黃博靖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃博靖的職稱是董事, 持有股份數是75000, 公司名稱是威立康體股份有限公司, 統一編號是24951129.
董監事資料集 資料集的 黃博靖 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃博靖 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 威立康體股份有限公司 | 統一編號: 24951129 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 威立康體股份有限公司 | 統一編號: 24951129 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 威立康體股份有限公司 | 統一編號: 24951129 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 威立康體股份有限公司 | 統一編號: 24951129 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 威立康體股份有限公司 | 統一編號: 24951129 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 威立康體股份有限公司 | 統一編號: 24951129 |
[ 搜尋所有相關: 黃博靖 @ 董監事資料集 ]
無其他 威立康體 資料。
[ 搜尋所有 威立康體 ... ]
根據姓名 黃博靖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃博靖 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27177600 | 機構負責人姓名: 黃博靖 | 機構代碼: B40100002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市松山區新東里南京東路四段183號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-27177600 | 機構負責人姓名: 黃博靖 | 機構代碼: B40100002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市松山區新東里南京東路四段183號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: 02-27177600 | 機構負責人姓名: 黃博靖 | 機構代碼: B40100002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市松山區新東里南京東路四段183號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-27177600 | 機構負責人姓名: 黃博靖 | 機構代碼: B40100002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市松山區新東里南京東路四段183號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 02-27177600 | 機構負責人姓名: 黃博靖 | 機構代碼: B40100002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市松山區新東里南京東路四段183號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 02-27177600 | 機構負責人姓名: 黃博靖 | 機構代碼: B40100002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市松山區新東里南京東路四段183號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-27177600 | 機構負責人姓名: 黃博靖 | 機構代碼: B40100002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市松山區新東里南京東路四段183號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 輔具及居家無障礙環境服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-27177600 | 機構負責人姓名: 黃博靖 | 機構代碼: B40100002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市松山區新東里南京東路四段183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27177600 | 機構負責人姓名: 黃博靖 | 機構代碼: B40100002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市松山區新東里南京東路四段183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-27177600 | 機構負責人姓名: 黃博靖 | 機構代碼: B40100002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市松山區新東里南京東路四段183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: 02-27177600 | 機構負責人姓名: 黃博靖 | 機構代碼: B40100002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市松山區新東里南京東路四段183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-27177600 | 機構負責人姓名: 黃博靖 | 機構代碼: B40100002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市松山區新東里南京東路四段183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 02-27177600 | 機構負責人姓名: 黃博靖 | 機構代碼: B40100002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市松山區新東里南京東路四段183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 02-27177600 | 機構負責人姓名: 黃博靖 | 機構代碼: B40100002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市松山區新東里南京東路四段183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-27177600 | 機構負責人姓名: 黃博靖 | 機構代碼: B40100002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市松山區新東里南京東路四段183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 輔具及居家無障礙環境服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-27177600 | 機構負責人姓名: 黃博靖 | 機構代碼: B40100002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺北市松山區新東里南京東路四段183號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 黃博靖 ... ]
名稱 威立康體 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 威立康體)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
威立康體股份有限公司 臺北市大安區復興南路1段249號11樓 | 楊琇羽 | 24951129 | 核准設立 |
威立康體股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段249號11樓 | 負責人: 楊琇羽 | 統編: 24951129 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
|