林哲弘
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林哲弘的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是學海實業股份有限公司, 統一編號是25080959.
董監事資料集 資料集的 林哲弘 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林哲弘 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 238000 | 所代表法人: | 學海實業股份有限公司 | 統一編號: 25080959 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 學海實業股份有限公司 | 統一編號: 25080959 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 學海實業股份有限公司 | 統一編號: 25080959 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 學海實業股份有限公司 | 統一編號: 25080959 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 學海實業股份有限公司 | 統一編號: 25080959 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 學海實業股份有限公司 | 統一編號: 25080959 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 238000 | 所代表法人: | 學海實業股份有限公司 | 統一編號: 25080959 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 學海實業股份有限公司 | 統一編號: 25080959 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 學海實業股份有限公司 | 統一編號: 25080959 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 學海實業股份有限公司 | 統一編號: 25080959 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 學海實業股份有限公司 | 統一編號: 25080959 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 學海實業股份有限公司 | 統一編號: 25080959 |
[ 搜尋所有相關: 林哲弘 @ 董監事資料集 ]
| 電話: 02 25080959 | 公司地址: 臺北市,中山區,長安東路2段106號10樓之1 | 英文名稱: LEISURE TRAVEL SERVICE CORP. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
電話: 02 25080959 | 公司地址: 臺北市,中山區,長安東路2段106號10樓之1 | 英文名稱: LEISURE TRAVEL SERVICE CORP. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
[ 搜尋所有 25080959 ... ]
無其他 學海實業 資料。
[ 搜尋所有 學海實業 ... ]
根據姓名 林哲弘 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林哲弘 ...) | 作者: 林哲弘作 | 出版機構: 林哲弘 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-04-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786260127244 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 森弘空調工程股份有限公司 | 統一編號: 94108779 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210322 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210322 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照ABC據點 |
作者: 林哲弘作 | 出版機構: 林哲弘 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-04-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786260127244 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 森弘空調工程股份有限公司 | 統一編號: 94108779 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210322 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210322 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林哲弘 ... ]
名稱 學海實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 學海實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
學海實業股份有限公司 臺中市烏日區公園路52號1樓 | 李明賢 | 25080959 | 核准設立 |
學海實業股份有限公司 登記地址: 臺中市烏日區公園路52號1樓 | 負責人: 李明賢 | 統編: 25080959 | 核准設立 |
姓名 林哲弘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林哲弘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
哲弘汽車商行 基隆市暖暖區水源路15號 | 林哲弘 | 41254061 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100000870) |
林哲弘自營計程車行 新北市三重區三和路4段145巷94-1號2樓 | 林哲弘 | 36142904 | 核准設立 - 獨資 |
弘運貨運有限公司 新北市板橋區長江路1段118之4號 | 林哲弘 | 50990983 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-13) |
弘運國際企業社 新北市新莊區中原東路192之1號9樓 | 林哲弘 | 85330609 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088131445) |
森弘空調工程股份有限公司 宜蘭縣三星鄉大隱村三星路二段328號一樓 | 林哲弘 | 94108779 | 核准設立 |
嘉弘五金廠 嘉義縣水上鄉水上村民享街二九號 | 林哲弘 | 06290300 | 撤銷 - 獨資 |
弘鋼企業社 臺南市柳營區篤農里義士路一段635號1樓 | 林哲弘 | 21607242 | 廢止 - 獨資 |
威翰環保生技股份有限公司 臺北市松山區南京東路5段399號2樓之1 | 林哲弘 | 90564872 | 核准設立 |
哲弘汽車商行 登記地址: 基隆市暖暖區水源路15號 | 負責人: 林哲弘 | 統編: 41254061 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100000870) |
林哲弘自營計程車行 登記地址: 新北市三重區三和路4段145巷94-1號2樓 | 負責人: 林哲弘 | 統編: 36142904 | 核准設立 - 獨資 |
弘運貨運有限公司 登記地址: 新北市板橋區長江路1段118之4號 | 負責人: 林哲弘 | 統編: 50990983 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-13) |
弘運國際企業社 登記地址: 新北市新莊區中原東路192之1號9樓 | 負責人: 林哲弘 | 統編: 85330609 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088131445) |
森弘空調工程股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣三星鄉大隱村三星路二段328號一樓 | 負責人: 林哲弘 | 統編: 94108779 | 核准設立 |
嘉弘五金廠 登記地址: 嘉義縣水上鄉水上村民享街二九號 | 負責人: 林哲弘 | 統編: 06290300 | 撤銷 - 獨資 |
弘鋼企業社 登記地址: 臺南市柳營區篤農里義士路一段635號1樓 | 負責人: 林哲弘 | 統編: 21607242 | 廢止 - 獨資 |
威翰環保生技股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段399號2樓之1 | 負責人: 林哲弘 | 統編: 90564872 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林哲弘 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
|