吳成
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳成的職稱是董事, 持有股份數是210000, 公司名稱是合凱國際股份有限公司, 統一編號是24939511.
董監事資料集 資料集的 吳成 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳成 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 合凱國際股份有限公司 | 統一編號: 24939511 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 合凱國際股份有限公司 | 統一編號: 24939511 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 合凱國際股份有限公司 | 統一編號: 24939511 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 合凱國際股份有限公司 | 統一編號: 24939511 |
[ 搜尋所有相關: 吳成 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 24939511 | 電話號碼: 02-27955677 | 臺北市內湖區行忠路28巷1號5樓 |
統一編號: 24939511 | 電話號碼: 02-27955677 | 臺北市內湖區行忠路28巷1號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳成 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 合凱國際 資料。
[ 搜尋所有 合凱國際 ... ]
根據姓名 吳成 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳成 ...) | 級別名稱: 文化景觀 | 所屬主管機關: 宜蘭縣政府 @ 文資局文化景觀 |
| 主事務所聯絡電話: 227835386 | 董事長姓名: 吳成文 | 主事務所所在地: 115 臺北市南港區研究院路二段128號中研院物理所四樓吳大猷紀念館 | 設立許可日期: 2001/4/9 | 主要活動地區: 北、中 | 主要業務: 一、協助管理吳大猷紀念館。二、設置吳大猷科學普及創作獎。三、設立以促進學術交流為目的之吳大猷講座及訪問學者。四、舉辦以激發青年學子研究潛力為目的之吳大猷科學營。五、其他符合本會設立宗旨之相關公益性教育... | 基金會狀態: 正常 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 公司統編: 97493156 | 臺中市神岡區大社里大漢街六三巷一號一樓 | 設立核准日期: 19970503 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| (中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 連絡電話: 034508922 | 統一編號: | 屬性: 新興農業 | 經營項目: 農場經營 | 負責人: 吳成富 | 成立時間: | 所在縣市: 桃園市 @ 新創圓夢網-青年創業個案 |
| 作者: 吳成偉;吳成偉 作者 | 類型: 圖書 | 版本: 初版 | 出版項: 彰化市 : 彰化縣文化局, 民93 | ISBN: 9570171847 (平裝) : NT$150 @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
| OID: 2.16.886.110.90003.105076 | 電話: 02-27114538 | 地址: 臺北市大安區仁愛路四段101號5樓之2 | DN: o=吳成榮建築師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
級別名稱: 文化景觀 | 所屬主管機關: 宜蘭縣政府 @ 文資局文化景觀 |
主事務所聯絡電話: 227835386 | 董事長姓名: 吳成文 | 主事務所所在地: 115 臺北市南港區研究院路二段128號中研院物理所四樓吳大猷紀念館 | 設立許可日期: 2001/4/9 | 主要活動地區: 北、中 | 主要業務: 一、協助管理吳大猷紀念館。二、設置吳大猷科學普及創作獎。三、設立以促進學術交流為目的之吳大猷講座及訪問學者。四、舉辦以激發青年學子研究潛力為目的之吳大猷科學營。五、其他符合本會設立宗旨之相關公益性教育... | 基金會狀態: 正常 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
公司統編: 97493156 | 臺中市神岡區大社里大漢街六三巷一號一樓 | 設立核准日期: 19970503 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
連絡電話: 034508922 | 統一編號: | 屬性: 新興農業 | 經營項目: 農場經營 | 負責人: 吳成富 | 成立時間: | 所在縣市: 桃園市 @ 新創圓夢網-青年創業個案 |
作者: 吳成偉;吳成偉 作者 | 類型: 圖書 | 版本: 初版 | 出版項: 彰化市 : 彰化縣文化局, 民93 | ISBN: 9570171847 (平裝) : NT$150 @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
OID: 2.16.886.110.90003.105076 | 電話: 02-27114538 | 地址: 臺北市大安區仁愛路四段101號5樓之2 | DN: o=吳成榮建築師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 吳成 ... ]
名稱 合凱國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 合凱國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
合凱國際股份有限公司 臺北市內湖區行忠路28巷1號5樓 | 謝鎮宇 | 24939511 | 核准設立 |
合凱國際開發有限公司 桃園市中壢區中平路12號2樓 | | 27898041 | 解散 (文號: 2006-6-15 經授中字 第0953233842號) |
合凱國際股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區行忠路28巷1號5樓 | 負責人: 謝鎮宇 | 統編: 24939511 | 核准設立 |
合凱國際開發有限公司 登記地址: 桃園市中壢區中平路12號2樓 | 統編: 27898041 | 解散 (文號: 2006-6-15 經授中字 第0953233842號) |
姓名 吳成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳成)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳成和自營計程車行 新北市淡水區鄧公路31巷15號2樓 | 吳成和 | 02256365 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128162605) |
吳成家自營計程車行 新北市蘆洲區永平街32巷33弄?7號?7樓 | 吳成家 | 36259002 | 核准設立 - 獨資 |
吳氏企業社 高雄市楠梓區加星里壽民路44之2號 | 吳成光 | 81869439 | 核准設立 - 獨資 |
純品生活國際有限公司 臺中市北屯區水湳路151之10號3樓 | 吳成斌 | 12831141 | 核准設立 |
成限商行 金門縣金沙鎮大洋里大地13之3號 | 吳成龍 | 37858032 | 核准設立 - 獨資 |
成業禮品店 澎湖縣馬公市陽明里光復路98之2號1樓 | 吳成業 | 47934235 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070820952) |
廣成燒臘店 新竹縣湖口鄉德盛村22鄰新湖路470巷99弄7號一樓 | 吳成章 | 72701142 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060301361) |
成高有限公司 高雄市前金區長生街6號9樓 | 吳成德 | 86462297 | 核准設立 |
吳成和自營計程車行 登記地址: 新北市淡水區鄧公路31巷15號2樓 | 負責人: 吳成和 | 統編: 02256365 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128162605) |
吳成家自營計程車行 登記地址: 新北市蘆洲區永平街32巷33弄?7號?7樓 | 負責人: 吳成家 | 統編: 36259002 | 核准設立 - 獨資 |
吳氏企業社 登記地址: 高雄市楠梓區加星里壽民路44之2號 | 負責人: 吳成光 | 統編: 81869439 | 核准設立 - 獨資 |
純品生活國際有限公司 登記地址: 臺中市北屯區水湳路151之10號3樓 | 負責人: 吳成斌 | 統編: 12831141 | 核准設立 |
成限商行 登記地址: 金門縣金沙鎮大洋里大地13之3號 | 負責人: 吳成龍 | 統編: 37858032 | 核准設立 - 獨資 |
成業禮品店 登記地址: 澎湖縣馬公市陽明里光復路98之2號1樓 | 負責人: 吳成業 | 統編: 47934235 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070820952) |
廣成燒臘店 登記地址: 新竹縣湖口鄉德盛村22鄰新湖路470巷99弄7號一樓 | 負責人: 吳成章 | 統編: 72701142 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060301361) |
成高有限公司 登記地址: 高雄市前金區長生街6號9樓 | 負責人: 吳成德 | 統編: 86462297 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳成 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
|