謝孟庭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝孟庭的職稱是董事, 持有股份數是476200, 公司名稱是鼎珅國際整合行銷股份有限公司, 統一編號是25122487.
董監事資料集 資料集的 謝孟庭 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 謝孟庭 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎珅國際整合行銷股份有限公司 | 統一編號: 25122487 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎珅國際整合行銷股份有限公司 | 統一編號: 25122487 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 523800 | 所代表法人: | 鼎珅國際整合行銷股份有限公司 | 統一編號: 25122487 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎珅國際整合行銷股份有限公司 | 統一編號: 25122487 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎珅國際整合行銷股份有限公司 | 統一編號: 25122487 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 523800 | 所代表法人: | 鼎珅國際整合行銷股份有限公司 | 統一編號: 25122487 |
[ 搜尋所有相關: 謝孟庭 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 25122487 | 電話號碼: 02-23118330#12 | 臺北市中正區忠孝西路1段7號9樓之1 |
統一編號: 25122487 | 電話號碼: 02-23118330#12 | 臺北市中正區忠孝西路1段7號9樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 謝孟庭 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 組織識別碼: EB25122487 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 15:47:29 @ 公文電子交換系統地址簿 |
組織識別碼: EB25122487 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 15:47:29 @ 公文電子交換系統地址簿 |
[ 搜尋所有 鼎珅國際整合行銷 ... ]
根據姓名 謝孟庭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝孟庭 ...) | (中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 馬克.霍尼斯巴姆(Mark Honigsbaum)作; 金瑄桓, 謝孟庭譯 | 出版機構: 三采文化 | 版次: | 預訂出版日: 109/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 480 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-658-420-6 (平裝, NT$520, 480面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 艾爾.里斯(Al Ries), 傑克.屈特(Jack Trout)著; 謝孟庭譯 | 出版機構: 大樂文化 | 版次: | 預訂出版日: 109/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 224 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5564-04-9 (平裝, NT$280, 224面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 莎拉.羅賓森作; 謝孟庭譯 | 出版機構: 楓樹林 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 235 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7108-76-5 (平裝, NT$420, 235面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 凱爾.葛雷作; 謝孟庭譯 | 出版機構: 楓樹林 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 250 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7108-78-9 (平裝, NT$380, 250面, 18公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 馬克.霍尼斯巴姆(Mark Honigsbaum)作; 金瑄桓, 謝孟庭譯 | 出版機構: 三采文化 | 版次: | 預訂出版日: 109/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 480 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-658-420-6 (平裝, NT$520, 480面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 艾爾.里斯(Al Ries), 傑克.屈特(Jack Trout)著; 謝孟庭譯 | 出版機構: 大樂文化 | 版次: | 預訂出版日: 109/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 224 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5564-04-9 (平裝, NT$280, 224面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 莎拉.羅賓森作; 謝孟庭譯 | 出版機構: 楓樹林 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 235 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7108-76-5 (平裝, NT$420, 235面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 凱爾.葛雷作; 謝孟庭譯 | 出版機構: 楓樹林 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 250 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7108-78-9 (平裝, NT$380, 250面, 18公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 謝孟庭 ... ]
名稱 鼎珅國際整合行銷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鼎珅國際整合行銷)
鼎珅國際整合行銷股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段7號9樓之1 | 負責人: 杜彥穎 | 統編: 25122487 | 核准設立 |
姓名 謝孟庭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 謝孟庭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
冠庭企業社 臺中市東區東英里十甲東路459號1樓 | 謝孟庭 | 94542078 | 核准設立 - 獨資 |
力廣材料有限公司 高雄市三民區保生街71號2樓 | 謝孟庭 | 83246297 | 核准設立 |
美日工作室 高雄市鹽埕區大勇路11號4樓 | 謝孟庭 | 85504586 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161401200) |
五福商行有限公司 臺中市西區忠誠里精誠二街21號1樓 | 謝孟庭 | 89187295 | 核准設立 |
動能國際事業有限公司 新北市三重區新北大道1段123號11樓 | 謝孟庭 | 91068627 | 解散 (核准解散日期: 2022-04-27) |
元爵車業 桃園市楊梅區上田里高平路533號 | 謝孟庭 | 92678078 | 核准設立 - 獨資 |
冠庭企業社 登記地址: 臺中市東區東英里十甲東路459號1樓 | 負責人: 謝孟庭 | 統編: 94542078 | 核准設立 - 獨資 |
力廣材料有限公司 登記地址: 高雄市三民區保生街71號2樓 | 負責人: 謝孟庭 | 統編: 83246297 | 核准設立 |
美日工作室 登記地址: 高雄市鹽埕區大勇路11號4樓 | 負責人: 謝孟庭 | 統編: 85504586 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161401200) |
五福商行有限公司 登記地址: 臺中市西區忠誠里精誠二街21號1樓 | 負責人: 謝孟庭 | 統編: 89187295 | 核准設立 |
動能國際事業有限公司 登記地址: 新北市三重區新北大道1段123號11樓 | 負責人: 謝孟庭 | 統編: 91068627 | 解散 (核准解散日期: 2022-04-27) |
元爵車業 登記地址: 桃園市楊梅區上田里高平路533號 | 負責人: 謝孟庭 | 統編: 92678078 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 謝孟庭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
|