呂宜剛
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名呂宜剛的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是易原有限公司, 統一編號是24867039.
| 主要產品: 259其他金屬製品、313自行車及其零件 | 統一編號: 24867039 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣花壇鄉花壇村番花路119巷238號 |
主要產品: 259其他金屬製品、313自行車及其零件 | 統一編號: 24867039 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣花壇鄉花壇村番花路119巷238號 |
[ 搜尋所有相關: 呂宜剛 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 易原 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 易原 ...) | 資料集識別碼: 10784 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 15:40:33 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起日平均外匯交易量與外匯淨部位(月資料)、1987年起日平均外匯交易量與外匯淨部位(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 10830 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-12 14:28:48 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起票券金融公司資產負債(月資料)、1987年起票券金融公司資產負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原旭有限公司 | 統一編號: 27281910 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、292其他專用機械設備、293通用機械設備、332醫療器材及用品、339未分類其他製品 | 統一編號: 86220860 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市土城區員仁里慶和街二三號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業
33其他製造業 | 廠址: 新北市土城區員仁里慶和街二三號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具
292其他專用機械設備
293通用機械設備
332醫療器材及用品
339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 作者: 賴瑞.海特(Larry Hite)著; 李靜怡譯 | 出版機構: 大牌 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 110/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 288 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5511-54-8 (平裝, NT$450, 288面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 團體會址: 臺北市松山區民族東路683之1號1樓 | 成立日期: 1030322 | 理事長: 李易原 @ 全國性人民團體名冊 |
| 作者: 江易原, 苑奕琝, 梁暄編譯 | 出版機構: 軟體自由協會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-92929-6-2 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
資料集識別碼: 10784 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 15:40:33 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起日平均外匯交易量與外匯淨部位(月資料)、1987年起日平均外匯交易量與外匯淨部位(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 10830 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-12 14:28:48 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起票券金融公司資產負債(月資料)、1987年起票券金融公司資產負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原旭有限公司 | 統一編號: 27281910 @ 董監事資料集 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、292其他專用機械設備、293通用機械設備、332醫療器材及用品、339未分類其他製品 | 統一編號: 86220860 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市土城區員仁里慶和街二三號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業
33其他製造業 | 廠址: 新北市土城區員仁里慶和街二三號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具
292其他專用機械設備
293通用機械設備
332醫療器材及用品
339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
作者: 賴瑞.海特(Larry Hite)著; 李靜怡譯 | 出版機構: 大牌 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 110/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 288 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5511-54-8 (平裝, NT$450, 288面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
團體會址: 臺北市松山區民族東路683之1號1樓 | 成立日期: 1030322 | 理事長: 李易原 @ 全國性人民團體名冊 |
作者: 江易原, 苑奕琝, 梁暄編譯 | 出版機構: 軟體自由協會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-92929-6-2 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 易原 ... ]
無其他 呂宜剛 資料。
[ 搜尋所有 呂宜剛 ... ]
易原五金行 | 地址: 台中市豐原區北陽裡豐東路220巷15號 | 電話: 04-2526-9769 |
名稱 易原 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 易原)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
易原五金行 臺中市豐原區北陽里豐東路220巷15號1樓 | 劉秀芊 | 55998921 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020720814) |
易原工程有限公司 新北市板橋區篤行路2段141巷3之3號 | 廖芷菁 | 66274199 | 核准設立 |
巧易原木傢俱行 基隆市安樂區基金三路77-4號 | 楊月香 | 85220223 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129002105) |
易原有限公司 彰化縣花壇鄉花壇村番花路119巷238號 | 呂宜剛 | 24867039 | 核准設立 |
易原水電行 臺北市士林區中山北路6段754巷1號5樓 | 張逢科 | 25553318 | 核准設立 - 獨資 |
巧易原木傢俱行 新北市汐止區樟樹里大同路1段217號6樓之3 | 洪馨萍 | 30283624 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078115055) |
易原工程有限公司 新北市土城區中央路一段二五五號 | | 89660623 | 解散 (文號: 2003-3-24 經授中字 第0923182421號) |
易原工業股份有限公司 臺中市大里區西湖里西湖路三三之五號 | | 97578268 | 解散 (文號: 1993-3-9 建三丁字 第082175518號) |
易原五金行 登記地址: 臺中市豐原區北陽里豐東路220巷15號1樓 | 負責人: 劉秀芊 | 統編: 55998921 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020720814) |
易原工程有限公司 登記地址: 新北市板橋區篤行路2段141巷3之3號 | 負責人: 廖芷菁 | 統編: 66274199 | 核准設立 |
巧易原木傢俱行 登記地址: 基隆市安樂區基金三路77-4號 | 負責人: 楊月香 | 統編: 85220223 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129002105) |
易原有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉花壇村番花路119巷238號 | 負責人: 呂宜剛 | 統編: 24867039 | 核准設立 |
易原水電行 登記地址: 臺北市士林區中山北路6段754巷1號5樓 | 負責人: 張逢科 | 統編: 25553318 | 核准設立 - 獨資 |
巧易原木傢俱行 登記地址: 新北市汐止區樟樹里大同路1段217號6樓之3 | 負責人: 洪馨萍 | 統編: 30283624 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078115055) |
易原工程有限公司 登記地址: 新北市土城區中央路一段二五五號 | 統編: 89660623 | 解散 (文號: 2003-3-24 經授中字 第0923182421號) |
易原工業股份有限公司 登記地址: 臺中市大里區西湖里西湖路三三之五號 | 統編: 97578268 | 解散 (文號: 1993-3-9 建三丁字 第082175518號) |
[ 查詢所有 易原 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 683994 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 683994 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|