謝孟君
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝孟君的職稱是董事, 持有股份數是16000000, 公司名稱是君業投資有限公司, 統一編號是24905202.
無其他 君業投資 資料。
[ 搜尋所有 君業投資 ... ]
根據姓名 謝孟君 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝孟君 ...) | 主要產品: 293通用機械設備、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 68992908 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市安南區新順里開安路49號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/27 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4718866 | 機構負責人姓名: 謝孟君 | 機構代碼: A10400031 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區高原里高原路239號(1-2F) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/27 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4718866 | 機構負責人姓名: 謝孟君 | 機構代碼: A10400031 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區高原里高原路239號(1-2F) @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/27 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4718866 | 機構負責人姓名: 謝孟君 | 機構代碼: A10400031 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區高原里高原路239號(1-2F) @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4718866 | 機構負責人姓名: 謝孟君 | 機構代碼: A10400031 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區高原里高原路239號(1-2F) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/27 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-4718866 | 機構負責人姓名: 謝孟君 | 機構代碼: A10400031 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區高原里高原路239號(1-2F) @ 長照ABC據點 |
| 劉光盛、黃琮駿、謝孟君/東方學校財團法人東方設計學院 | 臺南市 | 場域: 園區 | 74147 臺南市新市區南科三路22號(光鋐科技股份有限公司外牆) @ 文化部公共藝術 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210309 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-4718866 | 機構負責人姓名: 謝孟君 | 機構代碼: A10400031 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區高原里高原路239號(1-2F) @ 長照ABC據點 |
主要產品: 293通用機械設備、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 68992908 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市安南區新順里開安路49號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/27 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4718866 | 機構負責人姓名: 謝孟君 | 機構代碼: A10400031 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區高原里高原路239號(1-2F) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/27 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4718866 | 機構負責人姓名: 謝孟君 | 機構代碼: A10400031 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區高原里高原路239號(1-2F) @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/27 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4718866 | 機構負責人姓名: 謝孟君 | 機構代碼: A10400031 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區高原里高原路239號(1-2F) @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4718866 | 機構負責人姓名: 謝孟君 | 機構代碼: A10400031 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區高原里高原路239號(1-2F) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/27 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-4718866 | 機構負責人姓名: 謝孟君 | 機構代碼: A10400031 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區高原里高原路239號(1-2F) @ 長照ABC據點 |
劉光盛、黃琮駿、謝孟君/東方學校財團法人東方設計學院 | 臺南市 | 場域: 園區 | 74147 臺南市新市區南科三路22號(光鋐科技股份有限公司外牆) @ 文化部公共藝術 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210309 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-4718866 | 機構負責人姓名: 謝孟君 | 機構代碼: A10400031 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區高原里高原路239號(1-2F) @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 謝孟君 ... ]
名稱 君業投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 君業投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
君業投資有限公司 臺南市北區文成里文賢路596巷17號1樓 | 謝孟君 | 24905202 | 核准設立 |
君業投資有限公司 登記地址: 臺南市北區文成里文賢路596巷17號1樓 | 負責人: 謝孟君 | 統編: 24905202 | 核准設立 |
姓名 謝孟君 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 謝孟君)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
孟台芝服飾 屏東縣屏東市崇武里華盛三街76號 | 謝孟君 | 34953266 | 核准設立 - 獨資 |
君邑企業社 彰化縣二林鎮南光里儒林路2段80巷25號 | 謝孟君 | 18198428 | 歇業 - 獨資 |
精能生醫有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段169號6樓之1 | 謝孟君 | 00115219 | 核准設立 |
欣冠企業社 高雄市路竹區新達里大公路349號1樓 | 謝孟君 | 10147117 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11061591200) |
大展企業社 臺北市文山區羅斯福路6段10號3樓之5 | 謝孟君 | 10386974 | 歇業 - 獨資 |
昆昇企業社 高雄市路竹區竹東里中山路931號1樓 | 謝孟君 | 13886495 | 歇業 - 獨資 |
傳品牛排館 新北市板橋區新海路95號 | 謝孟君 | 14877229 | 歇業 - 獨資 |
孟台芝服飾 登記地址: 屏東縣屏東市崇武里華盛三街76號 | 負責人: 謝孟君 | 統編: 34953266 | 核准設立 - 獨資 |
君邑企業社 登記地址: 彰化縣二林鎮南光里儒林路2段80巷25號 | 負責人: 謝孟君 | 統編: 18198428 | 歇業 - 獨資 |
精能生醫有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段169號6樓之1 | 負責人: 謝孟君 | 統編: 00115219 | 核准設立 |
欣冠企業社 登記地址: 高雄市路竹區新達里大公路349號1樓 | 負責人: 謝孟君 | 統編: 10147117 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11061591200) |
大展企業社 登記地址: 臺北市文山區羅斯福路6段10號3樓之5 | 負責人: 謝孟君 | 統編: 10386974 | 歇業 - 獨資 |
昆昇企業社 登記地址: 高雄市路竹區竹東里中山路931號1樓 | 負責人: 謝孟君 | 統編: 13886495 | 歇業 - 獨資 |
傳品牛排館 登記地址: 新北市板橋區新海路95號 | 負責人: 謝孟君 | 統編: 14877229 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 謝孟君 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
|