李易穎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李易穎的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是探索家股份有限公司, 統一編號是25123845.
董監事資料集 資料集的 李易穎 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李易穎 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 探索家股份有限公司 | 統一編號: 25123845 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 648000 | 所代表法人: | 探索家股份有限公司 | 統一編號: 25123845 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 324000 | 所代表法人: | 探索家股份有限公司 | 統一編號: 25123845 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 探索家股份有限公司 | 統一編號: 25123845 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 648000 | 所代表法人: | 探索家股份有限公司 | 統一編號: 25123845 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 324000 | 所代表法人: | 探索家股份有限公司 | 統一編號: 25123845 |
[ 搜尋所有相關: 李易穎 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 探索家 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 探索家 ...) | (中華民國)府中15 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)府中15 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.119.90003.103646 | 電話: 02-27953896 | 地址: 臺北市內湖區大湖山莊街195號1F | DN: o=私立探索家文理短期補習班,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 作者: Judy Harris Helm, Lilian G. Katz作; 林育瑋等合譯 | 出版機構: 華騰文化 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 108/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-447-131-7 (平裝, NT$350, 320面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 探索家企業有限公司 | 統一編號: 50776771 @ 董監事資料集 |
(中華民國)府中15 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)府中15 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.119.90003.103646 | 電話: 02-27953896 | 地址: 臺北市內湖區大湖山莊街195號1F | DN: o=私立探索家文理短期補習班,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
作者: Judy Harris Helm, Lilian G. Katz作; 林育瑋等合譯 | 出版機構: 華騰文化 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 108/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-447-131-7 (平裝, NT$350, 320面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 探索家企業有限公司 | 統一編號: 50776771 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 探索家 ... ]
根據姓名 李易穎 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李易穎 ...) | 資料集識別碼: 42582 | 詮釋資料更新時間: 2024-05-16 11:13:48 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 教育部綜合規劃司 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 求學集進修 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 42711 | 詮釋資料更新時間: 2024-05-16 11:16:40 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 教育部綜合規劃司 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 求學及進修 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 60233881 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區社南里中山路781號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 京典通信有限公司 | 統一編號: 28150140 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三大未來科技股份有限公司 | 統一編號: 53594157 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1170000 | 所代表法人: | 慎貫科技有限公司 | 統一編號: 54724116 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 千暘有限公司 | 統一編號: 69586528 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 智人部落股份有限公司 | 統一編號: 84519274 @ 董監事資料集 |
資料集識別碼: 42582 | 詮釋資料更新時間: 2024-05-16 11:13:48 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 教育部綜合規劃司 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 求學集進修 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 42711 | 詮釋資料更新時間: 2024-05-16 11:16:40 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 教育部綜合規劃司 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 求學及進修 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 60233881 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區社南里中山路781號1樓 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 京典通信有限公司 | 統一編號: 28150140 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三大未來科技股份有限公司 | 統一編號: 53594157 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1170000 | 所代表法人: | 慎貫科技有限公司 | 統一編號: 54724116 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 千暘有限公司 | 統一編號: 69586528 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 智人部落股份有限公司 | 統一編號: 84519274 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李易穎 ... ]
探索家股份有限公司 | 地址: 台北市信義區松德路171號3樓之5 | 電話: 02-2346-1718 |
名稱 探索家 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 探索家)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
望潮探索家 澎湖縣馬公市朝陽里永平街60巷1號1樓 | 洪嘉駿 | 47752987 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
探索家企業有限公司 臺北市大安區敦化南路2段59號11樓之2 | 張志龍 | 50776771 | 核准設立 |
水喔探索家育樂有限公司 臺中市太平區新平里育仁路110巷8弄25號1樓 | 謝宜道 | 90521213 | 核准設立 |
探索家先進材料有限公司 臺中市東區振興里互助街112號1樓 | | 54123520 | 解散 (核准解散日期: 2017-11-24) |
探索家股份有限公司 臺北市北投區中央北路3段40巷19弄11號2樓之3 | 張志龍 | 25123845 | 核准設立 |
望潮探索家 登記地址: 澎湖縣馬公市朝陽里永平街60巷1號1樓 | 負責人: 洪嘉駿 | 統編: 47752987 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
探索家企業有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段59號11樓之2 | 負責人: 張志龍 | 統編: 50776771 | 核准設立 |
水喔探索家育樂有限公司 登記地址: 臺中市太平區新平里育仁路110巷8弄25號1樓 | 負責人: 謝宜道 | 統編: 90521213 | 核准設立 |
探索家先進材料有限公司 登記地址: 臺中市東區振興里互助街112號1樓 | 統編: 54123520 | 解散 (核准解散日期: 2017-11-24) |
探索家股份有限公司 登記地址: 臺北市北投區中央北路3段40巷19弄11號2樓之3 | 負責人: 張志龍 | 統編: 25123845 | 核准設立 |
姓名 李易穎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李易穎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
尚雅高雄企業社 高雄市苓雅區林南街20巷29號1樓 | 李易穎 | 38665343 | 核准設立 - 獨資 |
京典通信有限公司 新北市新莊區富國路150號1樓 | 李易穎 | 28150140 | 核准設立 |
花東土木包工業 花蓮縣吉安鄉慶豐村吉安路2段338巷18號1樓 | 李易穎 | 31452149 | 歇業 - 獨資 |
慎貫科技有限公司 臺北市內湖區成功路2段312巷42號 | 李易穎 | 54724116 | 核准設立 |
千暘有限公司 桃園市八德區東勇街400巷3弄47號1樓 | 李易穎 | 69586528 | 核准設立 |
財富企業 花蓮縣秀林鄉富世村西寶18號 | 李易穎 | 72848624 | 核准設立 - 獨資 |
財富企業 花蓮縣秀林鄉富世村西寶18號 | 李易穎 | 72849166 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070114031) |
尚雅高雄企業社 登記地址: 高雄市苓雅區林南街20巷29號1樓 | 負責人: 李易穎 | 統編: 38665343 | 核准設立 - 獨資 |
京典通信有限公司 登記地址: 新北市新莊區富國路150號1樓 | 負責人: 李易穎 | 統編: 28150140 | 核准設立 |
花東土木包工業 登記地址: 花蓮縣吉安鄉慶豐村吉安路2段338巷18號1樓 | 負責人: 李易穎 | 統編: 31452149 | 歇業 - 獨資 |
慎貫科技有限公司 登記地址: 臺北市內湖區成功路2段312巷42號 | 負責人: 李易穎 | 統編: 54724116 | 核准設立 |
千暘有限公司 登記地址: 桃園市八德區東勇街400巷3弄47號1樓 | 負責人: 李易穎 | 統編: 69586528 | 核准設立 |
財富企業 登記地址: 花蓮縣秀林鄉富世村西寶18號 | 負責人: 李易穎 | 統編: 72848624 | 核准設立 - 獨資 |
財富企業 登記地址: 花蓮縣秀林鄉富世村西寶18號 | 負責人: 李易穎 | 統編: 72849166 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070114031) |
[ 查詢所有 李易穎 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
|