謝俊宏 - 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署 姓名謝俊宏 的職稱是董事 , 持有股份數是1000000 , 公司名稱是金鴻昇環保有限公司 , 統一編號是24912793 .
無其他 金鴻昇環保 資料。
[ 搜尋所有 金鴻昇環保 ... ]
根據姓名 謝俊宏 找到的相關資料 (以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝俊宏 ...)作者: 謝嘉玲 | 指導教授: 謝俊宏 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 102 | 論文名稱(外文): A Study on The Relationship among Land Value Increment Tax、Real Estate Price and Economic Growth | 系所名稱: 企業管理系事業經營碩士班 | 學校名稱: 國立臺中科技大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 謝智萍 | 指導教授: 謝俊宏 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): A Research on User Technology Acceptance and Using Behavior of Online Document Signature System in D... | 系所名稱: 企業管理系碩士班 | 學校名稱: 國立臺中科技大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 負責人: 謝俊宏 | 統一編號: 23650080 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里竹業巷30號
@ 高雄市工廠登記清冊 學校英文名稱: National Taichung University Of Science And Technology | 學校總機: 04-2219-5678 | 郵遞區號: 40401 | 學校地址: 臺中巿北區三民路三段129號
@ 全國大學校院名錄(含學校英文名稱) 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0916010686 | 機構負責人姓名: 謝俊宏 | 機構代碼: A10800095 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市西區三民里三民路1段143號
@ 長照ABC據點 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0916010686 | 機構負責人姓名: 謝俊宏 | 機構代碼: A10800095 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市西區三民里三民路1段143號
@ 長照C據點 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0916010686 | 機構負責人姓名: 謝俊宏 | 機構代碼: A10800095 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市西區三民里三民路1段143號
@ 長照B據點 作者: 黃孟儒, 謝俊宏編著 | 出版機構: 華視 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 168 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-572-592-1 (平裝, NT$360, 168面, 26公分)
@ 臺灣出版新書預告書訊
作者: 謝嘉玲 | 指導教授: 謝俊宏 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 102 | 論文名稱(外文): A Study on The Relationship among Land Value Increment Tax、Real Estate Price and Economic Growth | 系所名稱: 企業管理系事業經營碩士班 | 學校名稱: 國立臺中科技大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 謝智萍 | 指導教授: 謝俊宏 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): A Research on User Technology Acceptance and Using Behavior of Online Document Signature System in D... | 系所名稱: 企業管理系碩士班 | 學校名稱: 國立臺中科技大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 負責人: 謝俊宏 | 統一編號: 23650080 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里竹業巷30號
@ 高雄市工廠登記清冊 學校英文名稱: National Taichung University Of Science And Technology | 學校總機: 04-2219-5678 | 郵遞區號: 40401 | 學校地址: 臺中巿北區三民路三段129號
@ 全國大學校院名錄(含學校英文名稱) 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0916010686 | 機構負責人姓名: 謝俊宏 | 機構代碼: A10800095 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市西區三民里三民路1段143號
@ 長照ABC據點 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0916010686 | 機構負責人姓名: 謝俊宏 | 機構代碼: A10800095 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市西區三民里三民路1段143號
@ 長照C據點 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0916010686 | 機構負責人姓名: 謝俊宏 | 機構代碼: A10800095 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市西區三民里三民路1段143號
@ 長照B據點 作者: 黃孟儒, 謝俊宏編著 | 出版機構: 華視 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 168 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-572-592-1 (平裝, NT$360, 168面, 26公分)
@ 臺灣出版新書預告書訊
[ 搜尋所有 謝俊宏 ... ]
名稱 金鴻昇環保 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 金鴻昇環保 )公司地址 負責人 統一編號 狀態 金鴻昇環保有限公司 臺南市永康區北灣里大同街71號地下1層之1 謝俊宏 24912793 核准設立
金鴻昇環保有限公司 登記地址: 臺南市永康區北灣里大同街71號地下1層之1 | 負責人: 謝俊宏 | 統編: 24912793 | 核准設立
姓名 謝俊宏 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝俊宏 )公司地址 負責人 統一編號 狀態 銨宏裝訂機械股份有限公司 高雄市左營區至真路522號 謝俊宏 13176810 解散 (核准解散日期: 2023-05-31) 金佳宏電氣行 彰化縣花壇鄉南口村中山路2段137號 謝俊宏 45224814 歇業/撤銷 - 獨資 益宏園藝庭行 臺南市永康區中華里小東路689之23號 謝俊宏 67911132 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050350373) 昶宏企業社 臺中市南區永興里工學1街197巷28號1樓 謝俊宏 21434609 撤銷 - 獨資 允榮油漆工程行 新北市板橋區民生路3段319號31樓之5 謝俊宏 91423008 核准設立 - 獨資 大富企業社 臺南市東區崇誨里裕豐街195號1樓 謝俊宏 14396616 廢止 - 獨資 盛寶昌有限公司 新北市中和區景德街127號 謝俊宏 16716781 核准設立 安竑企業有限公司 高雄市左營區至真路522號 謝俊宏 23650080 解散 (核准解散日期: 2020-01-02)
銨宏裝訂機械股份有限公司 登記地址: 高雄市左營區至真路522號 | 負責人: 謝俊宏 | 統編: 13176810 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-31)
金佳宏電氣行 登記地址: 彰化縣花壇鄉南口村中山路2段137號 | 負責人: 謝俊宏 | 統編: 45224814 | 歇業/撤銷 - 獨資
益宏園藝庭行 登記地址: 臺南市永康區中華里小東路689之23號 | 負責人: 謝俊宏 | 統編: 67911132 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050350373)
昶宏企業社 登記地址: 臺中市南區永興里工學1街197巷28號1樓 | 負責人: 謝俊宏 | 統編: 21434609 | 撤銷 - 獨資
允榮油漆工程行 登記地址: 新北市板橋區民生路3段319號31樓之5 | 負責人: 謝俊宏 | 統編: 91423008 | 核准設立 - 獨資
大富企業社 登記地址: 臺南市東區崇誨里裕豐街195號1樓 | 負責人: 謝俊宏 | 統編: 14396616 | 廢止 - 獨資
盛寶昌有限公司 登記地址: 新北市中和區景德街127號 | 負責人: 謝俊宏 | 統編: 16716781 | 核准設立
安竑企業有限公司 登記地址: 高雄市左營區至真路522號 | 負責人: 謝俊宏 | 統編: 23650080 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-02)
[ 查詢所有 謝俊宏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099
|