江琦玉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名江琦玉的職稱是董事長, 持有股份數是270000, 公司名稱是承藝股份有限公司, 統一編號是24960865.
董監事資料集 資料集的 江琦玉 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 江琦玉 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 承藝股份有限公司 | 統一編號: 24960865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 承藝股份有限公司 | 統一編號: 24960865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 承藝股份有限公司 | 統一編號: 24960865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 承藝股份有限公司 | 統一編號: 24960865 |
[ 搜尋所有相關: 江琦玉 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 24960865 | 電話號碼: 02-25072020 | 臺北市中山區南京東路2段150號11樓 |
統一編號: 24960865 | 電話號碼: 02-25072020 | 臺北市中山區南京東路2段150號11樓 |
[ 搜尋所有相關: 江琦玉 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 承藝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 承藝 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/31 | 活動結束日期: 2024/11/01 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/31 | 活動結束日期: 2024/11/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 連絡電話: #x28;02)29322111 | 統一編號: 25146299 | 屬性: 社會創新,文化創意 | 經營項目: 【傳承藝術服務】派遣國際認證帶領者提供傳承藝術團體服務、居家個人傳承藝術、夫妻傳承藝術。【教育訓練及助人專業督導服務】傳承藝術帶領者培訓班、個別督導或團體督導、藝術創作技巧訓練、志工培訓及進階訓練、創... | 負責人: 康小姐 | 成立時間: 99.07.13 | 所在縣市: 臺北市 @ 新創圓夢網-青年創業個案 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/31 | 活動結束日期: 2024/11/01 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/31 | 活動結束日期: 2024/11/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
連絡電話: #x28;02)29322111 | 統一編號: 25146299 | 屬性: 社會創新,文化創意 | 經營項目: 【傳承藝術服務】派遣國際認證帶領者提供傳承藝術團體服務、居家個人傳承藝術、夫妻傳承藝術。【教育訓練及助人專業督導服務】傳承藝術帶領者培訓班、個別督導或團體督導、藝術創作技巧訓練、志工培訓及進階訓練、創... | 負責人: 康小姐 | 成立時間: 99.07.13 | 所在縣市: 臺北市 @ 新創圓夢網-青年創業個案 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
[ 搜尋所有 承藝 ... ]
根據姓名 江琦玉 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 江琦玉 ...) | 主要產品: 321非金屬家具、322金屬家具、284照明設備及配備 | 統一編號: 89390488 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區福營里中正路六二0號及六二二巷二、四號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 28電力設備及配備製造業
32家具製造業 | 廠址: 新北市新莊區福營里中正路六二0號及六二二巷二、四號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 321非金屬家具
322金屬家具
284照明設備及配備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
主要產品: 321非金屬家具、322金屬家具、284照明設備及配備 | 統一編號: 89390488 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區福營里中正路六二0號及六二二巷二、四號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 28電力設備及配備製造業
32家具製造業 | 廠址: 新北市新莊區福營里中正路六二0號及六二二巷二、四號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 321非金屬家具
322金屬家具
284照明設備及配備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 江琦玉 ... ]
承藝軒 | 地址: 台北市大安區建國南路一段286巷2號2樓之1 | 電話: 02-2784-7218 |
壟承藝術社 | 地址: 台中市西區三民路二段82號4樓 | 電話: 04-2220-9633 |
名稱 承藝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 承藝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
承藝術股份有限公司 高雄市新興區中山一路145號 | 戴俊郎 | 90011767 | 核准設立 |
皇承藝術文化股份有限公司 臺中市南屯區永春東三路37號1樓 | 吳美娥 | 90237505 | 核准設立 |
承藝藝品木雕行 屏東縣屏東市安鎮里大興路98號1樓 | 蔡明秀 | 95986470 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10720230300) |
承藝坊創意設計 臺北市中山區長安東路2段189號5樓 | 陳藝芳 | 34767333 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1134108777) |
承藝國際有限公司 臺中市北區長青里陜西東一街18號 | 楊雅惠 | 50816541 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-06) |
承藝玻璃工程行 彰化縣二林鎮頂厝里二溪路3段290巷5號1樓 | 吳承翰 | 47370003 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040821185) |
承藝租賃有限公司 新北市新莊區中德路18號14樓 | 周承誼 | 90178739 | 核准設立 |
承藝建設有限公司 金門縣金湖鎮新湖里塔后166-2號 | 蔣明璋 | 93631679 | 核准設立 |
承藝術股份有限公司 登記地址: 高雄市新興區中山一路145號 | 負責人: 戴俊郎 | 統編: 90011767 | 核准設立 |
皇承藝術文化股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區永春東三路37號1樓 | 負責人: 吳美娥 | 統編: 90237505 | 核准設立 |
承藝藝品木雕行 登記地址: 屏東縣屏東市安鎮里大興路98號1樓 | 負責人: 蔡明秀 | 統編: 95986470 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10720230300) |
承藝坊創意設計 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段189號5樓 | 負責人: 陳藝芳 | 統編: 34767333 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1134108777) |
承藝國際有限公司 登記地址: 臺中市北區長青里陜西東一街18號 | 負責人: 楊雅惠 | 統編: 50816541 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-06) |
承藝玻璃工程行 登記地址: 彰化縣二林鎮頂厝里二溪路3段290巷5號1樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 47370003 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040821185) |
承藝租賃有限公司 登記地址: 新北市新莊區中德路18號14樓 | 負責人: 周承誼 | 統編: 90178739 | 核准設立 |
承藝建設有限公司 登記地址: 金門縣金湖鎮新湖里塔后166-2號 | 負責人: 蔣明璋 | 統編: 93631679 | 核准設立 |
[ 查詢所有 承藝 ... ]
姓名 江琦玉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 江琦玉)
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
|