陳少華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳少華的職稱是董事, 持有股份數是30000, 所代表法人是英商 ALL SAINTS RETAIL LIMITED, 公司名稱是台灣歐聖股份有限公司, 統一編號是24940192.
董監事資料集 資料集的 陳少華 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳少華 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 英商 ALL SAINTS RETAIL LIMITED | 台灣歐聖股份有限公司 | 統一編號: 24940192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 英商 ALL SAINTS RETAIL LIMITED | 台灣歐聖股份有限公司 | 統一編號: 24940192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 英商 ALL SAINTS RETAIL LIMITED | 台灣歐聖股份有限公司 | 統一編號: 24940192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 英商 ALL SAINTS RETAIL LIMITED | 台灣歐聖股份有限公司 | 統一編號: 24940192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 英商 ALL SAINTS RETAIL LIMITED | 台灣歐聖股份有限公司 | 統一編號: 24940192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 英商 ALL SAINTS RETAIL LIMITED | 台灣歐聖股份有限公司 | 統一編號: 24940192 |
[ 搜尋所有相關: 陳少華 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 24940192 | 電話號碼: 02-27041228 | 臺北市大安區東豐街25號1樓 |
統一編號: 24940192 | 電話號碼: 02-27041228 | 臺北市大安區東豐街25號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳少華 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 台灣歐聖 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 台灣歐聖 ...) | 職務小類別名稱: 行政助理 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市大安區 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 台灣歐聖股份有限公司 | 應徵截止日期: 額滿為止 | 職缺更新日期: 20240513 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
| 登錄日期: 1121122 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
職務小類別名稱: 行政助理 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市大安區 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 台灣歐聖股份有限公司 | 應徵截止日期: 額滿為止 | 職缺更新日期: 20240513 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
登錄日期: 1121122 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
[ 搜尋所有 台灣歐聖 ... ]
根據姓名 陳少華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳少華 ...) | 吳水沂 | 臺中市 | 場域: 社區 | 43548臺中市梧棲區中興路219號 游泳池入口右側牆面 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)李素麗;(中華民國)莊財富;(中華民國)陳少華;(中華民國)凃桂香;(中華民國)余淑娟 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)李素麗;(中華民國)莊財富;(中華民國)陳少華;(中華民國)凃桂香;(中華民國)余淑娟 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)余淑娟;(中華民國)凃桂香;(中華民國)吳麗真;(中華民國)陳少華;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)余淑娟;(中華民國)凃桂香;(中華民國)吳麗真;(中華民國)陳少華;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 華緯開發股份有限公司 | 統一編號: 93794390 @ 董監事資料集 |
| 公司電話: 02-22543777 | 核可狀態: 已核可 | 業者類別: 本市 | 統一編號: 12921585 | 新北市板橋區校前街26號1樓 @ 禮儀服務業者查詢 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 親園殯儀禮品有限公司 | 統一編號: 12921585 @ 董監事資料集 |
吳水沂 | 臺中市 | 場域: 社區 | 43548臺中市梧棲區中興路219號 游泳池入口右側牆面 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)李素麗;(中華民國)莊財富;(中華民國)陳少華;(中華民國)凃桂香;(中華民國)余淑娟 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)李素麗;(中華民國)莊財富;(中華民國)陳少華;(中華民國)凃桂香;(中華民國)余淑娟 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)余淑娟;(中華民國)凃桂香;(中華民國)吳麗真;(中華民國)陳少華;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)余淑娟;(中華民國)凃桂香;(中華民國)吳麗真;(中華民國)陳少華;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 華緯開發股份有限公司 | 統一編號: 93794390 @ 董監事資料集 |
公司電話: 02-22543777 | 核可狀態: 已核可 | 業者類別: 本市 | 統一編號: 12921585 | 新北市板橋區校前街26號1樓 @ 禮儀服務業者查詢 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 親園殯儀禮品有限公司 | 統一編號: 12921585 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳少華 ... ]
名稱 台灣歐聖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣歐聖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣歐聖股份有限公司 臺北市大安區東豐街25號1樓 | 黃銘章 | 24940192 | 核准設立 |
台灣歐聖股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區東豐街25號1樓 | 負責人: 黃銘章 | 統編: 24940192 | 核准設立 |
姓名 陳少華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳少華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華緯開發股份有限公司 新北市中和區市民街16巷12號 | 陳少華 | 93794390 | 核准設立 |
香港京華食坊 臺中市北區明新里忠明路471號1樓 | 陳少華 | 94528929 | 核准設立 - 獨資 |
五華商行 桃園縣蘆竹鄉錦中村南山路一段2之2號1樓 | 陳少華 | 13777476 | 歇業 - 獨資 |
新立宏廣告有限公司 臺北市松山區敦化北路167號18樓 | 陳少華 | 28004371 | 核准設立 |
華香髮廊 桃園縣中壢市龍岡里龍東路後寮段387號 | 陳少華 | 45089774 | 核准設立 - 獨資 |
逸洋行 臺北市中正區羅斯福路1段38之1號1樓 | 陳少華 | 01478950 | 歇業 - 獨資 |
高安織造股份有限公司 新北市五股區 | 陳少華 | 04350751 | 解散已清算完結 (107年01月15日 新北院霞民事寧106年度司司字 第521號) |
親園殯儀禮品有限公司 新北市板橋區校前街26號 | 陳少華 | 12921585 | 核准設立 |
華緯開發股份有限公司 登記地址: 新北市中和區市民街16巷12號 | 負責人: 陳少華 | 統編: 93794390 | 核准設立 |
香港京華食坊 登記地址: 臺中市北區明新里忠明路471號1樓 | 負責人: 陳少華 | 統編: 94528929 | 核准設立 - 獨資 |
五華商行 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉錦中村南山路一段2之2號1樓 | 負責人: 陳少華 | 統編: 13777476 | 歇業 - 獨資 |
新立宏廣告有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路167號18樓 | 負責人: 陳少華 | 統編: 28004371 | 核准設立 |
華香髮廊 登記地址: 桃園縣中壢市龍岡里龍東路後寮段387號 | 負責人: 陳少華 | 統編: 45089774 | 核准設立 - 獨資 |
逸洋行 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路1段38之1號1樓 | 負責人: 陳少華 | 統編: 01478950 | 歇業 - 獨資 |
高安織造股份有限公司 登記地址: 新北市五股區 | 負責人: 陳少華 | 統編: 04350751 | 解散已清算完結 (107年01月15日 新北院霞民事寧106年度司司字 第521號) |
親園殯儀禮品有限公司 登記地址: 新北市板橋區校前街26號 | 負責人: 陳少華 | 統編: 12921585 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳少華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
|