4弄10號4樓 | 負責人: 張淑華 | 統編: 34778269 | 歇業 - 獨資 |
姓名 童富 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 童富)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
童盛行 桃園縣中壢市普強里國泰街6號1樓 | 童富 | 13772599 | 歇業 - 獨資 |
富生行 桃園市中壢區普仁里國泰街6號一樓 | 童富 | 36477078 | 歇業 - 獨資 |
富丞建設有限公司 臺中市豐原區永康路263號1樓 | 童富祿 | 53606077 | 解散 (核准解散日期: 2017-08-30) |
興富丞建設有限公司 臺中市豐原區永康路263號2樓 | 童富祿 | 54587416 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-05) |
任迪企業社 桃園縣中壢市普強里國泰街6號1樓 | 童富 | 13767316 | 歇業 - 獨資 |
禾家商行 臺中市梧棲區頂寮里大仁路二段291巷39號1樓 | 童富昌 | 18281045 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090871179) |
霖仁商號 新北市瑞芳區基山路116號(九份市場攤位10號) | 陳童富美 | 39222402 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118169683) |
童盛行 登記地址: 桃園縣中壢市普強里國泰街6號1樓 | 負責人: 童富 | 統編: 13772599 | 歇業 - 獨資 |
富生行 登記地址: 桃園市中壢區普仁里國泰街6號一樓 | 負責人: 童富 | 統編: 36477078 | 歇業 - 獨資 |
富丞建設有限公司 登記地址: 臺中市豐原區永康路263號1樓 | 負責人: 童富祿 | 統編: 53606077 | 解散 (核准解散日期: 2017-08-30) |
興富丞建設有限公司 登記地址: 臺中市豐原區永康路263號2樓 | 負責人: 童富祿 | 統編: 54587416 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-05) |
任迪企業社 登記地址: 桃園縣中壢市普強里國泰街6號1樓 | 負責人: 童富 | 統編: 13767316 | 歇業 - 獨資 |
禾家商行 登記地址: 臺中市梧棲區頂寮里大仁路二段291巷39號1樓 | 負責人: 童富昌 | 統編: 18281045 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090871179) |
霖仁商號 登記地址: 新北市瑞芳區基山路116號(九份市場攤位10號) | 負責人: 陳童富美 | 統編: 39222402 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118169683) |
[ 查詢所有 童富 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
|