吳俊聰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳俊聰的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是安桐有限公司, 統一編號是25023830.
| 統一編號: 25023830 | 電話號碼: 04-22792675 | 臺中市太平區長億里永安街53號1樓 |
統一編號: 25023830 | 電話號碼: 04-22792675 | 臺中市太平區長億里永安街53號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳俊聰 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 安桐 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 安桐 ...) | 腔調: 詔安 | 分類: 休閒娛樂 | 客家音標: tungˋfaˇngisudˋ | 華語辭義: 桐花藝術 | 客語例句: 桐花藝術在客委會?帶領之下有戲劇、食品、雕塑、服裝等多元風貌。 @ 客家委員會客語辭彙(已不適用) |
| 腔調: 詔安 | 分類: 新聞新用語 | 客家音標: tungˋfaˇze^ | 華語辭義: 桐花祭 | 客語例句: 客家桐花祭已經變做臺灣真要緊?一件文化嘉年華會。 @ 客家委員會客語辭彙(已不適用) |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 桐安開發有限公司 | 右晟建設股份有限公司 | 統一編號: 83752174 @ 董監事資料集 |
| 開始時間: 2019-03-04T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2019-04-20T23:59:59+08:00 | 電話: 886-6-7861000 | 地點: to see the official site | 地址: 花蓮縣970花蓮市 | 參與者: | 收費: | 描述: 無 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2019/03/04 | 結束時間: 2019/04/20 | 電話: 886-6-7861000 | 臺東縣 | 地點: to see the official site | 地址: 花蓮縣970花蓮市 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 無 | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 統一編號: 83020241 | 電話號碼: 0988736806 | 桃園市桃園區藝文一街86之1號15樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 91000 | 所代表法人: | 安桐企業股份有限公司 | 統一編號: 23672021 @ 董監事資料集 |
腔調: 詔安 | 分類: 休閒娛樂 | 客家音標: tungˋfaˇngisudˋ | 華語辭義: 桐花藝術 | 客語例句: 桐花藝術在客委會?帶領之下有戲劇、食品、雕塑、服裝等多元風貌。 @ 客家委員會客語辭彙(已不適用) |
腔調: 詔安 | 分類: 新聞新用語 | 客家音標: tungˋfaˇze^ | 華語辭義: 桐花祭 | 客語例句: 客家桐花祭已經變做臺灣真要緊?一件文化嘉年華會。 @ 客家委員會客語辭彙(已不適用) |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 桐安開發有限公司 | 右晟建設股份有限公司 | 統一編號: 83752174 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2019-03-04T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2019-04-20T23:59:59+08:00 | 電話: 886-6-7861000 | 地點: to see the official site | 地址: 花蓮縣970花蓮市 | 參與者: | 收費: | 描述: 無 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2019/03/04 | 結束時間: 2019/04/20 | 電話: 886-6-7861000 | 臺東縣 | 地點: to see the official site | 地址: 花蓮縣970花蓮市 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 無 | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
統一編號: 83020241 | 電話號碼: 0988736806 | 桃園市桃園區藝文一街86之1號15樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 91000 | 所代表法人: | 安桐企業股份有限公司 | 統一編號: 23672021 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 安桐 ... ]
無其他 吳俊聰 資料。
[ 搜尋所有 吳俊聰 ... ]
名稱 安桐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 安桐)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
安桐設計有限公司 桃園市桃園區藝文一街86之1號15樓 | 廖晏伶 | 83020241 | 核准設立 |
安桐商行 高雄市林園區文聖街101巷13號 | 邱詩婷 | 94586151 | 核准設立 - 獨資 |
安桐有限公司 臺中市太平區長億里永安街53號1樓 | 吳俊聰 | 25023830 | 核准設立 |
安桐投資有限公司 苗栗縣三灣鄉銅鏡村33-1號 | 莊尚文 | 59082772 | 核准設立 |
安桐企業股份有限公司 高雄市岡山區協榮里久龍街二四號 | | 23672021 | 廢止 (文號: 2008-9-15 經授中字 第0973512832號) |
安桐設計有限公司 登記地址: 桃園市桃園區藝文一街86之1號15樓 | 負責人: 廖晏伶 | 統編: 83020241 | 核准設立 |
安桐商行 登記地址: 高雄市林園區文聖街101巷13號 | 負責人: 邱詩婷 | 統編: 94586151 | 核准設立 - 獨資 |
安桐有限公司 登記地址: 臺中市太平區長億里永安街53號1樓 | 負責人: 吳俊聰 | 統編: 25023830 | 核准設立 |
安桐投資有限公司 登記地址: 苗栗縣三灣鄉銅鏡村33-1號 | 負責人: 莊尚文 | 統編: 59082772 | 核准設立 |
安桐企業股份有限公司 登記地址: 高雄市岡山區協榮里久龍街二四號 | 統編: 23672021 | 廢止 (文號: 2008-9-15 經授中字 第0973512832號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
|