楊典原
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊典原的職稱是董事長, 持有股份數是600000, 公司名稱是洋一股份有限公司, 統一編號是24983179.
董監事資料集 資料集的 楊典原 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊典原 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 洋一股份有限公司 | 統一編號: 24983179 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 洋一股份有限公司 | 統一編號: 24983179 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 洋一股份有限公司 | 統一編號: 24983179 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 洋一股份有限公司 | 統一編號: 24983179 |
[ 搜尋所有相關: 楊典原 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 24983179 | 電話號碼: 07-841-7205 | 高雄市前鎮區佛道路39號1樓 |
統一編號: 24983179 | 電話號碼: 07-841-7205 | 高雄市前鎮區佛道路39號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 楊典原 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 洋一 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 洋一 ...) | 開放時間: 全年開放 | | 電話: 886-2-24991115 | 地址: 新北市貢寮區東北角龍洞灣南岸 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 全年開放 | | 電話: 886-2-24991115 | 地址: 新北市貢寮區東北角龍洞灣南岸 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 新北市政府 | 指定登錄理由: 一、慈仁宮為三貂社公廨所在地,捐獻為媽祖廟建地,有船戶、艚戶、三貂社眾番、三貂社屯丁等之捐獻,見證原漢融合關係。符合「古蹟指定及廢止審查辦法」第2條第1項第1款之指定基準。
二、慈仁宮經道光、咸豐、光... @ 文資局古蹟 |
| (中華民國)廖德嵩 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)廖德嵩 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開放時間: | | 電話: 886-3-8781218 | 地址: 花蓮縣977豐濱鄉靜浦村靜浦8-1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 全年開放 | | 電話: 886-2-24991115 | 地址: 新北市貢寮區東北角龍洞灣南岸 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 全年開放 | | 電話: 886-2-24991115 | 地址: 新北市貢寮區東北角龍洞灣南岸 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 新北市政府 | 指定登錄理由: 一、慈仁宮為三貂社公廨所在地,捐獻為媽祖廟建地,有船戶、艚戶、三貂社眾番、三貂社屯丁等之捐獻,見證原漢融合關係。符合「古蹟指定及廢止審查辦法」第2條第1項第1款之指定基準。
二、慈仁宮經道光、咸豐、光... @ 文資局古蹟 |
(中華民國)廖德嵩 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)廖德嵩 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開放時間: | | 電話: 886-3-8781218 | 地址: 花蓮縣977豐濱鄉靜浦村靜浦8-1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 洋一 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 綠暘源股份有限公司 | 統一編號: 93782872 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 綠暘源股份有限公司 | 統一編號: 93782872 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊典原 ... ]
溫洋一 | 地址: 台南市安南區安和路一段166號 | 電話: 06-256-2283 |
洋一商行 | 地址: 台中市大里區德芳路一段388號 | 電話: 04-2482-0707 |
溫洋一 | 地址: 台南市安南區城西街三段501巷221號 | 電話: 06-257-5477 |
洋一商行 | 地址: 台中市南區三民西路371號1樓 | 電話: 0800-203-123 |
三洋一中心 | 地址: 彰化縣員林市中山南路162巷3號 | 電話: 04-834-7605 |
三洋一中心 | 地址: 高雄市岡山區頂潭路107巷19號 | 電話: 07-625-4129 |
鄭洋一律師 | 地址: 台北市中正區延平南路185號7樓 | 電話: 02-2371-9025 |
名稱 洋一 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 洋一)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
洋一洋菸酒商行 新北市三重區中正南路135號 | 徐莉淳 | 80010700 | 核准設立 - 獨資 |
高洋一對一學習股份有限公司 臺北市大安區安和路1段27號15樓 | 陳威華 | 90256782 | 核准設立 |
洋一投資股份有限公司 臺南市南區國華街1段10號1樓 | 宋政勳 | 70508326 | 核准設立 |
洋一摩托工作室 臺中市太平區中興里新平路一段85巷1弄36號1樓 | 王欽輝 | 82617242 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
洋一股份有限公司 高雄市前鎮區佛道路39號1樓 | 楊典原 | 24983179 | 核准設立 |
海洋一家餐飲店 新北市土城區延和路125巷18號 | 阮宥甄 | 41393063 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045242071) |
洋一行 高雄市前金區瑞源路119號1樓 | 陳騰縈 | 71341900 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10861306200) |
洋一咖哩坊 新北市永和區安樂路292號 | 黃國翔 | 87478352 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118165772) |
洋一洋菸酒商行 登記地址: 新北市三重區中正南路135號 | 負責人: 徐莉淳 | 統編: 80010700 | 核准設立 - 獨資 |
高洋一對一學習股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路1段27號15樓 | 負責人: 陳威華 | 統編: 90256782 | 核准設立 |
洋一投資股份有限公司 登記地址: 臺南市南區國華街1段10號1樓 | 負責人: 宋政勳 | 統編: 70508326 | 核准設立 |
洋一摩托工作室 登記地址: 臺中市太平區中興里新平路一段85巷1弄36號1樓 | 負責人: 王欽輝 | 統編: 82617242 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
洋一股份有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區佛道路39號1樓 | 負責人: 楊典原 | 統編: 24983179 | 核准設立 |
海洋一家餐飲店 登記地址: 新北市土城區延和路125巷18號 | 負責人: 阮宥甄 | 統編: 41393063 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045242071) |
洋一行 登記地址: 高雄市前金區瑞源路119號1樓 | 負責人: 陳騰縈 | 統編: 71341900 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10861306200) |
洋一咖哩坊 登記地址: 新北市永和區安樂路292號 | 負責人: 黃國翔 | 統編: 87478352 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118165772) |
[ 查詢所有 洋一 ... ]
姓名 楊典原 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 楊典原)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嘴乾商行 臺南市永康區永康里永明街11號1樓 | 楊典原 | 88967863 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1121285093) |
匠人手作 臺南市歸仁區南保里中山七街63巷1號2樓 | 楊典原 | 94319681 | 核准設立 - 獨資 |
嘴乾商行 登記地址: 臺南市永康區永康里永明街11號1樓 | 負責人: 楊典原 | 統編: 88967863 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1121285093) |
匠人手作 登記地址: 臺南市歸仁區南保里中山七街63巷1號2樓 | 負責人: 楊典原 | 統編: 94319681 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
|