吳明峰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳明峰的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是傑思特生技有限公司, 統一編號是24920506.
| 統一編號: 24920506 | 電話號碼: 06-3127598 | 臺南市永康區中興里中山東路411號 |
統一編號: 24920506 | 電話號碼: 06-3127598 | 臺南市永康區中興里中山東路411號 |
[ 搜尋所有相關: 吳明峰 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺南市永康區中興里中山東路411號1﹑2樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺南市永康區中興里中山東路411號1﹑2樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 傑思特生技 ... ]
根據姓名 吳明峰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳明峰 ...) | 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 98 | 專利性質: 新型 | 計畫名稱: 金屬中心創新服務型科專三年計畫-照護設備體驗及創新服務系統 | 專利發明人: 李明義, 陳進明, 劉偉中, 李明德, 胡昌明, 羅昌智, 吳明峰, 謝松良, 林宗億 | 證書號碼: M359689 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 69255029 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市北區正覺里正覺街95號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 193清潔用品及化粧品 | 統一編號: 84465798 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區龍岡里龍壽街206巷12之4弄5號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 峰珉國際股份有限公司 | 統一編號: 84465798 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 峰昀有限公司 | 統一編號: 93615523 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 98 | 專利性質: 新型 | 計畫名稱: 金屬中心創新服務型科專三年計畫-照護設備體驗及創新服務系統 | 專利發明人: 李明義, 陳進明, 劉偉中, 李明德, 胡昌明, 羅昌智, 吳明峰, 謝松良, 林宗億 | 證書號碼: M359689 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 69255029 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市北區正覺里正覺街95號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 193清潔用品及化粧品 | 統一編號: 84465798 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區龍岡里龍壽街206巷12之4弄5號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 峰珉國際股份有限公司 | 統一編號: 84465798 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 峰昀有限公司 | 統一編號: 93615523 @ 董監事資料集 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 吳明峰 ... ]
名稱 傑思特生技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 傑思特生技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
傑思特生技有限公司 臺南市永康區中興里中山東路411號 | 吳明峰 | 24920506 | 核准設立 |
傑思特生技有限公司 登記地址: 臺南市永康區中興里中山東路411號 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 24920506 | 核准設立 |
姓名 吳明峰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳明峰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明峰實業社 臺南市北區正覺里正覺街95號1樓 | 吳明峰 | 69255029 | 核准設立 - 獨資 |
明峰肉舖 臺南市北區振興里開元路124號3樓(開元市場3021號) | 吳明峰 | 87861504 | 核准設立 - 獨資 |
明峰彩券行 臺南市北區華興里林森路3段276號1樓 | 吳明峰 | 62953479 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030024601) |
峰珉國際股份有限公司 桃園市桃園區龍壽街206巷12之4弄5號 | 吳明峰 | 84465798 | 核准設立 |
峰昀有限公司 臺北市士林區後港街147號 | 吳明峰 | 93615523 | 核准設立 |
峰珉生技有限公司 桃園市桃園區龍壽里龍壽街206巷12-4弄5號 | 吳明峰 | 45106083 | 解散 (核准解散日期: 2016-06-13) |
明鴻水果行 臺南市安南區安西里安中路1段71號1樓 | 吳明峰 | 09588425 | 歇業 - 獨資 |
尚泓企業社 高雄市鼓山區明華路631號1樓 | 吳明峰 | 15629508 | 歇業 - 獨資 |
明峰實業社 登記地址: 臺南市北區正覺里正覺街95號1樓 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 69255029 | 核准設立 - 獨資 |
明峰肉舖 登記地址: 臺南市北區振興里開元路124號3樓(開元市場3021號) | 負責人: 吳明峰 | 統編: 87861504 | 核准設立 - 獨資 |
明峰彩券行 登記地址: 臺南市北區華興里林森路3段276號1樓 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 62953479 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030024601) |
峰珉國際股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區龍壽街206巷12之4弄5號 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 84465798 | 核准設立 |
峰昀有限公司 登記地址: 臺北市士林區後港街147號 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 93615523 | 核准設立 |
峰珉生技有限公司 登記地址: 桃園市桃園區龍壽里龍壽街206巷12-4弄5號 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 45106083 | 解散 (核准解散日期: 2016-06-13) |
明鴻水果行 登記地址: 臺南市安南區安西里安中路1段71號1樓 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 09588425 | 歇業 - 獨資 |
尚泓企業社 登記地址: 高雄市鼓山區明華路631號1樓 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 15629508 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳明峰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
|