黃宗義
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃宗義的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是新世界數位科技股份有限公司, 統一編號是25068189.
無其他 新世界數位科技 資料。
[ 搜尋所有 新世界數位科技 ... ]
根據姓名 黃宗義 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃宗義 ...) | (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 89206357 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市觀音區崙坪里崙坪五路151號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市中和區中山路二段三一一之二號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 89206357 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市觀音區崙坪里崙坪五路151號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: | 廠址: 新北市中和區中山路二段三一一之二號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 黃宗義 ... ]
新世界數位科技 | 地址: 桃園市中正路389號1樓151號專櫃 | 電話: 03-281-3502 |
名稱 新世界數位科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 新世界數位科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新世界數位科技股份有限公司 新北市土城區中央路二段149巷13號 | | 25068189 | 解散 (文號: 2010-3-23 北府經登字 第0993073654號) |
新世界數位科技股份有限公司 登記地址: 新北市土城區中央路二段149巷13號 | 統編: 25068189 | 解散 (文號: 2010-3-23 北府經登字 第0993073654號) |
姓名 黃宗義 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃宗義)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
立義企業社 嘉義縣民雄鄉大崎村十四甲379號 | 黃宗義 | 09566920 | 核准設立 - 獨資 |
義和佛具店 桃園縣桃園市中北里中山路18號 | 黃宗義 | 43776880 | 歇業 - 獨資 |
奇美電動玩具店 嘉義市東區安平里成仁街2■3號 | 黃宗義 | 66307059 | 核准設立 - 獨資 |
書聲雜誌社 臺北市北投區立農街393號1樓 | 黃宗義 | 01374239 | 撤銷 - 獨資 |
向日葵徵信社 臺北市中山區民生東路1段30號1樓 | 黃宗義 | 13457446 | 歇業 - 獨資 |
和祿堂中藥行 臺南市東區後甲里裕農路847號1樓 | 黃宗義 | 14390296 | 核准設立 - 獨資 |
保盈商行 新竹市東區仙宮里高翠路69號二樓之1 | 黃宗義 | 26161326 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050000306) |
保賺商行 新竹市東區仙宮里高翠路69號二樓之1 | 黃宗義 | 42050918 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050000292) |
立義企業社 登記地址: 嘉義縣民雄鄉大崎村十四甲379號 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 09566920 | 核准設立 - 獨資 |
義和佛具店 登記地址: 桃園縣桃園市中北里中山路18號 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 43776880 | 歇業 - 獨資 |
奇美電動玩具店 登記地址: 嘉義市東區安平里成仁街2■3號 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 66307059 | 核准設立 - 獨資 |
書聲雜誌社 登記地址: 臺北市北投區立農街393號1樓 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 01374239 | 撤銷 - 獨資 |
向日葵徵信社 登記地址: 臺北市中山區民生東路1段30號1樓 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 13457446 | 歇業 - 獨資 |
和祿堂中藥行 登記地址: 臺南市東區後甲里裕農路847號1樓 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 14390296 | 核准設立 - 獨資 |
保盈商行 登記地址: 新竹市東區仙宮里高翠路69號二樓之1 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 26161326 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050000306) |
保賺商行 登記地址: 新竹市東區仙宮里高翠路69號二樓之1 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 42050918 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050000292) |
[ 查詢所有 黃宗義 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
|