孫瑞鴻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名孫瑞鴻的職稱是董事長, 持有股份數是1000000, 所代表法人是全濠科技股份有限公司, 公司名稱是新巨網通股份有限公司, 統一編號是24934494.
董監事資料集 資料集的 孫瑞鴻 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 孫瑞鴻 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 全濠科技股份有限公司 | 新巨網通股份有限公司 | 統一編號: 24934494 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 全濠科技股份有限公司 | 新巨網通股份有限公司 | 統一編號: 24934494 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 全濠科技股份有限公司 | 新巨網通股份有限公司 | 統一編號: 24934494 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 全濠科技股份有限公司 | 新巨網通股份有限公司 | 統一編號: 24934494 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 全濠科技股份有限公司 | 新巨網通股份有限公司 | 統一編號: 24934494 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 全濠科技股份有限公司 | 新巨網通股份有限公司 | 統一編號: 24934494 |
[ 搜尋所有相關: 孫瑞鴻 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 24934494 | 電話號碼: 02-25786776 | 新北市中和區中正路963號11樓 |
統一編號: 24934494 | 電話號碼: 02-25786776 | 新北市中和區中正路963號11樓 |
[ 搜尋所有相關: 孫瑞鴻 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 新巨網通 資料。
[ 搜尋所有 新巨網通 ... ]
根據姓名 孫瑞鴻 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 孫瑞鴻 ...) | 開始時間: 2022-10-01T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-10-02T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 臺北市 士林區 | 地址: 2022年活動地點未定 | 參與者: | 收費: | 描述: 「Nuit Blanche 白晝之夜」是全球的夜間城市藝術祭,民國91年(西元2002年)創始於法國巴黎,在10月第一個週六跨夜舉行。「白晝之夜」根基於「都市創新」及「公共空間設計」兩大核心概念,為市... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2022-10-01T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-10-02T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 臺北市 士林區 | 地址: 士林官邸公園 | 參與者: | 收費: | 描述: 「Nuit Blanche 白晝之夜」是全球的夜間城市藝術祭,民國91年(西元2002年)創始於法國巴黎,在10月第一個週六跨夜舉行。「白晝之夜」根基於「都市創新」及「公共空間設計」兩大核心概念,為市... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2023-10-01T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-10-31T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 臺北市 士林區 | 地址: 士林官邸公園 | 參與者: | 收費: | 描述: 「Nuit Blanche 白晝之夜」是全球的夜間城市藝術祭,民國91年(西元2002年)創始於法國巴黎,在10月第一個週六跨夜舉行。「白晝之夜」根基於「都市創新」及「公共空間設計」兩大核心概念,為市... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2023-10-07T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-10-08T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 臺北市 信義區 | 地址: 信義商圈 | 參與者: | 收費: | 描述: 「Nuit Blanche 白晝之夜」是全球的夜間城市藝術祭,民國91年(西元2002年)創始於法國巴黎,在10月第一個週六跨夜舉行。「白晝之夜」根基於「都市創新」及「公共空間設計」兩大核心概念,為市... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2023-10-07T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-10-08T00:00:00+08:00 | 電話: 02-27208889 | 地點: 臺北市 信義區 | 地址: 信義商圈 | 參與者: | 收費: | 描述: 「Nuit Blanche 白晝之夜」是全球的夜間城市藝術祭,民國91年(西元2002年)創始於法國巴黎,在10月第一個週六跨夜舉行。「白晝之夜」根基於「都市創新」及「公共空間設計」兩大核心概念,為市... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旭豐營造有限公司 | 統一編號: 16188655 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 卓雅股份有限公司 | 統一編號: 23589810 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 元麗工程有限公司 | 統一編號: 53059063 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2022-10-01T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-10-02T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 臺北市 士林區 | 地址: 2022年活動地點未定 | 參與者: | 收費: | 描述: 「Nuit Blanche 白晝之夜」是全球的夜間城市藝術祭,民國91年(西元2002年)創始於法國巴黎,在10月第一個週六跨夜舉行。「白晝之夜」根基於「都市創新」及「公共空間設計」兩大核心概念,為市... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2022-10-01T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-10-02T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 臺北市 士林區 | 地址: 士林官邸公園 | 參與者: | 收費: | 描述: 「Nuit Blanche 白晝之夜」是全球的夜間城市藝術祭,民國91年(西元2002年)創始於法國巴黎,在10月第一個週六跨夜舉行。「白晝之夜」根基於「都市創新」及「公共空間設計」兩大核心概念,為市... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2023-10-01T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-10-31T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 臺北市 士林區 | 地址: 士林官邸公園 | 參與者: | 收費: | 描述: 「Nuit Blanche 白晝之夜」是全球的夜間城市藝術祭,民國91年(西元2002年)創始於法國巴黎,在10月第一個週六跨夜舉行。「白晝之夜」根基於「都市創新」及「公共空間設計」兩大核心概念,為市... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2023-10-07T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-10-08T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 臺北市 信義區 | 地址: 信義商圈 | 參與者: | 收費: | 描述: 「Nuit Blanche 白晝之夜」是全球的夜間城市藝術祭,民國91年(西元2002年)創始於法國巴黎,在10月第一個週六跨夜舉行。「白晝之夜」根基於「都市創新」及「公共空間設計」兩大核心概念,為市... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2023-10-07T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-10-08T00:00:00+08:00 | 電話: 02-27208889 | 地點: 臺北市 信義區 | 地址: 信義商圈 | 參與者: | 收費: | 描述: 「Nuit Blanche 白晝之夜」是全球的夜間城市藝術祭,民國91年(西元2002年)創始於法國巴黎,在10月第一個週六跨夜舉行。「白晝之夜」根基於「都市創新」及「公共空間設計」兩大核心概念,為市... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旭豐營造有限公司 | 統一編號: 16188655 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 卓雅股份有限公司 | 統一編號: 23589810 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 元麗工程有限公司 | 統一編號: 53059063 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 孫瑞鴻 ... ]
名稱 新巨網通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 新巨網通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新巨網通股份有限公司 新北市中和區中正路963號11樓 | 孫瑞鴻 | 24934494 | 核准設立 |
新巨網通股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路963號11樓 | 負責人: 孫瑞鴻 | 統編: 24934494 | 核准設立 |
姓名 孫瑞鴻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 孫瑞鴻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻昀高爾夫運動生活館 屏東縣潮州鎮光華里福星路314號一樓 | 孫瑞鴻 | 88943589 | 核准設立 - 獨資 |
勝鴻工程行 高雄市橋頭區仕和里仕豊路六合巷15號1樓 | 孫瑞鴻 | 26022492 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10360364000) |
元鴻企業社 臺南市北區大豐里和緯路4段139巷20號1樓 | 孫瑞鴻 | 56946866 | 撤銷 - 獨資 |
美珍珍美健康屋 高雄市三民區本文里建工路452號 | 孫瑞鴻 | 14564205 | 核准停業 - 獨資 |
旭豐營造有限公司 桃園市平鎮區上海路176號1樓 | 孫瑞鴻 | 16188655 | 核准設立 |
統一百華股份有限公司高雄分公司 高雄市前鎮區中華五路789號 | 孫瑞鴻 | 28997603 | 廢止 |
巖糖興業有限公司 高雄市大社區翠屏路104之18號 | 孫瑞鴻 | 50927336 | 解散 (核准解散日期: 2020-10-28) |
鴻昀高爾夫運動生活館 登記地址: 屏東縣潮州鎮光華里福星路314號一樓 | 負責人: 孫瑞鴻 | 統編: 88943589 | 核准設立 - 獨資 |
勝鴻工程行 登記地址: 高雄市橋頭區仕和里仕豊路六合巷15號1樓 | 負責人: 孫瑞鴻 | 統編: 26022492 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10360364000) |
元鴻企業社 登記地址: 臺南市北區大豐里和緯路4段139巷20號1樓 | 負責人: 孫瑞鴻 | 統編: 56946866 | 撤銷 - 獨資 |
美珍珍美健康屋 登記地址: 高雄市三民區本文里建工路452號 | 負責人: 孫瑞鴻 | 統編: 14564205 | 核准停業 - 獨資 |
旭豐營造有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區上海路176號1樓 | 負責人: 孫瑞鴻 | 統編: 16188655 | 核准設立 |
統一百華股份有限公司高雄分公司 登記地址: 高雄市前鎮區中華五路789號 | 負責人: 孫瑞鴻 | 統編: 28997603 | 廢止 |
巖糖興業有限公司 登記地址: 高雄市大社區翠屏路104之18號 | 負責人: 孫瑞鴻 | 統編: 50927336 | 解散 (核准解散日期: 2020-10-28) |
[ 查詢所有 孫瑞鴻 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
|