邱淑萍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱淑萍的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是八辰股份有限公司, 統一編號是24871548.
無其他 八辰 資料。
[ 搜尋所有 八辰 ... ]
根據姓名 邱淑萍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 邱淑萍 ...) | 姓名: 邱淑萍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 06-2897868 | 臺南市東區崇德四街5巷8號 @ 地政士開業資料 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/17 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0911235430 | 機構負責人姓名: 邱淑萍 | 機構代碼: B11700027 | 機構種類: B1 | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮南強里南澳路91號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/17 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0911235430 | 機構負責人姓名: 邱淑萍 | 機構代碼: B11700027 | 機構種類: B1 | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮南強里南澳路91號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/17 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0911235430 | 機構負責人姓名: 邱淑萍 | 機構代碼: B11700027 | 機構種類: B1 | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮南強里南澳路91號 @ 長照B據點 |
| 電話: 02-25097171 | 總機構代號: 050 | 機構代號: 0500810 | 負責人: 邱淑萍 | 地址: 台北市中山區民權東路三段4號 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 事務所名稱: 正興稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 新北市鶯歌區鶯桃路381巷2弄9號1樓 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 新北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第01282號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東旭股份有限公司 | 統一編號: 24768832 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 諾騰股份有限公司 | 統一編號: 28386429 @ 董監事資料集 |
姓名: 邱淑萍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 06-2897868 | 臺南市東區崇德四街5巷8號 @ 地政士開業資料 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/17 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0911235430 | 機構負責人姓名: 邱淑萍 | 機構代碼: B11700027 | 機構種類: B1 | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮南強里南澳路91號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/17 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0911235430 | 機構負責人姓名: 邱淑萍 | 機構代碼: B11700027 | 機構種類: B1 | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮南強里南澳路91號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/17 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0911235430 | 機構負責人姓名: 邱淑萍 | 機構代碼: B11700027 | 機構種類: B1 | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮南強里南澳路91號 @ 長照B據點 |
電話: 02-25097171 | 總機構代號: 050 | 機構代號: 0500810 | 負責人: 邱淑萍 | 地址: 台北市中山區民權東路三段4號 @ 金融機構基本資料查詢 |
事務所名稱: 正興稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 新北市鶯歌區鶯桃路381巷2弄9號1樓 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 新北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第01282號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東旭股份有限公司 | 統一編號: 24768832 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 諾騰股份有限公司 | 統一編號: 28386429 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 邱淑萍 ... ]
名稱 八辰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 八辰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
八辰企業社 新北市鶯歌區大湖路350號 | 黃玉琴 | 15546731 | 歇業 - 獨資 |
八辰股份有限公司 桃園市桃園區文化街45號1樓 | 邱淑紅 | 24871548 | 解散 (核准解散日期: 2018-03-01) |
八辰實業有限公司 臺北市北投區西安街1段367號3樓之3 | | 84763993 | 解散 (核准解散日期: 2013-12-04) |
八辰企業社 登記地址: 新北市鶯歌區大湖路350號 | 負責人: 黃玉琴 | 統編: 15546731 | 歇業 - 獨資 |
八辰股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區文化街45號1樓 | 負責人: 邱淑紅 | 統編: 24871548 | 解散 (核准解散日期: 2018-03-01) |
八辰實業有限公司 登記地址: 臺北市北投區西安街1段367號3樓之3 | 統編: 84763993 | 解散 (核准解散日期: 2013-12-04) |
姓名 邱淑萍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 邱淑萍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永乘投資股份有限公司 桃園市蘆竹區南山路2段173號 | 邱淑萍 | 00193122 | 核准設立 |
臺灣中小企業銀行股份有限公司建國分公司 臺北市中山區民權東路3段4號1樓、2樓 | 邱淑萍 | 01194807 | 核准設立 |
上禾宴會館 雲林縣虎尾鎮新興里光復路185號 | 邱淑萍 | 39863644 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090084680) |
牛老大牛肉館 臺中市西區昇平里向上路一段99之2號1樓 | 邱淑萍 | 45661461 | 歇業 - 獨資 |
品的衣服飾店 高雄市三民區本上里澄明街187號 | 邱淑萍 | 47653017 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661570900) |
新將影視商行 新北市三重區仁愛街382號1樓 | 邱淑萍 | 78318741 | 歇業 - 獨資 |
三義可口小吃店 苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑323號 | 邱淑萍 | 82383531 | 核准設立 - 獨資 |
資源自造有限公司 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路一段173號 | 邱淑萍 | 83241309 | 核准設立 |
永乘投資股份有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區南山路2段173號 | 負責人: 邱淑萍 | 統編: 00193122 | 核准設立 |
臺灣中小企業銀行股份有限公司建國分公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路3段4號1樓、2樓 | 負責人: 邱淑萍 | 統編: 01194807 | 核准設立 |
上禾宴會館 登記地址: 雲林縣虎尾鎮新興里光復路185號 | 負責人: 邱淑萍 | 統編: 39863644 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090084680) |
牛老大牛肉館 登記地址: 臺中市西區昇平里向上路一段99之2號1樓 | 負責人: 邱淑萍 | 統編: 45661461 | 歇業 - 獨資 |
品的衣服飾店 登記地址: 高雄市三民區本上里澄明街187號 | 負責人: 邱淑萍 | 統編: 47653017 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661570900) |
新將影視商行 登記地址: 新北市三重區仁愛街382號1樓 | 負責人: 邱淑萍 | 統編: 78318741 | 歇業 - 獨資 |
三義可口小吃店 登記地址: 苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑323號 | 負責人: 邱淑萍 | 統編: 82383531 | 核准設立 - 獨資 |
資源自造有限公司 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路一段173號 | 負責人: 邱淑萍 | 統編: 83241309 | 核准設立 |
[ 查詢所有 邱淑萍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
|