蔡佳怡
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡佳怡的職稱是董事, 持有股份數是360000, 公司名稱是怡侑有限公司, 統一編號是24900635.
無其他 怡侑 資料。
[ 搜尋所有 怡侑 ... ]
根據姓名 蔡佳怡 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡佳怡 ...) | 蔡佳怡 | 現況: 核准登記 | 聯絡電話: 06-2795665 | 臺南市仁德區仁義里林頂街25號 | 等級: 甲級 @ 電器承裝業登記家數清冊(Electric Appliance Construction) |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 怡佑有限公司 | 統一編號: 53392173 @ 董監事資料集 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: BC | 許可證有效日期: 2026/4/14 上午 12:00:00 | 新北市板橋區龍泉街124巷2號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2560000 | 所代表法人: | 茴佳投資有限公司 | 統一編號: 83041098 @ 董監事資料集 |
| 作者: 蘇涵瑜, 胡盛春, 蔡佳怡, 盧玫吟編著 | 出版機構: 新文京開發 | 版次: 四版 | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 360 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-430-886-6 (平裝, NT$500, 360面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)周子益;(中華民國)張錦華;(中華民國)蔡佳怡;(中華民國)郭建宏;(中華民國)兩兩製造劇團 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| (中華民國)周子益;(中華民國)張錦華;(中華民國)蔡佳怡;(中華民國)郭建宏;(中華民國)兩兩製造劇團 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 蘇涵瑜, 胡盛春, 蔡佳怡, 盧玫吟編著 | 出版機構: 新文京開發 | 版次: 五版 | 預訂出版日: 2024-05-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 370 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263920149 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
蔡佳怡 | 現況: 核准登記 | 聯絡電話: 06-2795665 | 臺南市仁德區仁義里林頂街25號 | 等級: 甲級 @ 電器承裝業登記家數清冊(Electric Appliance Construction) |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 怡佑有限公司 | 統一編號: 53392173 @ 董監事資料集 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: BC | 許可證有效日期: 2026/4/14 上午 12:00:00 | 新北市板橋區龍泉街124巷2號 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2560000 | 所代表法人: | 茴佳投資有限公司 | 統一編號: 83041098 @ 董監事資料集 |
作者: 蘇涵瑜, 胡盛春, 蔡佳怡, 盧玫吟編著 | 出版機構: 新文京開發 | 版次: 四版 | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 360 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-430-886-6 (平裝, NT$500, 360面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)周子益;(中華民國)張錦華;(中華民國)蔡佳怡;(中華民國)郭建宏;(中華民國)兩兩製造劇團 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
(中華民國)周子益;(中華民國)張錦華;(中華民國)蔡佳怡;(中華民國)郭建宏;(中華民國)兩兩製造劇團 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 蘇涵瑜, 胡盛春, 蔡佳怡, 盧玫吟編著 | 出版機構: 新文京開發 | 版次: 五版 | 預訂出版日: 2024-05-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 370 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263920149 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 蔡佳怡 ... ]
名稱 怡侑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 怡侑)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
怡侑有限公司 臺南市仁德區仁義里林頂街25號 | 蔡佳怡 | 24900635 | 核准設立 |
怡侑有限公司 登記地址: 臺南市仁德區仁義里林頂街25號 | 負責人: 蔡佳怡 | 統編: 24900635 | 核准設立 |
姓名 蔡佳怡 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 蔡佳怡)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
怡佑有限公司 臺南市仁德區林頂街25號 | 蔡佳怡 | 53392173 | 核准設立 |
茴佳投資有限公司 臺南市仁德區林頂街25號 | 蔡佳怡 | 83041098 | 核准設立 |
利洋飲食店 桃園市平鎮區山峰里中豐路山頂段347號1樓 | 蔡佳怡 | 29252193 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039001176) |
利資資訊有限公司 臺中市北區民權路559號3樓之1 | 蔡佳怡 | 50816612 | 核准設立 |
貓愛貓殿堂 新北市板橋區龍泉街124巷2號 | 蔡佳怡 | 87319361 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098118481) |
里米國際沙龍 新北市板橋區區運路8號(1樓) | 蔡佳怡 | 91740264 | 核准設立 - 獨資 |
丘山咖啡 新北市新店區安興路109號2樓之3 | 蔡佳怡 | 93039557 | 核准設立 - 獨資 |
怡佑有限公司 登記地址: 臺南市仁德區林頂街25號 | 負責人: 蔡佳怡 | 統編: 53392173 | 核准設立 |
茴佳投資有限公司 登記地址: 臺南市仁德區林頂街25號 | 負責人: 蔡佳怡 | 統編: 83041098 | 核准設立 |
利洋飲食店 登記地址: 桃園市平鎮區山峰里中豐路山頂段347號1樓 | 負責人: 蔡佳怡 | 統編: 29252193 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039001176) |
利資資訊有限公司 登記地址: 臺中市北區民權路559號3樓之1 | 負責人: 蔡佳怡 | 統編: 50816612 | 核准設立 |
貓愛貓殿堂 登記地址: 新北市板橋區龍泉街124巷2號 | 負責人: 蔡佳怡 | 統編: 87319361 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098118481) |
里米國際沙龍 登記地址: 新北市板橋區區運路8號(1樓) | 負責人: 蔡佳怡 | 統編: 91740264 | 核准設立 - 獨資 |
丘山咖啡 登記地址: 新北市新店區安興路109號2樓之3 | 負責人: 蔡佳怡 | 統編: 93039557 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡佳怡 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
|