方斌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名方斌的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是光圈整合行銷有限公司, 統一編號是24910303.
根據名稱 光圈整合行銷 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 光圈整合行銷 ...) | 開始時間: 2024-10-26T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-10-27T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-9811179 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: OKRUN公益路跑秉持「一年一原鄉,跑遍全臺灣」的理念,每年在不同原鄉部落舉辦路跑與系列活動。繼臺中谷關、苗栗泰安、新竹尖石、宜蘭南澳與花蓮玉里後,2024年將在曾被評選為臺灣最宜居地方之一的臺東關山... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2024-02-22T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-02-29T23:59:59+08:00 | 電話: 886-6-6353226 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 報名至2/28,詳情請見報名網站。主辦單位:臺南市下營區農會輔導單位:農業部、農業部農糧署、農業部農糧署南區分署、行政院農業部台南農業改良場、臺南市政府執行單位:光圈整合行銷有限公司(問題諮詢:090... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 組織識別碼: EB29313240 | 狀態碼: T | 更新時間: 2021-08-13 16:30:44 @ 公文電子交換系統地址簿 |
開始時間: 2024-10-26T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-10-27T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-9811179 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: OKRUN公益路跑秉持「一年一原鄉,跑遍全臺灣」的理念,每年在不同原鄉部落舉辦路跑與系列活動。繼臺中谷關、苗栗泰安、新竹尖石、宜蘭南澳與花蓮玉里後,2024年將在曾被評選為臺灣最宜居地方之一的臺東關山... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2024-02-22T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-02-29T23:59:59+08:00 | 電話: 886-6-6353226 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 報名至2/28,詳情請見報名網站。主辦單位:臺南市下營區農會輔導單位:農業部、農業部農糧署、農業部農糧署南區分署、行政院農業部台南農業改良場、臺南市政府執行單位:光圈整合行銷有限公司(問題諮詢:090... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
組織識別碼: EB29313240 | 狀態碼: T | 更新時間: 2021-08-13 16:30:44 @ 公文電子交換系統地址簿 |
[ 搜尋所有 光圈整合行銷 ... ]
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 香港商澤特商務貿易有限公司 | 統一編號: 83695224 @ 董監事資料集 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 香港商澤特商務貿易有限公司 | 統一編號: 83695224 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 方斌 ... ]
名稱 光圈整合行銷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 光圈整合行銷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
光圈整合行銷有限公司 臺南市北區北園街8巷26號8樓之3 | 方斌 | 24910303 | 核准設立 |
光圈整合行銷工作室 新北市板橋區東門街20號(1樓) | 邱伊玲 | 29313240 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128166748) |
光圈整合行銷有限公司 登記地址: 臺南市北區北園街8巷26號8樓之3 | 負責人: 方斌 | 統編: 24910303 | 核准設立 |
光圈整合行銷工作室 登記地址: 新北市板橋區東門街20號(1樓) | 負責人: 邱伊玲 | 統編: 29313240 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128166748) |
姓名 方斌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 方斌)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
甜韻有限公司 新北市板橋區長江路3段44號4樓 | 方斌(MUENTER FABIAN) | 00080540 | 核准設立 |
富祥實業社 彰化縣永靖鄉獨鰲村溪埔巷501號 | 蘇方斌 | 25356196 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070817523) |
連興皮件行 臺南市東區大福里立德八路14巷1號1樓 | 方斌銓 | 69818267 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050353245) |
香港商澤特商務貿易有限公司 臺北市信義區信義路5段8號14樓 | 方斌 | 83695224 | 核准登記 |
甜韻有限公司 登記地址: 新北市板橋區長江路3段44號4樓 | 負責人: 方斌(MUENTER FABIAN) | 統編: 00080540 | 核准設立 |
富祥實業社 登記地址: 彰化縣永靖鄉獨鰲村溪埔巷501號 | 負責人: 蘇方斌 | 統編: 25356196 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070817523) |
連興皮件行 登記地址: 臺南市東區大福里立德八路14巷1號1樓 | 負責人: 方斌銓 | 統編: 69818267 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050353245) |
香港商澤特商務貿易有限公司 登記地址: 臺北市信義區信義路5段8號14樓 | 負責人: 方斌 | 統編: 83695224 | 核准登記 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
|