潘怡瑄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名潘怡瑄的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是宏畝室內裝修工程有限公司, 統一編號是24965897.
| 統一編號: 80091636 | 電話號碼: 04-24965897 | 臺中市北區五常里五權路501巷40號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 80091636 | 電話號碼: 04-24965897 | 臺中市北區五常里五權路501巷40號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 24965897 ... ]
根據姓名 潘怡瑄 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 潘怡瑄 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/02/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7529968 | 機構負責人姓名: 潘怡瑄 | 機構代碼: A31600026 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣屏東市大豐路9號3-4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 08-7529968 | 機構負責人姓名: 潘怡瑄 | 機構代碼: A31600026 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣屏東市大豐路9號3-4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-7529968 | 機構負責人姓名: 潘怡瑄 | 機構代碼: A31600026 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣屏東市安鎮里大豐路9號3-4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 08-7529968 | 機構負責人姓名: 潘怡瑄 | 機構代碼: A31600026 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣屏東市安鎮里大豐路9號3-4樓 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 台灣嘉實多有限公司 | 統一編號: 24545811 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 小分子水醫學科技有限公司 | 統一編號: 27371454 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/02/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7529968 | 機構負責人姓名: 潘怡瑄 | 機構代碼: A31600026 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣屏東市大豐路9號3-4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 08-7529968 | 機構負責人姓名: 潘怡瑄 | 機構代碼: A31600026 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣屏東市大豐路9號3-4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-7529968 | 機構負責人姓名: 潘怡瑄 | 機構代碼: A31600026 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣屏東市安鎮里大豐路9號3-4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 08-7529968 | 機構負責人姓名: 潘怡瑄 | 機構代碼: A31600026 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣屏東市安鎮里大豐路9號3-4樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 台灣嘉實多有限公司 | 統一編號: 24545811 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 小分子水醫學科技有限公司 | 統一編號: 27371454 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 潘怡瑄 ... ]
名稱 宏畝室內裝修工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宏畝室內裝修工程)
宏畝室內裝修工程有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路152號12樓 | 負責人: 潘怡瑄 | 統編: 24965897 | 核准設立 |
姓名 潘怡瑄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 潘怡瑄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣嘉實多有限公司 臺北市大安區辛亥路1段79號8樓 | 潘怡瑄 | 24545811 | 核准設立 |
小分子水醫學科技有限公司 屏東縣屏東市大豐路9之2號 | 潘怡瑄 | 27371454 | 核准設立 |
努特設計工作室 臺中市沙鹿區三鹿里保順路120號5樓之2 | 潘怡瑄 | 82643305 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090865402) |
台灣嘉實多有限公司 登記地址: 臺北市大安區辛亥路1段79號8樓 | 負責人: 潘怡瑄 | 統編: 24545811 | 核准設立 |
小分子水醫學科技有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市大豐路9之2號 | 負責人: 潘怡瑄 | 統編: 27371454 | 核准設立 |
努特設計工作室 登記地址: 臺中市沙鹿區三鹿里保順路120號5樓之2 | 負責人: 潘怡瑄 | 統編: 82643305 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090865402) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
|