何宏裕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何宏裕的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 所代表法人是嘉祐投資股份有限公司, 公司名稱是頂綠股份有限公司, 統一編號是25076738.
根據名稱 頂綠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 頂綠 ...) | 開放時間: 09:00-17:00(週日、週一休館) | | 電話: 886-8-2336823 | 地址: 金門縣891金湖鎮正義里尚義100號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 資料集識別碼: 132612 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 18:38:41 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 臺北市政府主計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 臺北市屋頂綠化及取得綠建築標章建築時間數列統計資料 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署環管處 | 新聞發布日期: 2022-03-01 15:37:55 | 新聞編號: 20220301154130 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 @ 文化部研習課程 |
| 開放時間: 每日09:00-17:00 | | 電話: 886-4-24732519 | 地址: 臺中市408南屯區大墩南路457號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 執行單位: 紡織所 | 產出年度: 104 | 產出單位: 紡織所 | 計畫名稱: 紡織所創新前瞻技術研究計畫 | 領域: 民生福祉 | 技術規格: 布花園作為替代介質所帶來的載重僅在每平方公尺17至48kg之間,薄層綠化扣除植栽,介質高度小於10cm,重量小於20kg | 潛力預估: 中 @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
| 開放時間: 開放空間 | | 電話: 886-2-27258149 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 09:00-17:00(週日、週一休館) | | 電話: 886-8-2336823 | 地址: 金門縣891金湖鎮正義里尚義100號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
資料集識別碼: 132612 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 18:38:41 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 臺北市政府主計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 臺北市屋頂綠化及取得綠建築標章建築時間數列統計資料 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署環管處 | 新聞發布日期: 2022-03-01 15:37:55 | 新聞編號: 20220301154130 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 @ 文化部研習課程 |
開放時間: 每日09:00-17:00 | | 電話: 886-4-24732519 | 地址: 臺中市408南屯區大墩南路457號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
執行單位: 紡織所 | 產出年度: 104 | 產出單位: 紡織所 | 計畫名稱: 紡織所創新前瞻技術研究計畫 | 領域: 民生福祉 | 技術規格: 布花園作為替代介質所帶來的載重僅在每平方公尺17至48kg之間,薄層綠化扣除植栽,介質高度小於10cm,重量小於20kg | 潛力預估: 中 @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
開放時間: 開放空間 | | 電話: 886-2-27258149 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 頂綠 ... ]
無其他 何宏裕 資料。
[ 搜尋所有 何宏裕 ... ]
頂綠室內設計 | 地址: 高雄市左營區自由二路276號 | 電話: 07-556-8328 |
名稱 頂綠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 頂綠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
太頂綠能股份有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段508號11樓之3 | Phuan Ling Fong | 50794309 | 核准設立 |
花蓮屋頂綠能有限公司 花蓮縣花蓮市上海街81號6樓之3 | 黃振富 | 94076333 | 核准設立 |
頂綠股份有限公司 基隆市安樂區武訓街15號4樓 | | 25076738 | 解散 (文號: 2010-5-28 經授中字 第0993210631號) |
太頂綠能股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段508號11樓之3 | 負責人: Phuan Ling Fong | 統編: 50794309 | 核准設立 |
花蓮屋頂綠能有限公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市上海街81號6樓之3 | 負責人: 黃振富 | 統編: 94076333 | 核准設立 |
頂綠股份有限公司 登記地址: 基隆市安樂區武訓街15號4樓 | 統編: 25076738 | 解散 (文號: 2010-5-28 經授中字 第0993210631號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
|