林芳如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林芳如的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是臺品文化科技股份有限公司, 統一編號是24957778.
| 食品業者登錄字號: A-124957778-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24957778 | 新北市新店區安民街205號10樓 |
食品業者登錄字號: A-124957778-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24957778 | 新北市新店區安民街205號10樓 |
[ 搜尋所有相關: 林芳如 @ 食品業者登錄資料集 ]
| 查處情形: 輔導結案 | 違規廠商名稱或負責人: 臺品文化科技股份有限公司/ | 處分機關: 臺北市 | 處分日期: 10 14 2016 12:00AM | 刊播日期: 09 30 2016 12:00AM | 刊播媒體: 熟年誌 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 輔導結案 | 違規廠商名稱或負責人: 臺品文化科技股份有限公司/ | 處分機關: 臺北市 | 處分日期: 10 14 2016 12:00AM | 刊播日期: 09 30 2016 12:00AM | 刊播媒體: 熟年誌 @ 違規食品廣告資料集 |
[ 搜尋所有 臺品文化科技 ... ]
根據姓名 林芳如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林芳如 ...) | 聯絡方式: 02-2766-6033 | 是否收費: Y | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20210807 | 結束日期: 20210807 | 發起單位: 5% Design Action社會設計平台 窗口 | 主辦單位: 5% Design Action社會設計平台 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 連絡電話: 0987730625 | 沙港村沙港1-3號 | 廠商序號: C20240121003 @ 寵物食品業者資料 |
| 姓名: 林芳如 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02 2991-5068 | 新北市新莊區中安街1-1號8樓 @ 地政士開業資料 |
| 電話: 02 2997-5566 | 行動電話: 0933756316 | 姓名: 林芳如 | 事務所地址: 新北市新莊區中安街1-1號8樓 @ 新北市合法地政士開業名冊 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/3/30 上午 12:00:00 | 新北市新莊區民安西路139巷2號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5323911#2283 | 機構負責人姓名: 林芳如 | 機構代碼: A31100005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 雲林縣斗六市雲林路二段五七九號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5323911#2283 | 機構負責人姓名: 林芳如 | 機構代碼: A31100005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 雲林縣斗六市雲林路二段五七九號 @ 長照B據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 龍如意文化有限公司 | 統一編號: 54236003 @ 董監事資料集 |
聯絡方式: 02-2766-6033 | 是否收費: Y | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20210807 | 結束日期: 20210807 | 發起單位: 5% Design Action社會設計平台 窗口 | 主辦單位: 5% Design Action社會設計平台 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
連絡電話: 0987730625 | 沙港村沙港1-3號 | 廠商序號: C20240121003 @ 寵物食品業者資料 |
姓名: 林芳如 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02 2991-5068 | 新北市新莊區中安街1-1號8樓 @ 地政士開業資料 |
電話: 02 2997-5566 | 行動電話: 0933756316 | 姓名: 林芳如 | 事務所地址: 新北市新莊區中安街1-1號8樓 @ 新北市合法地政士開業名冊 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/3/30 上午 12:00:00 | 新北市新莊區民安西路139巷2號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5323911#2283 | 機構負責人姓名: 林芳如 | 機構代碼: A31100005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 雲林縣斗六市雲林路二段五七九號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5323911#2283 | 機構負責人姓名: 林芳如 | 機構代碼: A31100005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 雲林縣斗六市雲林路二段五七九號 @ 長照B據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 龍如意文化有限公司 | 統一編號: 54236003 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林芳如 ... ]
名稱 臺品文化科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 臺品文化科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
臺品文化科技股份有限公司 新北市新店區安民街205號10樓 | 林榮一 | 24957778 | 解散 (核准解散日期: 2018-08-08) |
臺品文化科技股份有限公司 登記地址: 新北市新店區安民街205號10樓 | 負責人: 林榮一 | 統編: 24957778 | 解散 (核准解散日期: 2018-08-08) |
姓名 林芳如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林芳如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
芳如工作室 臺中市烏日區烏日里中山路二段107號1樓 | 林芳如 | 45274834 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050867510) |
芳如商行 彰化縣彰化市下廍里永安街300號1樓 | 林芳如 | 87204277 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100822040) |
芳如寵物美容 新北市新莊區民安西路139巷2號(1樓) | 林芳如 | 91706723 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128162217) |
林芳如美容中心 高雄市三民區瀋陽街143號 | 林芳如 | 19446517 | 核准設立 - 獨資 |
芳如商行 高雄市新興區忠孝1路10號 | 林芳如 | 57909621 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10360300500) |
龍如意文化有限公司 宜蘭縣羅東鎮公正路75號 | 林芳如 | 54236003 | 核准設立 |
如菓室內裝修有限公司 臺中市烏日區榮泉里健行北路118號7樓之1 | 林芳如 | 83277729 | 核准設立 |
彬如美容工作室 臺中市烏日區烏日里中山路二段267號1樓 | 林芳如 | 19841637 | 歇業 - 獨資 |
芳如工作室 登記地址: 臺中市烏日區烏日里中山路二段107號1樓 | 負責人: 林芳如 | 統編: 45274834 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050867510) |
芳如商行 登記地址: 彰化縣彰化市下廍里永安街300號1樓 | 負責人: 林芳如 | 統編: 87204277 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100822040) |
芳如寵物美容 登記地址: 新北市新莊區民安西路139巷2號(1樓) | 負責人: 林芳如 | 統編: 91706723 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128162217) |
林芳如美容中心 登記地址: 高雄市三民區瀋陽街143號 | 負責人: 林芳如 | 統編: 19446517 | 核准設立 - 獨資 |
芳如商行 登記地址: 高雄市新興區忠孝1路10號 | 負責人: 林芳如 | 統編: 57909621 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10360300500) |
龍如意文化有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮公正路75號 | 負責人: 林芳如 | 統編: 54236003 | 核准設立 |
如菓室內裝修有限公司 登記地址: 臺中市烏日區榮泉里健行北路118號7樓之1 | 負責人: 林芳如 | 統編: 83277729 | 核准設立 |
彬如美容工作室 登記地址: 臺中市烏日區烏日里中山路二段267號1樓 | 負責人: 林芳如 | 統編: 19841637 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林芳如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
|