李健源
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李健源的職稱是董事, 持有股份數是602000, 公司名稱是易慧科技有限公司, 統一編號是24909087.
無其他 易慧科技 資料。
[ 搜尋所有 易慧科技 ... ]
根據姓名 李健源 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李健源 ...) | 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9322362-29 | 機構負責人姓名: 李健源 | 機構代碼: B21700010 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市健康路2段2-2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9322362-29 | 機構負責人姓名: 李健源 | 機構代碼: B21700010 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市健康路2段2-2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9322362-29 | 機構負責人姓名: 李健源 | 機構代碼: B21700010 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市健康路2段2-2號 @ 長照B據點 |
| 電話: 5325367 | 地址鄉鎮市區: 北區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 李健源 @ 藥局基本資料 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9322362-29 | 機構負責人姓名: 李健源 | 機構代碼: B21700010 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市健康路2段2-2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9322362-29 | 機構負責人姓名: 李健源 | 機構代碼: B21700010 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市健康路2段2-2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9322362-29 | 機構負責人姓名: 李健源 | 機構代碼: B21700010 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市健康路2段2-2號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-9322362-29 | 機構負責人姓名: 李健源 | 機構代碼: B21700010 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市健康路2段2-2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9322362-29 | 機構負責人姓名: 李健源 | 機構代碼: B21700010 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市健康路2段2-2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9322362-29 | 機構負責人姓名: 李健源 | 機構代碼: B21700010 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市健康路2段2-2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9322362-29 | 機構負責人姓名: 李健源 | 機構代碼: B21700010 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市健康路2段2-2號 @ 長照B據點 |
電話: 5325367 | 地址鄉鎮市區: 北區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 李健源 @ 藥局基本資料 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9322362-29 | 機構負責人姓名: 李健源 | 機構代碼: B21700010 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市健康路2段2-2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9322362-29 | 機構負責人姓名: 李健源 | 機構代碼: B21700010 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市健康路2段2-2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9322362-29 | 機構負責人姓名: 李健源 | 機構代碼: B21700010 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市健康路2段2-2號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-9322362-29 | 機構負責人姓名: 李健源 | 機構代碼: B21700010 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市健康路2段2-2號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 李健源 ... ]
名稱 易慧科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 易慧科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
易慧科技有限公司 臺南市新營區土庫里開元路247之1號1樓 | 李健源 | 24909087 | 核准設立 |
易慧科技有限公司 登記地址: 臺南市新營區土庫里開元路247之1號1樓 | 負責人: 李健源 | 統編: 24909087 | 核准設立 |
姓名 李健源 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李健源)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李健源自營計程車行 新北市土城區廷壽路77巷1弄25-3號 | 李健源 | 34583102 | 核准設立 - 獨資 |
健耀生技研發有限公司 新竹市北區境福里中正路456號1樓 | 李健源 | 25041035 | 核准設立 |
均祐健康藥局 新竹市北區境福里中正路389號一樓 | 李健源 | 34930285 | 核准設立 - 獨資 |
帕爾菲格台灣有限公司 臺中市梧棲區四維路21巷25號 | 李健源(LEE Jian Yuan) | 83280885 | 核准設立 |
茶事多紅茶攤 臺中市南區城隍里忠孝路202號1樓 | 李健源 | 10993041 | 核准設立 - 獨資 |
百達通訊社 臺南市東區東光里怡東路169號2樓(僅供辦公室使用) | 李健源 | 13233848 | 歇業 - 獨資 |
大家愛水果事業行 臺北市中山區民權東路1段63號地下 | 李健源 | 25510515 | 歇業 - 獨資 |
李健源自營計程車行 登記地址: 新北市土城區廷壽路77巷1弄25-3號 | 負責人: 李健源 | 統編: 34583102 | 核准設立 - 獨資 |
健耀生技研發有限公司 登記地址: 新竹市北區境福里中正路456號1樓 | 負責人: 李健源 | 統編: 25041035 | 核准設立 |
均祐健康藥局 登記地址: 新竹市北區境福里中正路389號一樓 | 負責人: 李健源 | 統編: 34930285 | 核准設立 - 獨資 |
帕爾菲格台灣有限公司 登記地址: 臺中市梧棲區四維路21巷25號 | 負責人: 李健源(LEE Jian Yuan) | 統編: 83280885 | 核准設立 |
茶事多紅茶攤 登記地址: 臺中市南區城隍里忠孝路202號1樓 | 負責人: 李健源 | 統編: 10993041 | 核准設立 - 獨資 |
百達通訊社 登記地址: 臺南市東區東光里怡東路169號2樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 李健源 | 統編: 13233848 | 歇業 - 獨資 |
大家愛水果事業行 登記地址: 臺北市中山區民權東路1段63號地下 | 負責人: 李健源 | 統編: 25510515 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李健源 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
|