林慶生
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林慶生的職稱是董事, 持有股份數是560976, 公司名稱是綺鴻科技股份有限公司, 統一編號是25170847.
董監事資料集 資料集的 林慶生 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林慶生 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 24390 | 所代表法人: | 綺鴻科技股份有限公司 | 統一編號: 25170847 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 101952 | 所代表法人: | 綺鴻科技股份有限公司 | 統一編號: 25170847 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 48780 | 所代表法人: | 綺鴻科技股份有限公司 | 統一編號: 25170847 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 綺鴻科技股份有限公司 | 統一編號: 25170847 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 24390 | 所代表法人: | 綺鴻科技股份有限公司 | 統一編號: 25170847 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 101952 | 所代表法人: | 綺鴻科技股份有限公司 | 統一編號: 25170847 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 48780 | 所代表法人: | 綺鴻科技股份有限公司 | 統一編號: 25170847 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 綺鴻科技股份有限公司 | 統一編號: 25170847 |
[ 搜尋所有相關: 林慶生 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 25170847 | 電話號碼: 037-687996 | 苗栗縣頭份市東庄里16鄰自強路196巷26號 |
統一編號: 25170847 | 電話號碼: 037-687996 | 苗栗縣頭份市東庄里16鄰自強路196巷26號 |
[ 搜尋所有相關: 林慶生 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 綺鴻科技 資料。
[ 搜尋所有 綺鴻科技 ... ]
根據姓名 林慶生 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 林慶生 ...) | (中華民國)臺中市政府社會局、臺中市沙鹿親子館 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)臺中市政府社會局、臺中市沙鹿親子館 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 165000 | 所代表法人: | 智笙國際股份有限公司 | 統一編號: 54100054 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 三洋化工股份有限公司 | 統一編號: 55014801 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)臺中市政府社會局、臺中市沙鹿親子館 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)臺中市政府社會局、臺中市沙鹿親子館 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 追溯代號: 1411604685 | 出貨產品: 泰國蝦 | 聯絡地址: 屏東縣里港鄉 @ 臺灣水產品生產追溯資訊 |
(中華民國)臺中市政府社會局、臺中市沙鹿親子館 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)臺中市政府社會局、臺中市沙鹿親子館 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 165000 | 所代表法人: | 智笙國際股份有限公司 | 統一編號: 54100054 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 三洋化工股份有限公司 | 統一編號: 55014801 @ 董監事資料集 |
(中華民國)臺中市政府社會局、臺中市沙鹿親子館 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)臺中市政府社會局、臺中市沙鹿親子館 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
追溯代號: 1411604685 | 出貨產品: 泰國蝦 | 聯絡地址: 屏東縣里港鄉 @ 臺灣水產品生產追溯資訊 |
[ 搜尋所有 林慶生 ... ]
綺鴻科技股份有限公司 | 地址: 苗栗縣頭份市自強路196巷26號 | 電話: 037-687-996 |
名稱 綺鴻科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 綺鴻科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
綺鴻科技股份有限公司 苗栗縣頭份市東庄里16鄰自強路196巷26號 | 林彩蓮 | 25170847 | 核准設立 |
綺鴻科技股份有限公司 登記地址: 苗栗縣頭份市東庄里16鄰自強路196巷26號 | 負責人: 林彩蓮 | 統編: 25170847 | 核准設立 |
姓名 林慶生 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林慶生)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
慶生小吃店 臺北市大安區復興南路2段142之3號 | 林慶生 | 72993106 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074119928) |
合興行 臺中市豐原區民生里市前街30號 | 林慶生 | 55621051 | 歇業 - 獨資 |
台日實業社 臺南市北區成功里北成路128巷39號1樓 | 林慶生 | 17576871 | 核准設立 - 獨資 |
薇曦工坊 臺北市大安區忠孝東路4段2號3樓之9 | 林慶生 | 31953191 | 歇業 - 獨資 |
尚格視聽社 新北市永和區? | 林慶生 | 34716671 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
智笙國際股份有限公司 苗栗縣頭份市東庄里自強路196巷26號 | 林慶生 | 54100054 | 核准設立 |
元凱企業行 高雄市岡山區福興里頂潭路64-1號 | 林慶生 | 88739876 | 核准停業 - 獨資 |
慶生小吃店 登記地址: 臺北市大安區復興南路2段142之3號 | 負責人: 林慶生 | 統編: 72993106 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074119928) |
合興行 登記地址: 臺中市豐原區民生里市前街30號 | 負責人: 林慶生 | 統編: 55621051 | 歇業 - 獨資 |
台日實業社 登記地址: 臺南市北區成功里北成路128巷39號1樓 | 負責人: 林慶生 | 統編: 17576871 | 核准設立 - 獨資 |
薇曦工坊 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段2號3樓之9 | 負責人: 林慶生 | 統編: 31953191 | 歇業 - 獨資 |
尚格視聽社 登記地址: 新北市永和區? | 負責人: 林慶生 | 統編: 34716671 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
智笙國際股份有限公司 登記地址: 苗栗縣頭份市東庄里自強路196巷26號 | 負責人: 林慶生 | 統編: 54100054 | 核准設立 |
元凱企業行 登記地址: 高雄市岡山區福興里頂潭路64-1號 | 負責人: 林慶生 | 統編: 88739876 | 核准停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林慶生 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
|