蘇淑玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蘇淑玲的職稱是董事長, 持有股份數是5098917, 公司名稱是恒慶投資股份有限公司, 統一編號是25080803.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1084 | 所代表法人: | 恒慶投資股份有限公司 | 統一編號: 25080803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1084 | 所代表法人: | 恒慶投資股份有限公司 | 統一編號: 25080803 |
[ 搜尋所有相關: 蘇淑玲 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 恒慶投資 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 恒慶投資 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 恒慶投資股份有限公司 | 啟軒投資有限公司 | 統一編號: 59327707 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 恒慶投資有限公司 | 徑暉股份有限公司 | 統一編號: 90347398 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 恒慶投資有限公司 | 徑暉股份有限公司 | 統一編號: 90347398 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 恒慶投資有限公司 | 旺頡精密工業有限公司 | 統一編號: 94100657 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 恒慶投資股份有限公司 | 啟軒投資有限公司 | 統一編號: 59327707 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 恒慶投資有限公司 | 徑暉股份有限公司 | 統一編號: 90347398 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 恒慶投資有限公司 | 徑暉股份有限公司 | 統一編號: 90347398 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 恒慶投資有限公司 | 旺頡精密工業有限公司 | 統一編號: 94100657 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 恒慶投資 ... ]
根據姓名 蘇淑玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蘇淑玲 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蘇淑玲 | 機構代碼: B10700025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮舊社里舊社5之8號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蘇淑玲 | 機構代碼: B10700025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮舊社里舊社5之8號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蘇淑玲 | 機構代碼: B10700025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮舊社里舊社5之8號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蘇淑玲 | 機構代碼: B10700025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮舊社里舊社5之8號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蘇淑玲 | 機構代碼: B10700025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮舊社里舊社5之8號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蘇淑玲 | 機構代碼: B10700025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮舊社里舊社5之8號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-744327 | 機構負責人姓名: 蘇淑玲 | 機構代碼: 1X0700008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮舊社里1鄰舊社5-8號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-744327 | 機構負責人姓名: 蘇淑玲 | 機構代碼: 1X0700008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮舊社里1鄰舊社5-8號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蘇淑玲 | 機構代碼: B10700025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮舊社里舊社5之8號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蘇淑玲 | 機構代碼: B10700025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮舊社里舊社5之8號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蘇淑玲 | 機構代碼: B10700025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮舊社里舊社5之8號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蘇淑玲 | 機構代碼: B10700025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮舊社里舊社5之8號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蘇淑玲 | 機構代碼: B10700025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮舊社里舊社5之8號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蘇淑玲 | 機構代碼: B10700025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮舊社里舊社5之8號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-744327 | 機構負責人姓名: 蘇淑玲 | 機構代碼: 1X0700008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮舊社里1鄰舊社5-8號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-744327 | 機構負責人姓名: 蘇淑玲 | 機構代碼: 1X0700008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮舊社里1鄰舊社5-8號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 蘇淑玲 ... ]
名稱 恒慶投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 恒慶投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
恒慶投資股份有限公司 高雄市左營區政德路304號5樓 | 蘇淑玲 | 25080803 | 核准設立 |
恒慶投資股份有限公司 登記地址: 高雄市左營區政德路304號5樓 | 負責人: 蘇淑玲 | 統編: 25080803 | 核准設立 |
姓名 蘇淑玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蘇淑玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
啟勝通運股份有限公司 高雄市左營區政德路304號5樓 | 蘇淑玲 | 00808124 | 核准設立 |
得利商行 新北市土城區裕生路64號1樓 | 蘇淑玲 | 08557711 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035234618) |
欣圓音樂坊 新北市中和區圓通路57號1樓 | 蘇淑玲 | 09965399 | 歇業 - 獨資 |
榮美科技企業社 臺南市東區崇善里仁和路76之8號1樓 | 蘇淑玲 | 10449339 | 核准設立 - 獨資 |
居之安金屬工程行 臺南市新市區永就里永就42之4號 | 蘇淑玲 | 10474596 | 核准設立 - 獨資 |
啟佑交通股份有限公司 高雄市苓雅區新光路38號24樓之1 | 蘇淑玲 | 16276616 | 核准設立 |
啟佃交通股份有限公司 高雄市苓雅區新光路38號24樓之1 | 蘇淑玲 | 16729126 | 核准設立 |
超級網際網路企業社 新竹縣竹北市竹義里10鄰中正西路38號1樓 | 蘇淑玲 | 17321786 | 歇業 - 獨資 |
啟勝通運股份有限公司 登記地址: 高雄市左營區政德路304號5樓 | 負責人: 蘇淑玲 | 統編: 00808124 | 核准設立 |
得利商行 登記地址: 新北市土城區裕生路64號1樓 | 負責人: 蘇淑玲 | 統編: 08557711 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035234618) |
欣圓音樂坊 登記地址: 新北市中和區圓通路57號1樓 | 負責人: 蘇淑玲 | 統編: 09965399 | 歇業 - 獨資 |
榮美科技企業社 登記地址: 臺南市東區崇善里仁和路76之8號1樓 | 負責人: 蘇淑玲 | 統編: 10449339 | 核准設立 - 獨資 |
居之安金屬工程行 登記地址: 臺南市新市區永就里永就42之4號 | 負責人: 蘇淑玲 | 統編: 10474596 | 核准設立 - 獨資 |
啟佑交通股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區新光路38號24樓之1 | 負責人: 蘇淑玲 | 統編: 16276616 | 核准設立 |
啟佃交通股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區新光路38號24樓之1 | 負責人: 蘇淑玲 | 統編: 16729126 | 核准設立 |
超級網際網路企業社 登記地址: 新竹縣竹北市竹義里10鄰中正西路38號1樓 | 負責人: 蘇淑玲 | 統編: 17321786 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 蘇淑玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
|