張淑雅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張淑雅的職稱是董事, 持有股份數是10000000, 公司名稱是聚峰建設有限公司, 統一編號是24881200.
無其他 聚峰建設 資料。
[ 搜尋所有 聚峰建設 ... ]
根據姓名 張淑雅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張淑雅 ...) | (中華民國)張淑雅 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張淑雅 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張淑雅 | 活動起始日期: 2024/02/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張淑雅 | 活動起始日期: 2024/02/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 660000 | 所代表法人: | 精銳資訊股份有限公司 | 統一編號: 53081396 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 威友科技有限公司 | 統一編號: 54226552 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 展苑有限公司 | 統一編號: 54776021 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 玩藝圈親子教育股份有限公司 | 統一編號: 61835171 @ 董監事資料集 |
(中華民國)張淑雅 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張淑雅 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張淑雅 | 活動起始日期: 2024/02/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張淑雅 | 活動起始日期: 2024/02/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 660000 | 所代表法人: | 精銳資訊股份有限公司 | 統一編號: 53081396 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 威友科技有限公司 | 統一編號: 54226552 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 展苑有限公司 | 統一編號: 54776021 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 玩藝圈親子教育股份有限公司 | 統一編號: 61835171 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張淑雅 ... ]
名稱 聚峰建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 聚峰建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聚峰建設有限公司 彰化縣永靖鄉東寧村永興路2段139號1樓 | 張淑雅 | 24881200 | 核准設立 |
聚峰建設有限公司 登記地址: 彰化縣永靖鄉東寧村永興路2段139號1樓 | 負責人: 張淑雅 | 統編: 24881200 | 核准設立 |
姓名 張淑雅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 張淑雅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑雅企業社 新北市汐止區秀山路130巷15號(1樓) | 張淑雅 | 92493733 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128161653) |
大世界汽車玻璃商行 彰化縣彰化市向陽里中央路215號1樓 | 張淑雅 | 08355686 | 核准設立 - 獨資 |
華宇資訊電腦社 基隆市安樂區干城里安一路348之21號甲棟1樓 | 張淑雅 | 10088406 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030001286) |
乙太數位科技行 基隆市安樂區安一路328之4號2樓 | 張淑雅 | 10089622 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070001471) |
梁山泊形象企劃企業社 臺南市東區崇善里仁和路80巷15號1樓 | 黃張淑雅 | 10867240 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110035496) |
音樂家樂器社 雲林縣斗南鎮西岐里文化街三六號一樓 | 張淑雅 | 15603704 | 核准設立 - 獨資 |
城市網路科技行 基隆市安樂區安和里安一路二一一號二樓 | 張淑雅 | 18296292 | 歇業 - 獨資 |
淑雅企業社 登記地址: 新北市汐止區秀山路130巷15號(1樓) | 負責人: 張淑雅 | 統編: 92493733 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128161653) |
大世界汽車玻璃商行 登記地址: 彰化縣彰化市向陽里中央路215號1樓 | 負責人: 張淑雅 | 統編: 08355686 | 核准設立 - 獨資 |
華宇資訊電腦社 登記地址: 基隆市安樂區干城里安一路348之21號甲棟1樓 | 負責人: 張淑雅 | 統編: 10088406 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030001286) |
乙太數位科技行 登記地址: 基隆市安樂區安一路328之4號2樓 | 負責人: 張淑雅 | 統編: 10089622 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070001471) |
梁山泊形象企劃企業社 登記地址: 臺南市東區崇善里仁和路80巷15號1樓 | 負責人: 黃張淑雅 | 統編: 10867240 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110035496) |
音樂家樂器社 登記地址: 雲林縣斗南鎮西岐里文化街三六號一樓 | 負責人: 張淑雅 | 統編: 15603704 | 核准設立 - 獨資 |
城市網路科技行 登記地址: 基隆市安樂區安和里安一路二一一號二樓 | 負責人: 張淑雅 | 統編: 18296292 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 張淑雅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
|