蘇素玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蘇素玲的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是妙點有限公司, 統一編號是24978133.
根據名稱 妙點 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 妙點 ...) | (中華民國)苗栗縣頭份市信義國民小學 | 活動起始日期: 2024/02/27 | 活動結束日期: 2024/03/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)苗栗縣頭份市信義國民小學 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)苗栗縣頭份市信義國民小學 | 活動起始日期: 2024/04/11 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)苗栗縣頭份市信義國民小學 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)苗栗縣頭份市信義國民小學 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)苗栗縣頭份市信義國民小學 | 活動起始日期: 2024/02/27 | 活動結束日期: 2024/03/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)苗栗縣頭份市信義國民小學 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)苗栗縣頭份市信義國民小學 | 活動起始日期: 2024/04/11 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)苗栗縣頭份市信義國民小學 | 活動起始日期: 2024/02/27 | 活動結束日期: 2024/03/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)苗栗縣頭份市信義國民小學 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)苗栗縣頭份市信義國民小學 | 活動起始日期: 2024/04/11 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)苗栗縣頭份市信義國民小學 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)苗栗縣頭份市信義國民小學 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)苗栗縣頭份市信義國民小學 | 活動起始日期: 2024/02/27 | 活動結束日期: 2024/03/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)苗栗縣頭份市信義國民小學 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)苗栗縣頭份市信義國民小學 | 活動起始日期: 2024/04/11 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 妙點 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 寶點有限公司 | 統一編號: 42641870 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 寶點有限公司 | 統一編號: 42641870 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蘇素玲 ... ]
妙點專業髮型設計沙龍 | 地址: 高雄市鳳山區光遠路112號 | 電話: 07-747-5904 |
妙點企業股份有限公司 | 地址: 新北市淡水區沙崙路181巷29號1樓 | 電話: 02-2805-2860 |
名稱 妙點 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 妙點)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
妙點有限公司 臺北市大安區仁愛路4段345巷4弄39號7樓之2 | 蘇素玲 | 24978133 | 核准設立 |
妙點子文化創意有限公司 高雄市苓雅區自強三路3號15樓之6 | 陳榮俊 | 53164277 | 解散 (核准解散日期: 2024-02-22) |
妙點籽創藝工坊 彰化縣芳苑鄉民生村建成路30號 | 林志清 | 87195489 | 核准設立 - 獨資 |
妙點髮型創藝名店 臺南市東區德光里崇德路46號1樓 | 吳嘉玲 | 87863637 | 核准設立 - 獨資 |
妙點企業股份有限公司 新北市淡水區沙崙里一鄰沙崙路一八一巷二九號一樓 | 葉彰和 | 89992881 | 核准設立 |
妙點美容美髮設計名店 高雄市鳳山區瑞興里光遠路112號1樓 | 張詠絮 | 99133853 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
妙點素食糕點行 臺北市大同區昌吉街98號1樓 | 陳俊成 | 17262837 | 歇業 - 獨資 |
妙點電商股份有限公司 臺北市萬華區和平西路3段312號3樓 | | 12680191 | 廢止 (093年06月14日 府建商字 第09313378600號) |
妙點有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段345巷4弄39號7樓之2 | 負責人: 蘇素玲 | 統編: 24978133 | 核准設立 |
妙點子文化創意有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區自強三路3號15樓之6 | 負責人: 陳榮俊 | 統編: 53164277 | 解散 (核准解散日期: 2024-02-22) |
妙點籽創藝工坊 登記地址: 彰化縣芳苑鄉民生村建成路30號 | 負責人: 林志清 | 統編: 87195489 | 核准設立 - 獨資 |
妙點髮型創藝名店 登記地址: 臺南市東區德光里崇德路46號1樓 | 負責人: 吳嘉玲 | 統編: 87863637 | 核准設立 - 獨資 |
妙點企業股份有限公司 登記地址: 新北市淡水區沙崙里一鄰沙崙路一八一巷二九號一樓 | 負責人: 葉彰和 | 統編: 89992881 | 核准設立 |
妙點美容美髮設計名店 登記地址: 高雄市鳳山區瑞興里光遠路112號1樓 | 負責人: 張詠絮 | 統編: 99133853 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
妙點素食糕點行 登記地址: 臺北市大同區昌吉街98號1樓 | 負責人: 陳俊成 | 統編: 17262837 | 歇業 - 獨資 |
妙點電商股份有限公司 登記地址: 臺北市萬華區和平西路3段312號3樓 | 統編: 12680191 | 廢止 (093年06月14日 府建商字 第09313378600號) |
[ 查詢所有 妙點 ... ]
姓名 蘇素玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 蘇素玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明正商號 宜蘭縣羅東鎮竹林里純精路366號?????? | 蘇素玲 | 02428395 | 歇業 - 獨資 |
款款情深小吃部 高雄市苓雅區文橫2路66號 | 蘇素玲 | 06925492 | 歇業 - 獨資 |
建勝水果行 新北市泰山區磚雅厝3號 | 蘇素玲 | 09633982 | 廢止 - 獨資 |
寶點有限公司 臺北市大安區仁愛路4段345巷4弄39號7樓之2 | 蘇素玲 | 42641870 | 核准設立 |
洄饗商行 臺中市后里區墩南里三豐路三段509號 | 蘇素玲 | 82628780 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1108611366) |
順凱工程行 新北市中和區民治街128巷9號4樓 | 蘇素玲 | 92734640 | 核准設立 - 獨資 |
情蜜屋商行 高雄市苓雅區四維4路172號 | 蘇素玲 | 93960025 | 歇業 - 獨資 |
明正商號 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮竹林里純精路366號?????? | 負責人: 蘇素玲 | 統編: 02428395 | 歇業 - 獨資 |
款款情深小吃部 登記地址: 高雄市苓雅區文橫2路66號 | 負責人: 蘇素玲 | 統編: 06925492 | 歇業 - 獨資 |
建勝水果行 登記地址: 新北市泰山區磚雅厝3號 | 負責人: 蘇素玲 | 統編: 09633982 | 廢止 - 獨資 |
寶點有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段345巷4弄39號7樓之2 | 負責人: 蘇素玲 | 統編: 42641870 | 核准設立 |
洄饗商行 登記地址: 臺中市后里區墩南里三豐路三段509號 | 負責人: 蘇素玲 | 統編: 82628780 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1108611366) |
順凱工程行 登記地址: 新北市中和區民治街128巷9號4樓 | 負責人: 蘇素玲 | 統編: 92734640 | 核准設立 - 獨資 |
情蜜屋商行 登記地址: 高雄市苓雅區四維4路172號 | 負責人: 蘇素玲 | 統編: 93960025 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 蘇素玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
|