張宇樞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張宇樞的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是音和有限公司, 統一編號是25106108.
| 統一編號: 25106108 | 電話號碼: 02-23650596 | 臺北市萬華區國興路1巷7號9樓之2 |
統一編號: 25106108 | 電話號碼: 02-23650596 | 臺北市萬華區國興路1巷7號9樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 張宇樞 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 音和 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 音和 ...) | (中華民國)陳沛元 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳沛元 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 @ 文化部研習課程 |
| 移居生活資材室 | 活動起始日期: 2024/07/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: https://forms.gle/ZXXeAFGjf4a2bmVQ8
免費活動,預先報名 @ 講座資訊 |
| 移居生活資材室 | 活動起始日期: 2024/07/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: https://forms.gle/ZXXeAFGjf4a2bmVQ8
免費活動,預先報名 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)大唐箏樂團 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)大唐箏樂團 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳沛元 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳沛元 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 @ 文化部研習課程 |
移居生活資材室 | 活動起始日期: 2024/07/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: https://forms.gle/ZXXeAFGjf4a2bmVQ8
免費活動,預先報名 @ 講座資訊 |
移居生活資材室 | 活動起始日期: 2024/07/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: https://forms.gle/ZXXeAFGjf4a2bmVQ8
免費活動,預先報名 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)大唐箏樂團 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)大唐箏樂團 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 音和 ... ]
根據姓名 張宇樞 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 張宇樞 ...) | 團體會址: 臺北市中正區漢口街一段110號7樓之13 | 成立日期: 1031213 | 理事長: 張宇樞 @ 全國性人民團體名冊 |
| 作者: 曹力中著; 張宇樞繪 | 出版機構: 北市基督教士林錫安堂 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 56 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95085-3-2 (第3冊:平裝, NT$150, 56面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 張宇樞圖,文 | 出版機構: 臺灣爸爸愛家協會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 96 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95817-1-9 (平裝, NT$250, 96面, 20X20公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 負責人: 張宇樞 | 設立時間: 1031213 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
團體會址: 臺北市中正區漢口街一段110號7樓之13 | 成立日期: 1031213 | 理事長: 張宇樞 @ 全國性人民團體名冊 |
作者: 曹力中著; 張宇樞繪 | 出版機構: 北市基督教士林錫安堂 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 56 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95085-3-2 (第3冊:平裝, NT$150, 56面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 張宇樞圖,文 | 出版機構: 臺灣爸爸愛家協會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 96 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95817-1-9 (平裝, NT$250, 96面, 20X20公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
負責人: 張宇樞 | 設立時間: 1031213 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 張宇樞 ... ]
音和有限公司 | 地址: 台北市中正區中華路一段59號4樓436室 | 電話: 02-2388-6096 |
名稱 音和 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 音和)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
音和有限公司 臺北市萬華區國興路1巷7號9樓之2 | 張宇樞 | 25106108 | 核准設立 |
音和有限公司 登記地址: 臺北市萬華區國興路1巷7號9樓之2 | 負責人: 張宇樞 | 統編: 25106108 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
|