林守仁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林守仁的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是日紅玉有限公司, 統一編號是25070657.
根據名稱 日紅玉 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 日紅玉 ...) | 更新日期: 2023/12/13 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| 電話: 0988190235 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 大漿果、其他、小漿果 | 證書效期: 2022/07/23 | 嘉義市東區過溝里6鄰垂楊路308號二樓之4 @ 臺灣有機農業資訊 |
更新日期: 2023/12/13 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
電話: 0988190235 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 大漿果、其他、小漿果 | 證書效期: 2022/07/23 | 嘉義市東區過溝里6鄰垂楊路308號二樓之4 @ 臺灣有機農業資訊 |
[ 搜尋所有 日紅玉 ... ]
根據姓名 林守仁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林守仁 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 仁惠貿易股份有限公司 | 統一編號: 79800385 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 116375 | 所代表法人: | 林姓實業股份有限公司 | 統一編號: 04470860 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 林大成股份有限公司 | 統一編號: 22611650 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 億泰汽車材料有限公司 | 統一編號: 04397849 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 仁惠貿易股份有限公司 | 統一編號: 79800385 @ 董監事資料集 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 116375 | 所代表法人: | 林姓實業股份有限公司 | 統一編號: 04470860 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 林大成股份有限公司 | 統一編號: 22611650 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 億泰汽車材料有限公司 | 統一編號: 04397849 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林守仁 ... ]
名稱 日紅玉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 日紅玉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日紅玉有限公司 嘉義縣竹崎鄉鹿滿村9鄰水景頭13號2樓 | 林守仁 | 25070657 | 核准設立 |
日紅玉商行 嘉義市西區竹圍里興雅路110號一樓 | 方育玲 | 36710814 | 核准設立 - 獨資 |
日紅玉有限公司 登記地址: 嘉義縣竹崎鄉鹿滿村9鄰水景頭13號2樓 | 負責人: 林守仁 | 統編: 25070657 | 核准設立 |
日紅玉商行 登記地址: 嘉義市西區竹圍里興雅路110號一樓 | 負責人: 方育玲 | 統編: 36710814 | 核准設立 - 獨資 |
姓名 林守仁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林守仁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
俊仁企業行 高雄市楠梓區加昌路209號1樓 | 林守仁 | 88003376 | 核准設立 - 獨資 |
光鋒企業社 花蓮縣秀林鄉秀林村二四號 | 林守仁 | 76959500 | 核准設立 - 獨資 |
金源山銀樓 雲林縣口湖鄉梧南村光明路八四號一樓 | 林守仁 | 64887530 | 歇業 - 獨資 |
全紘機車材料行 臺北市內湖區金湖路8號 | 林守仁 | 01599363 | 歇業 - 獨資 |
億泰汽車材料有限公司 臺北市松山區健康路232號1樓 | 林守仁 | 04397849 | 核准設立 |
君懋投資事業有限公司 臺北市松山區光復北路100巷11號1樓 | 林守仁 | 24744425 | 核准設立 |
聖暘彩色製版有限公司 新北市中和區中山路2段366巷21號 | 林守仁 | 28778353 | 核准設立 |
俊仁企業行 登記地址: 高雄市楠梓區加昌路209號1樓 | 負責人: 林守仁 | 統編: 88003376 | 核准設立 - 獨資 |
光鋒企業社 登記地址: 花蓮縣秀林鄉秀林村二四號 | 負責人: 林守仁 | 統編: 76959500 | 核准設立 - 獨資 |
金源山銀樓 登記地址: 雲林縣口湖鄉梧南村光明路八四號一樓 | 負責人: 林守仁 | 統編: 64887530 | 歇業 - 獨資 |
全紘機車材料行 登記地址: 臺北市內湖區金湖路8號 | 負責人: 林守仁 | 統編: 01599363 | 歇業 - 獨資 |
億泰汽車材料有限公司 登記地址: 臺北市松山區健康路232號1樓 | 負責人: 林守仁 | 統編: 04397849 | 核准設立 |
君懋投資事業有限公司 登記地址: 臺北市松山區光復北路100巷11號1樓 | 負責人: 林守仁 | 統編: 24744425 | 核准設立 |
聖暘彩色製版有限公司 登記地址: 新北市中和區中山路2段366巷21號 | 負責人: 林守仁 | 統編: 28778353 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林守仁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
|