王雅萍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王雅萍的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是京融開發股份有限公司, 統一編號是25161328.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17300 | 所代表法人: 澤霖投資有限公司 | 京融開發股份有限公司 | 統一編號: 25161328 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17300 | 所代表法人: 澤霖投資有限公司 | 京融開發股份有限公司 | 統一編號: 25161328 |
[ 搜尋所有相關: 王雅萍 @ 董監事資料集 ]
根據姓名 王雅萍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王雅萍 ...) | 作者: 詹瑋, 黃啟宗, 王雅萍, 蔡仁堅, 高傳棋, 陳麗蓮, 李順仁, 林會承, 施其陽, 陳進傳, 楊晉平著; 王雅萍主編 | 出版機構: 政大出版社 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 380 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269867325 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 王雅萍編 | 出版機構: 東海圖書館 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 216 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-548-112-4 (平裝, 216面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 王雅萍編 | 出版機構: 東海圖書館 | 版次: | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-548-125-4 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 97227019 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區義和里中山路一段609巷15號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 97227019 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大安區西安里南北八路98-6號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8315890 | 機構負責人姓名: 王雅萍 | 機構代碼: BF1500045 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市前鎮區南衙路南二巷51號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8315890 | 機構負責人姓名: 王雅萍 | 機構代碼: BF1500045 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市前鎮區南衙路南二巷51號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8315890 | 機構負責人姓名: 王雅萍 | 機構代碼: BF1500045 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市前鎮區南衙路南二巷51號 @ 長照B據點 |
作者: 詹瑋, 黃啟宗, 王雅萍, 蔡仁堅, 高傳棋, 陳麗蓮, 李順仁, 林會承, 施其陽, 陳進傳, 楊晉平著; 王雅萍主編 | 出版機構: 政大出版社 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 380 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269867325 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 王雅萍編 | 出版機構: 東海圖書館 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 216 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-548-112-4 (平裝, 216面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 王雅萍編 | 出版機構: 東海圖書館 | 版次: | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-548-125-4 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 97227019 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區義和里中山路一段609巷15號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 97227019 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大安區西安里南北八路98-6號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8315890 | 機構負責人姓名: 王雅萍 | 機構代碼: BF1500045 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市前鎮區南衙路南二巷51號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8315890 | 機構負責人姓名: 王雅萍 | 機構代碼: BF1500045 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市前鎮區南衙路南二巷51號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8315890 | 機構負責人姓名: 王雅萍 | 機構代碼: BF1500045 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市前鎮區南衙路南二巷51號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 王雅萍 ... ]
名稱 京融開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 京融開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
京融開發股份有限公司 桃園市桃園區中正路1060號6樓 | 范秉豐 | 25161328 | 核准設立 |
京融開發股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中正路1060號6樓 | 負責人: 范秉豐 | 統編: 25161328 | 核准設立 |
姓名 王雅萍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王雅萍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
凱特王工作室 新北市新莊區中平路377巷17弄27號9樓 | 王雅萍 | 85348002 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098114090) |
雅緣美容材料坊 新北市新莊區四維路204號 | 王雅萍 | 14889409 | 歇業 - 獨資 |
帝沅投資有限公司 桃園市蘆竹區榮興路22巷26號8樓 | 王雅萍 | 00205788 | 核准設立 |
邱比特文創事業有限公司 臺北市北投區湖山路1段11巷2號 | 王雅萍 | 12860216 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-22) |
鴻易印刷品行 臺北市大同區民族西路240號1樓 | 王雅萍 | 17770811 | 歇業 - 獨資 |
鈺城企業社 雲林縣斗六市保庄里廣西路121號 | 王雅萍 | 38798152 | 停業 (停業起迄日期 106年11月01日 至 107年10月31日) - 獨資 |
廣豐音響屋企業社 桃園市八德區大順里介壽路二段387之1號1樓 | 王雅萍 | 41023581 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039007210) |
原果鮮味商行 臺北市大安區忠孝東路4段59號10樓之2 | 王雅萍 | 42282179 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046013350) |
凱特王工作室 登記地址: 新北市新莊區中平路377巷17弄27號9樓 | 負責人: 王雅萍 | 統編: 85348002 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098114090) |
雅緣美容材料坊 登記地址: 新北市新莊區四維路204號 | 負責人: 王雅萍 | 統編: 14889409 | 歇業 - 獨資 |
帝沅投資有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區榮興路22巷26號8樓 | 負責人: 王雅萍 | 統編: 00205788 | 核准設立 |
邱比特文創事業有限公司 登記地址: 臺北市北投區湖山路1段11巷2號 | 負責人: 王雅萍 | 統編: 12860216 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-22) |
鴻易印刷品行 登記地址: 臺北市大同區民族西路240號1樓 | 負責人: 王雅萍 | 統編: 17770811 | 歇業 - 獨資 |
鈺城企業社 登記地址: 雲林縣斗六市保庄里廣西路121號 | 負責人: 王雅萍 | 統編: 38798152 | 停業 (停業起迄日期 106年11月01日 至 107年10月31日) - 獨資 |
廣豐音響屋企業社 登記地址: 桃園市八德區大順里介壽路二段387之1號1樓 | 負責人: 王雅萍 | 統編: 41023581 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039007210) |
原果鮮味商行 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段59號10樓之2 | 負責人: 王雅萍 | 統編: 42282179 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046013350) |
[ 查詢所有 王雅萍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
|