陳虹蓁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳虹蓁的職稱是監察人, 持有股份數是27000, 公司名稱是真善美事業股份有限公司, 統一編號是24973783.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5 | 所代表法人: | 真善美事業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5 | 所代表法人: | 真善美事業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 真善美事業 ... ]
根據姓名 陳虹蓁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳虹蓁 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1049999 | 所代表法人: | 虹園股份有限公司 | 統一編號: 53343271 @ 董監事資料集 |
| 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2026/3/30 上午 12:00:00 | 彰化縣秀水鄉安東村彰水路一段89號 @ 合法特定寵物業名單 |
| (中華民國)陳虹蓁 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳虹蓁 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)吳巧琪;(中華民國)陳虹蓁;(中華民國)吳靜儀 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)吳巧琪;(中華民國)陳虹蓁;(中華民國)吳靜儀 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳虹蓁;(中華民國)吳巧琪 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳虹蓁;(中華民國)吳巧琪 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1049999 | 所代表法人: | 虹園股份有限公司 | 統一編號: 53343271 @ 董監事資料集 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2026/3/30 上午 12:00:00 | 彰化縣秀水鄉安東村彰水路一段89號 @ 合法特定寵物業名單 |
(中華民國)陳虹蓁 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳虹蓁 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)吳巧琪;(中華民國)陳虹蓁;(中華民國)吳靜儀 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)吳巧琪;(中華民國)陳虹蓁;(中華民國)吳靜儀 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳虹蓁;(中華民國)吳巧琪 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳虹蓁;(中華民國)吳巧琪 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳虹蓁 ... ]
名稱 真善美事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 真善美事業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
真善美事業有限公司 桃園市桃園區鎮撫街三五○號二樓 | | 97406857 | 撤銷 (文號: 2000-8-15 經89中字 第089667259號) |
真善美事業股份有限公司 臺北市松山區南京東路4段1號4樓 | 陳琬均 | 24973783 | 解散 (核准解散日期: 2016-07-15) |
真善美事業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區鎮撫街三五○號二樓 | 統編: 97406857 | 撤銷 (文號: 2000-8-15 經89中字 第089667259號) |
真善美事業股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段1號4樓 | 負責人: 陳琬均 | 統編: 24973783 | 解散 (核准解散日期: 2016-07-15) |
姓名 陳虹蓁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳虹蓁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
虹園股份有限公司 臺北市大同區承德路2段83之2號 | 陳虹蓁 | 53343271 | 核准設立 |
三昧水茶舍 屏東縣長治鄉復興村復興路346巷28-2號1樓 | 陳虹蓁 | 00302016 | 核准設立 - 獨資 |
友量企業社 屏東縣屏東市永安里建興南路65巷73號2樓 | 陳虹蓁 | 10423014 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10728865300) |
蜂鈞企業有限公司 新北市永和區保安里一六鄰保生路四0巷一五號 | 陳虹蓁 | 12744414 | 核准設立 |
采暘工程行 屏東縣屏東市永安里建興南路六五巷七三號一樓 | 陳虹蓁 | 14483843 | 歇業 - 獨資 |
鑫治創新科技股份有限公司 新北市永和區保生路40巷15號 | 陳虹蓁 | 16061426 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-28) |
鈵棋企業社 新北市鶯歌區鶯桃路168號(1樓) | 陳虹蓁 | 26733373 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098113193) |
九鴻科技股份有限公司 新竹市香山區大湖路155之4號 | 陳虹蓁 | 29157584 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-29) |
虹園股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路2段83之2號 | 負責人: 陳虹蓁 | 統編: 53343271 | 核准設立 |
三昧水茶舍 登記地址: 屏東縣長治鄉復興村復興路346巷28-2號1樓 | 負責人: 陳虹蓁 | 統編: 00302016 | 核准設立 - 獨資 |
友量企業社 登記地址: 屏東縣屏東市永安里建興南路65巷73號2樓 | 負責人: 陳虹蓁 | 統編: 10423014 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10728865300) |
蜂鈞企業有限公司 登記地址: 新北市永和區保安里一六鄰保生路四0巷一五號 | 負責人: 陳虹蓁 | 統編: 12744414 | 核准設立 |
采暘工程行 登記地址: 屏東縣屏東市永安里建興南路六五巷七三號一樓 | 負責人: 陳虹蓁 | 統編: 14483843 | 歇業 - 獨資 |
鑫治創新科技股份有限公司 登記地址: 新北市永和區保生路40巷15號 | 負責人: 陳虹蓁 | 統編: 16061426 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-28) |
鈵棋企業社 登記地址: 新北市鶯歌區鶯桃路168號(1樓) | 負責人: 陳虹蓁 | 統編: 26733373 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098113193) |
九鴻科技股份有限公司 登記地址: 新竹市香山區大湖路155之4號 | 負責人: 陳虹蓁 | 統編: 29157584 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-29) |
[ 查詢所有 陳虹蓁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
|